17.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2020 [2020/08] |
30.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.10.2019 [2019/40] |
16.08.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.09.2019 [2019/38] |
21.06.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.07.2019 [2019/30] |
10.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.06.2019 [2019/24] |
22.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.03.2019 [2019/13] |
23.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.12.2018 [2018/52] |
16.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.12.2018 [2018/51] |
09.11.2018 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.12.2018 [2018/49] |
19.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.11.2018 [2018/47] |
12.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.11.2018 [2018/46] |
07.09.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.10.2018 [2018/41] |
31.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.10.2018 [2018/40] |
03.08.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.09.2018 [2018/36] |
27.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.08.2018 [2018/35] |
20.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.08.2018 [2018/34] |
01.12.2017 |
Délivrance (prévue) |
publié le 03.01.2018 [2018/01] |
01.12.2017 |
Changement - titre allemand |
publié le 03.01.2018 [2018/01] |
26.11.2017 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
26.11.2017 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
24.11.2017 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
29.09.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
25.07.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
26.09.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
01.10.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
10.07.2015 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
08.07.2015 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
26.06.2015 |
Premier rapport d'examen |
|
28.11.2014 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 31.12.2014 [2015/01] |
02.10.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.06.2014 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 30.07.2014 [2014/31] |
27.06.2014 |
Requête en examen présentée |
publié le 30.07.2014 [2014/31] |
25.04.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
25.03.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.03.2014 |
Modification par le demandeur |
|
09.04.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
29.03.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.11.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.09.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|