EP2734658 - MODÈLE DE BÂTI D'ÉLECTROLYSEUR, PROCÉDÉ ET UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.04.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.12.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nel Hydrogen Electrolyser AS P.O. Box 24 3671 Notodden / NO | [N/P] |
Précédent [2014/22] | Pour tous les Etats désignés NEW NEL HYDROGEN AS P.O. Box 24 3671 Notodden / NO | Inventeur(s) | 01 /
WALLEVIK, Oddmund Enggravtunet 11 N-3711 Skien / NO | 02 /
FELL, Hans, Jörg Hauanveien 31 N-3213 Sandefjord / NO | 03 /
CHLADEK, Petr Grubbegata 3 N-3950 Brevik / NO | [2014/22] | Mandataire(s) | Zacco Norway AS P.O. Box 488 Skøyen 0213 Oslo / NO | [N/P] |
Précédent [2014/22] | Zacco Norway AS P.O. Box 2003 Vika 0125 Oslo / NO | Numéro de la demande, date de dépôt | 12753598.7 | 20.07.2012 | [2019/23] | WO2012NO50141 | Numéro de priorité, date | NO20110001048 | 20.07.2011 Format original publié: NO 20111048 | NO20110001046 | 20.07.2011 Format original publié: NO 20111046 | [2014/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2013012342 | Date: | 24.01.2013 | Langue: | EN | [2013/04] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2734658 | Date: | 28.05.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.01.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2734658 | Date: | 05.06.2019 | Langue: | EN | [2019/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.04.2013 | Classification | IPC: | C25B9/02, C25B9/20 | [2018/52] | CPC: |
C25B9/63 (EP,EA,US);
C25B9/77 (EP,EA,US)
|
Précédent IPC [2014/22] | C25B9/00, C25B9/02, C25B9/20 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | RAHMENKONZEPT FÜR EINEN ELEKTROLYSEUR, VERFAHREN DAFÜR UND VERWENDUNG DAVON | [2014/22] | Anglais: | ELECTROLYSER FRAME CONCEPT, METHOD AND USE | [2014/22] | Français: | MODÈLE DE BÂTI D'ÉLECTROLYSEUR, PROCÉDÉ ET UTILISATION | [2014/22] | Entrée dans la phase régionale | 11.02.2014 | Taxe nationale de base payée | 11.02.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.02.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.02.2014 | Requête en examen déposée [2014/22] | 25.09.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.12.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.04.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 15.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.12.2017 | Opposition(s) | 06.03.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2018 | 07   M06   Taxe payée le   28.08.2018 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 05.06.2019 | CY | 05.06.2019 | EE | 05.06.2019 | HR | 05.06.2019 | LT | 05.06.2019 | LV | 05.06.2019 | MC | 05.06.2019 | MK | 05.06.2019 | MT | 05.06.2019 | RS | 05.06.2019 | SK | 05.06.2019 | SM | 05.06.2019 | BG | 05.09.2019 | GR | 06.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | AL | 05.06.2019 | |
CY | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
MT | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 05.06.2019 | |
CY | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 05.06.2019 | |
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 05.06.2019 | |
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | LT | 05.06.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0212240 (METKON SA [CH]) [X] 1-45 * page 2, line 1 - line 6; figures 2,3,6; examples 1-2 * * page 3, line 45 - page 4, line 23 * * page 5, line 11 - page 6, line 55 *; | [X]EP0545548 (ICI PLC [GB]) [X] 1-44 * abstract * * column 3, line 1 - column 4, line 52 * * column 6, line 1 - column 7, line 53 *; | [X]US2007193880 (SCHICK LOUIS A [US], et al) [X] 1-44 * abstract * * page 1, paragraph 0003-0004, and paragraph 0010 * * page 2, paragraph 0023 - page 4, paragraph 0049 *; | [X]US2009301871 (ZAPPI GUILLERMO DANIEL [US], et al) [X] 1-45 * page 3, paragraph 0028 - paragraph 0033; figures 4-6 * * page 4, paragraph 0038 *; | [X]US2010187102 (SCHMITT EDWIN W [US], et al) [X] 1-44 * abstract * * page 1, paragraph 0003 and 0010 * * page 2, paragraph 0013 - page 3, paragraph 0029 * * page 4, paragraph 0041 and 0045 ** page 5, paragraph 0050, 0052 and 0055 * | par le demandeur | GB1145751 | EP0833963 | US6554978 |