EP2761254 - PROCÉDÉ POUR MESURE SANS CONTACT D'UNE POSITION RELATIVE AU MOYEN D'UN CAPTEUR À EFFET HALL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TE Connectivity Germany GmbH Ampèrestraße 12-14 64625 Bensheim / DE | [2015/35] |
Précédent [2014/32] | Pour tous les Etats désignés Tyco Electronics AMP GmbH Ampèrestrasse 12-14 64625 Bensheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
SCHAAF, Oliver Obere Hauptstrasse 128 Lustadt / DE | [2014/32] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2015/38] |
Précédent [2014/32] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12769364.6 | 25.09.2012 | [2015/38] | WO2012EP68842 | Numéro de priorité, date | DE201110115302 | 29.09.2011 Format original publié: DE102011115302 | [2014/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013045430 | Date: | 04.04.2013 | Langue: | EN | [2013/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2761254 | Date: | 06.08.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.04.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2761254 | Date: | 16.09.2015 | Langue: | EN | [2015/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.04.2013 | Classification | IPC: | G01R33/07, G01B7/14, G01D5/14, G01D5/244 | [2015/17] | CPC: |
G01D5/145 (EP,US);
G01R33/07 (US);
G01B7/14 (US);
G01D5/2448 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/32] | G01D5/14, G01D5/244 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BERÜHRUNGSLOSEN MESSEN EINER RELATIVEN POSITION MITTELS EINES HALLSENSORS | [2014/32] | Anglais: | METHOD FOR CONTACTLESS MEASUREMENT OF A RELATIVE POSITION BY MEANS OF A HALL SENSOR | [2014/32] | Français: | PROCÉDÉ POUR MESURE SANS CONTACT D'UNE POSITION RELATIVE AU MOYEN D'UN CAPTEUR À EFFET HALL | [2014/32] | Entrée dans la phase régionale | 18.03.2014 | Taxe nationale de base payée | 18.03.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.03.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.03.2014 | Requête en examen déposée [2014/32] | 14.11.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.03.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.07.2015 | Taxe de délivrance payée | 27.07.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.07.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.03.2015 | Opposition(s) | 17.06.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.09.2012 | AL | 16.09.2015 | AT | 16.09.2015 | BG | 16.09.2015 | CY | 16.09.2015 | CZ | 16.09.2015 | DK | 16.09.2015 | EE | 16.09.2015 | ES | 16.09.2015 | FI | 16.09.2015 | HR | 16.09.2015 | IT | 16.09.2015 | LT | 16.09.2015 | LV | 16.09.2015 | MC | 16.09.2015 | MK | 16.09.2015 | MT | 16.09.2015 | NL | 16.09.2015 | PL | 16.09.2015 | RO | 16.09.2015 | RS | 16.09.2015 | SE | 16.09.2015 | SI | 16.09.2015 | SK | 16.09.2015 | SM | 16.09.2015 | TR | 16.09.2015 | IE | 25.09.2015 | LU | 25.09.2015 | BE | 30.09.2015 | CH | 30.09.2015 | LI | 30.09.2015 | NO | 16.12.2015 | GR | 17.12.2015 | IS | 16.01.2016 | PT | 18.01.2016 | [2018/47] |
Précédent [2018/31] | HU | 25.09.2012 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BG | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MK | 16.09.2015 | ||
MT | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
SM | 16.09.2015 | ||
TR | 16.09.2015 | ||
IE | 25.09.2015 | ||
LU | 25.09.2015 | ||
BE | 30.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Précédent [2018/02] | HU | 25.09.2012 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BG | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MT | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
SM | 16.09.2015 | ||
IE | 25.09.2015 | ||
LU | 25.09.2015 | ||
BE | 30.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 25.09.2012 | |
AT | 16.09.2015 | ||
BG | 16.09.2015 | ||
CY | 16.09.2015 | ||
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MT | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
SM | 16.09.2015 | ||
IE | 25.09.2015 | ||
BE | 30.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Précédent [2017/22] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
MT | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
IE | 25.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SI | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
IE | 25.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
DK | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
IE | 25.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Précédent [2016/33] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
IE | 25.09.2015 | ||
CH | 30.09.2015 | ||
LI | 30.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
MC | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 16.09.2015 | |
CZ | 16.09.2015 | ||
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
PL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
PT | 18.01.2016 | ||
Précédent [2016/23] | CZ | 16.09.2015 | |
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RO | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
SK | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 16.09.2015 | |
EE | 16.09.2015 | ||
ES | 16.09.2015 | ||
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
IS | 16.01.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 16.09.2015 | |
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
IT | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 16.09.2015 | |
FI | 16.09.2015 | ||
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Précédent [2016/14] | FI | 16.09.2015 | |
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NL | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Précédent [2016/10] | FI | 16.09.2015 | |
HR | 16.09.2015 | ||
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
RS | 16.09.2015 | ||
SE | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 16.09.2015 | |
LT | 16.09.2015 | ||
LV | 16.09.2015 | ||
NO | 16.12.2015 | ||
GR | 17.12.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 16.09.2015 | |
NO | 16.12.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 16.09.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0115391 (TRW INC [US]) [A] 1-15* pages 3-22 *; | [YA]US4737710 (VAN ANTWERP JOEL C [US], et al) [Y] 1-5,8,9,13-15 * column 2, line 21 - column 12, line 27 * [A] 6,7,10-12; | [YDA]EP1243897 (SENTRON AG [CH]) [YD] 1-5,8,9,13-15 * pages 2-6 * [A] 6,7,10-12; | [YA]WO2007092402 (CALIFORNIA LINEAR DEVICES INC [US], et al) [Y] 1-5,8,9,13-15 * pages 13-37 * [A] 6,7,10-12; | [A]US2011227567 (REIDMUELLER KURT [AT], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0011] - [0061] * | par le demandeur | EP1243897 | EP0979988 | EP2159546 |