EP2734849 - AMÉLIORATION DE DONNÉES MULTIMODALES POUR SYSTÈMES DE DÉSAGRÉGATION D'ÉNERGIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.07.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.07.2016 | Demande réputée retirée | publié le 31.08.2016 [2016/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2014/22] | Inventeur(s) | 01 /
LELKENS, Armand Michel Marie c/o High Tech Campus Building 44 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
FILIPPI, Alessio c/o High Tech Campus Building 44 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
SHRUBSOLE, Paul Anthony c/o High Tech Campus Building 44 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 04 /
WANG, Ying c/o High Tech Campus Building 44 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 05 /
DILLEN, Paulus Henricus Antonius c/o High Tech Campus Building 44 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2014/22] | Mandataire(s) | van Eeuwijk, Alexander Henricus Waltherus, et al Signify Netherlands B.V. Intellectual Property High Tech Campus 7 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2014/22] | van Eeuwijk, Alexander Henricus Waltherus Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 12751365.3 | 12.07.2012 | WO2012IB53559 | Numéro de priorité, date | US201161509224P | 19.07.2011 Format original publié: US 201161509224 P | [2014/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013011425 | Date: | 24.01.2013 | Langue: | EN | [2013/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2734849 | Date: | 28.05.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.01.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.01.2013 | Classification | IPC: | G01R21/00 | [2014/22] | CPC: |
H02J13/00002 (EP,US);
G01R21/1333 (US);
H02J13/00004 (EP,US);
H02J13/00028 (EP,US);
G01R19/2513 (EP,US);
H02J2310/12 (EP);
Y02B70/30 (EP,US);
Y02B70/3225 (EP);
Y04S20/221 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/22] | Titre | Allemand: | VERBESSERUNG MULTIMODALER DATEN FÜR STROMDISAGGREGATIONSSYSTEME | [2014/22] | Anglais: | MULTI-MODAL DATA IMPROVEMENT FOR POWER DISAGGREGATION SYSTEMS | [2014/22] | Français: | AMÉLIORATION DE DONNÉES MULTIMODALES POUR SYSTÈMES DE DÉSAGRÉGATION D'ÉNERGIE | [2014/22] | Entrée dans la phase régionale | 19.02.2014 | Taxe nationale de base payée | 19.02.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.02.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 30.12.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.02.2014 | Requête en examen déposée [2014/22] | 10.11.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.03.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/35] | 18.04.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/35] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.11.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5576700 (DAVIS GLENN A [US], et al) [X] 1-8* column 6, line 37 - line 55; figures 1,4; claims 1,16 *; | [X]US2009228726 (MALIK NAIM R [US], et al) [X] 1-8 * paragraph [0017]; figure 2; claims 1,4,15 * | Examen | WO2011002735 | WO2012106709 | par le demandeur | - HART, G.W., "Non-intrusive Appliance Load Monitoring", PROC. OF IEEE, (199212), vol. 80, no. 12, pages 1870 - 1891 | - S.B. LEEB ET AL., "Transient event detection in spectral envelope estimates for non-intrusive load monitoring", IEEE TRANS. POWER DELIVERY, (199507), vol. 10, no. 3, pages 1200 - 1210 | - ROBERT COX ET AL., "Transient Event Detection for Nonintrusive Load Monitoring and Demand Side Management Using Voltage Distortion", IEEE APEC, (2006), page 7 |