EP2729035 - SECTION DE NETTOYAGE POUR DISPOSITIF D'HYGIÈNE BUCCALE ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.01.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.01.2015 | Demande réputée retirée | publié le 18.02.2015 [2015/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Braun GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | [2014/20] | Inventeur(s) | 01 /
DRIESEN, Georges Bangert Strasse 21 D-61276 Weilrod / DE | 02 /
THALHEIM-MARTIN, Alex Volta Strasse 77 D-60486 Frankfurt am Main / DE | 03 /
TREBITZ, Bernd Am Grasweg 16 D35510 Butzbach / DE | 04 /
SCHMELCHER, Heidrun Ahomweg 62 D61440 Oberursel / DE | [2014/20] | Mandataire(s) | Schneider, Stefan Michael Braun GmbH Patent Department Frankfurterstrasse 145 61476 Kronberg / DE | [2014/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12748053.1 | 05.07.2012 | WO2012IB53455 | Numéro de priorité, date | US201161504805P | 06.07.2011 Format original publié: US 201161504805 P | [2014/20] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013005190 | Date: | 10.01.2013 | Langue: | EN | [2013/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2729035 | Date: | 14.05.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.01.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.01.2013 | Classification | IPC: | A46B9/02, A61C17/22, A46B15/00 | [2014/20] | CPC: |
A46B9/025 (EP,US);
A46B15/0085 (EP,US);
A61C17/222 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/20] | Titre | Allemand: | REINIGUNGSABSCHNITT FÜR EINE ELEKTRISCHE MUNDHYGIENEVORRICHTUNG | [2014/20] | Anglais: | CLEANING SECTION FOR AN ELECTRIC ORAL HYGIENE DEVICE | [2014/20] | Français: | SECTION DE NETTOYAGE POUR DISPOSITIF D'HYGIÈNE BUCCALE ÉLECTRIQUE | [2014/20] | Entrée dans la phase régionale | 17.12.2013 | Taxe nationale de base payée | 17.12.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.12.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 17.12.2013 | Requête en examen déposée [2014/20] | 26.08.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/08] | 30.09.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]US2002138926 (BROWN WILLIAM R [US], et al) [I] 1-7 * paragraphs [0041] , [0042]; figures 3,5,6; claim 25 *; | [I]US2006248667 (KRAEMER HANS [DE]) [I] 1-7 * paragraph [0093]; figures 15A-15C *; | [I]US2003182743 (GATZEMEYER JOHN J [US], et al) [I] 1,6,7 * paragraphs [0032] , [0035]; figure 1 *; | [A]WO0164072 (MIJATOVIC MIODRAG [CH]) [A] 1 * the whole document * | par le demandeur | US2008307591 | US4802255 | US6018840 | US6553604 | US2004177462 | US2005235439 | US2005060822 | US2007251040 | US2004154112 | US2006272112 | US6151745 | US6058541 | US5268005 | US5313909 | US5836769 | US5722106 | US6475553 | US2006080794 | US2006010628 | US2005166344 | US2005210612 | US2006195995 | US2008189888 | US2006052806 | US2004255416 | US2005000049 | US2005038461 | US2004134007 | US2006026784 | US2007049956 | US2008244849 | US2005000043 | US2007140959 | US5980542 | US6402768 | US6102923 |