EP2758171 - PROCÉDÉ DE DÉPÔT D'UN REVÊTEMENT AYANT UNE ACTIVITÉ PHOTOCATALYTIQUE SUR DES SURFACES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.09.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 14.09.2018 | Demande réputée retirée | publié le 17.10.2018 [2018/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Linde Aktiengesellschaft Klosterhofstrasse 1 80331 München / DE | [2014/39] |
Précédent [2014/31] | Pour tous les Etats désignés Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg Holstenhofweg 85 22043 Hamburg / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Hamburg Innovation GmbH Harburger Schloßstrasse 6-12 21079 Hamburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
KLIEMANN, Jan-Oliver Lutterothstrasse 56 20255 Hamburg / DE | 02 /
GUTZMANN, Henning Dringsheide 33 22119 Hamburg / DE | 03 /
KLASSEN, Thomas Schäferstieg 2 21465 Wentorf / DE | 04 /
GÄRTNER, Frank Schiffbeker Weg 308 22043 Hamburg / DE | [2014/31] | Mandataire(s) | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2014/31] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12766621.2 | 18.09.2012 | WO2012EP68296 | Numéro de priorité, date | DE20111083054 | 20.09.2011 Format original publié: DE102011083054 | [2014/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013041506 | Date: | 28.03.2013 | Langue: | DE | [2013/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2758171 | Date: | 30.07.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.03.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.03.2013 | Classification | IPC: | B01J35/00, B01J37/02, C23C4/06, C23C4/10, C23C14/02, C23C16/02, C23C24/04, B01J21/06 | [2014/31] | CPC: |
C23C14/025 (EP,US);
B01J21/063 (EP,US);
B01J35/39 (EP,US);
B01J35/40 (EP,US);
B01J37/0217 (EP,US);
B01J37/0225 (EP,US);
B01J37/0238 (EP,US);
B01J37/348 (EP,US);
B01J37/349 (EP,US);
C23C16/0281 (EP,US);
C23C24/04 (EP,US);
C23C28/322 (EP,US);
C23C4/02 (EP,US);
C23C4/04 (EP,US);
C23C4/11 (EP,US);
C23C4/18 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/31] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR PHOTOKATALYTISCH AKTIVEN BESCHICHTUNG VON OBERFLÄCHEN | [2014/31] | Anglais: | METHOD FOR THE PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE COATING OF SURFACES | [2014/31] | Français: | PROCÉDÉ DE DÉPÔT D'UN REVÊTEMENT AYANT UNE ACTIVITÉ PHOTOCATALYTIQUE SUR DES SURFACES | [2014/31] | Entrée dans la phase régionale | 22.04.2014 | Taxe nationale de base payée | 22.04.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.04.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.04.2014 | Requête en examen déposée [2014/31] | 14.01.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 03.05.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/42] | 05.06.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/42] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.01.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]JP2000131513 (TOYOTA MOTOR CORP); | [X]KR20050109003 (UNIV KOREA POLYTECHNIC [KR]); | [XY]EP1652963 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]); | [Y]US2007110919 (BALLHORN REINHARD [DE], et al); | [YD]DE102009043319 (HELMUT SCHMIDT UNI UNI DER BUNDESWEHR HAMBURG [DE]); | [E]WO2012136127 (MILL RICH LTD [CN], et al) | par le demandeur | DE102004038795 | DE102005053263 | DE102009043319 |