EP2681088 - TRANSPORT SUR COUSSIN D'AIR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.09.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL, IS | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Game Changers, Llc 41 East 31st Street New York, New York 10016 / US | [2014/02] | Inventeur(s) | 01 /
ZONENBERG, Andrew, D. 1425 5th Ave. 2nd Floor Troy, NY 12180 / US | 02 /
SANCHEZ, Jason, D. 995 Los Robles Avenue Palo Alto, California 94306 / US | 03 /
GARBUZ, Piotr, A. Project NMSET Building 19, Suite 2001 Moffett Field, CA 94035 / US | [2014/37] |
Précédent [2014/12] | 01 /
ZONENBERG, Andrew, D. 1425 5th Ave. 2nd Floor Troy, NY 12180 / US | ||
02 /
SANCHEZ, Jason, D. 627 Fabulous Drive San Antonio, TX 78216 / US | |||
03 /
GARBUZ, Piotr, A. Project NMSET Building 19, Suite 2001 Moffett Field, CA 94035 / US | |||
Précédent [2014/02] | 01 /
ZONENBERG, Andrew, D. 1425 5th Ave. 2nd Floor Troy, NY 12180 / US | ||
02 /
SANCHEZ, Jason, D. 633 Delaware Avenue 10 Delmar, NY 12054 / US | |||
03 /
GARBUZ, Piotr, A. 560 East 43rd Street 43B New York, NY 10036 / US | Mandataire(s) | AWA Sweden AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | [N/P] |
Précédent [2016/47] | Awapatent AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | ||
Précédent [2014/15] | Ekstedt, Måns, et al AWAPATENT AB P.O. Box 11394 404 28 Göteborg / SE | ||
Précédent [2014/02] | Edlund, Fabian Awapatent AB P.O. Box 11 394 404 28 Göteborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12752278.7 | 01.03.2012 | [2016/47] | WO2012US27311 | Numéro de priorité, date | US201161448589P | 02.03.2011 Format original publié: US 201161448589 P | [2014/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012118987 | Date: | 07.09.2012 | Langue: | EN | [2012/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2681088 | Date: | 08.01.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.09.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2681088 | Date: | 23.11.2016 | Langue: | EN | [2016/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | RU | 07.09.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.05.2015 | Classification | IPC: | B60V1/04, F02K99/00, F25B21/02, B60V3/02, B60V1/11 | [2015/27] | CPC: |
B60V1/043 (EP,US);
B60V1/04 (KR);
B60V1/10 (US);
B60V1/115 (EP,US);
B60V1/16 (US);
B60V3/025 (EP,US);
|
Précédent IPC [2014/02] | B60V1/04, F02K99/00, F25B21/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/02] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LUFTKISSENTRANSPORT | [2014/02] | Anglais: | AIR CUSHION TRANSPORT | [2014/02] | Français: | TRANSPORT SUR COUSSIN D'AIR | [2014/02] | Entrée dans la phase régionale | 02.10.2013 | Taxe nationale de base payée | 02.10.2013 | Taxe de recherche payée | 02.10.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.10.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.10.2013 | Requête en examen déposée [2014/02] | 14.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.03.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.06.2016 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 07.07.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.10.2016 | Taxe de délivrance payée | 12.10.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.10.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.03.2016 | Opposition(s) | 24.08.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.03.2012 | AL | 23.11.2016 | AT | 23.11.2016 | BE | 23.11.2016 | CY | 23.11.2016 | CZ | 23.11.2016 | DK | 23.11.2016 | EE | 23.11.2016 | ES | 23.11.2016 | FI | 23.11.2016 | HR | 23.11.2016 | IT | 23.11.2016 | LT | 23.11.2016 | LV | 23.11.2016 | MC | 23.11.2016 | MK | 23.11.2016 | NL | 23.11.2016 | PL | 23.11.2016 | RO | 23.11.2016 | RS | 23.11.2016 | SE | 23.11.2016 | SI | 23.11.2016 | SK | 23.11.2016 | SM | 23.11.2016 | TR | 23.11.2016 | BG | 23.02.2017 | NO | 23.02.2017 | GR | 24.02.2017 | IE | 01.03.2017 | LU | 01.03.2017 | MT | 01.03.2017 | IS | 23.03.2017 | PT | 23.03.2017 | CH | 31.03.2017 | LI | 31.03.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 01.03.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
MK | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
TR | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 01.03.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
MK | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 01.03.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CY | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 01.03.2012 | |
AT | 23.11.2016 | ||
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Précédent [2018/13] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
IE | 01.03.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
LU | 01.03.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
MC | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SI | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
BG | 23.02.2017 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
IT | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
SM | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/36] | AT | 23.11.2016 | |
BE | 23.11.2016 | ||
CZ | 23.11.2016 | ||
DK | 23.11.2016 | ||
EE | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RO | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
SK | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/33] | AT | 23.11.2016 | |
DK | 23.11.2016 | ||
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/26] | AT | 23.11.2016 | |
ES | 23.11.2016 | ||
FI | 23.11.2016 | ||
HR | 23.11.2016 | ||
LT | 23.11.2016 | ||
LV | 23.11.2016 | ||
NL | 23.11.2016 | ||
PL | 23.11.2016 | ||
RS | 23.11.2016 | ||
SE | 23.11.2016 | ||
NO | 23.02.2017 | ||
GR | 24.02.2017 | ||
PT | 23.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 23.11.2016 | Citations: | Recherche | [A]US3414076 (HENRI BERTIN JEAN, et al) [A] 1-3 * figures 1, 2 ** column 1, line 14 - line 24 *; | [XP]WO2011028287 (GAME CHANGERS LLC [US], et al) [XP] 1-13 * abstract * * paragraph [0010] * * figures 2, 12, 17 * | Recherche internationale | [A]US3467213 (WALKER ALLEN C); | [A]US3653458 (DONLON RICHARD H); | [A]RU2089420 (KZ G TEKHN UNI IM A N TUPOLEVA [EE]) |