EP2760300 - ARTICLES POUR FUMEURS ET LEURS PROCÉDÉS DE PRODUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.01.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés British American Tobacco (Investments) Limited Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA / GB | [2014/32] | Inventeur(s) | 01 /
KALJURA, Karl c/o British American Tobacco Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA / GB | [2014/32] | Mandataire(s) | Harrison, Philip Mark, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [2014/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12769159.0 | 25.09.2012 | [2016/12] | WO2012GB52371 | Numéro de priorité, date | GB20110016541 | 26.09.2011 Format original publié: GB 201116541 | [2014/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013045912 | Date: | 04.04.2013 | Langue: | EN | [2013/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2760300 | Date: | 06.08.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.04.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2760300 | Date: | 23.03.2016 | Langue: | EN | [2016/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.04.2013 | Classification | IPC: | A24D3/04 | [2014/32] | CPC: |
A24D3/041 (EP,US);
A24D3/0275 (EP,US);
A24D3/043 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | RAUCHARTIKEL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2014/32] | Anglais: | SMOKING ARTICLES AND METHODS OF MANUFACTURING THE SAME | [2014/32] | Français: | ARTICLES POUR FUMEURS ET LEURS PROCÉDÉS DE PRODUCTION | [2014/32] | Entrée dans la phase régionale | 31.03.2014 | Taxe nationale de base payée | 31.03.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.03.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.07.2013 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 31.03.2014 | Requête en examen déposée [2014/32] | 01.12.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.09.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.01.2016 | Taxe de délivrance payée | 19.01.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.01.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.09.2015 | Opposition(s) | 02.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.09.2012 | AL | 23.03.2016 | AT | 23.03.2016 | BE | 23.03.2016 | CY | 23.03.2016 | CZ | 23.03.2016 | DK | 23.03.2016 | EE | 23.03.2016 | ES | 23.03.2016 | FI | 23.03.2016 | HR | 23.03.2016 | IT | 23.03.2016 | LT | 23.03.2016 | LV | 23.03.2016 | MC | 23.03.2016 | MK | 23.03.2016 | NL | 23.03.2016 | PL | 23.03.2016 | RO | 23.03.2016 | RS | 23.03.2016 | SE | 23.03.2016 | SI | 23.03.2016 | SK | 23.03.2016 | SM | 23.03.2016 | BG | 23.06.2016 | NO | 23.06.2016 | GR | 24.06.2016 | IS | 23.07.2016 | PT | 25.07.2016 | GB | 25.09.2016 | IE | 25.09.2016 | LU | 25.09.2016 | CH | 30.09.2016 | FR | 30.09.2016 | LI | 30.09.2016 | MT | 30.09.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 25.09.2012 | |
AT | 23.03.2016 | ||
BE | 23.03.2016 | ||
CY | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
MK | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
GB | 25.09.2016 | ||
IE | 25.09.2016 | ||
LU | 25.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
MT | 30.09.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 25.09.2012 | |
AT | 23.03.2016 | ||
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
MK | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
GB | 25.09.2016 | ||
IE | 25.09.2016 | ||
LU | 25.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
Précédent [2017/41] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
GB | 25.09.2016 | ||
IE | 25.09.2016 | ||
LU | 25.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
GB | 25.09.2016 | ||
IE | 25.09.2016 | ||
CH | 30.09.2016 | ||
FR | 30.09.2016 | ||
LI | 30.09.2016 | ||
Précédent [2017/31] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Précédent [2017/19] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Précédent [2016/51] | AT | 23.03.2016 | |
CZ | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Précédent [2016/50] | AT | 23.03.2016 | |
CZ | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
SM | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | EE | 23.03.2016 | |
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
Précédent [2016/48] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
Précédent [2016/40] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
Précédent [2016/39] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
RS | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
Précédent [2016/36] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
Précédent [2016/35] | FI | 23.03.2016 | |
HR | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]WO2011051115 (TOBACCO RES & DEV INST PROPRIETARY LTD [ZA], et al) [X] 1-3,5,6,9-16 * page 3, line 28 - page 6, line 10; figure - * [I] 4,7; | [XD]US4700725 (GEISZLER JR WILLARD A [US]) [XD] 1,5,8,12,15 * the whole document *; | [X]US2954035 (SAFFIR JACOB A) [X] 1,12,15 * column 2, line 69 - column 3, line 73; figure - *; | [X]DE3516841 (REEMTSMA H F & PH [DE]) [X] 1,12,15 * page 9, line 4 - page 11, line 33; figure - *; | [X]US3376874 (YUNIL KIM, et al) [X] 1,12,15 * column 1, line 60 - column 2, line 10; figure - *; | [X]EP0260789 (TABAC FAB REUNIES SA [CH]) [X] 1,3-6,8,9,12,14-17 * column 3, line 1 - column 6, line 5; figure - *; | [A]US4699158 (SPRINKEL JR FRANCIS M [US]) [A] 1-17 * the whole document *; | [XP]WO2011121328 (BRITISH AMERICAN TOBACCO CO [GB], et al) [XP] 1-4,6-9,11,15,16 * page 19, line 1 - page 21, line 18; figure - * | par le demandeur | US4700725 |