EP2758162 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR FABRIQUER UNE SOLUTION AQUEUSE DILUÉE D'ACIDE PEROXOMONOSULFURIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.11.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.12.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.01.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 19.02.2020 [2020/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen / DE | [2018/01] |
Précédent [2014/31] | Pour tous les Etats désignés Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1- 11 45128 Essen / DE | Inventeur(s) | 01 /
STESEL, Peter 98 Mountbatten Place Dinsdale, Hamilton 3204 / NZ | 02 /
TOWNSEND, Darren 9 Victoria Ave. Morrinsville Morrinsville 3300 / NZ | 03 /
BARRATT, Thomas 1 Omokoroa Road Omokoroa 3114 / NZ | [2014/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12759472.9 | 19.09.2012 | [2018/01] | WO2012EP68391 | Numéro de priorité, date | EP20110182103 | 21.09.2011 Format original publié: EP 11182103 | [2014/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013041546 | Date: | 28.03.2013 | Langue: | EN | [2013/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2758162 | Date: | 30.07.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.03.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2758162 | Date: | 03.01.2018 | Langue: | EN | [2018/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.03.2013 | Classification | IPC: | B01J19/24, B01J14/00, C01B15/06 | [2014/31] | CPC: |
B01J14/00 (EP,US);
B01J19/244 (EP,US);
C01B15/06 (US);
C01B15/08 (EP,US);
B01J2219/0245 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VERDÜNNTEN WÄSSRIGEN LÖSUNG AUS PEROXOMONOSCHWEFELSÄURE | [2018/01] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR MAKING A DILUTE AQUEOUS SOLUTION OF PEROXOMONOSULPHURIC ACID | [2014/31] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR FABRIQUER UNE SOLUTION AQUEUSE DILUÉE D'ACIDE PEROXOMONOSULFURIQUE | [2014/31] |
Précédent [2014/31] | VORRICHTUNG UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER VERDÜNNTEN WÄSSRIGEN LÖSUNG AUS PEROXOMONOSCHWEFELSÄURE | Entrée dans la phase régionale | 24.02.2014 | Taxe nationale de base payée | 24.02.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.02.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.02.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.02.2014 | Requête en examen déposée [2014/31] | 30.06.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.07.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.11.2017 | Taxe de délivrance payée | 17.11.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.11.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.06.2015 | Opposition(s) | 05.10.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 03.01.2018 | AT | 03.01.2018 | DK | 03.01.2018 | EE | 03.01.2018 | HR | 03.01.2018 | IT | 03.01.2018 | LT | 03.01.2018 | LV | 03.01.2018 | MC | 03.01.2018 | NL | 03.01.2018 | RS | 03.01.2018 | SI | 03.01.2018 | SK | 03.01.2018 | SM | 03.01.2018 | GR | 04.04.2018 | IS | 03.05.2018 | LU | 19.09.2018 | MT | 19.09.2018 | BE | 30.09.2018 | CH | 30.09.2018 | FR | 30.09.2018 | LI | 30.09.2018 | [2020/08] |
Précédent [2019/40] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
LU | 19.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
FR | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
LU | 19.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
FR | 30.09.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
LU | 19.09.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2019/13] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 03.01.2018 | |
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Précédent [2018/35] | HR | 03.01.2018 | |
LT | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
Précédent [2018/34] | LT | 03.01.2018 | |
NL | 03.01.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US5439663 (MANGANARO JAMES L [US], et al) [A] 1-9 * column 1, lines 5-7 * * column 2, lines 47-64 * * column 5, line 52 - column 6, line 47; figure 1 *; | [AD]US5304360 (LANE JOHN R G [GB], et al) [AD] 1-9 * column 1, lines 4-6 * * column 3, lines 9-65 * * column 4, lines 26-36 * * column 6, lines 49-55 * * column 8, lines 31-57; figure 1 * | Examen | US5879653 | par le demandeur | US2789954 | WO9207791 |