EP2758807 - MODULE SUPPORT POUR UNE ANTENNE SOUS-MARINE ET ANTENNE SOUS-MARINE POURVUE D'UN MODULE SUPPORT DE CE TYPE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.06.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ATLAS ELEKTRONIK GmbH Sebaldsbrücker Heerstraße 235 28309 Bremen / DE | [2018/35] |
Précédent [2018/34] | Pour tous les Etats désignés ATLAS ELEKTRONIK GmbH Sebaldsbrücker Heerstrasse 235 28309 Bremen / DE | ||
Précédent [2014/31] | Pour tous les Etats désignés ATLAS ELEKTRONIK GmbH Sebaldsbrücker Heerstrasse 235 28309 Bremen / DE | Inventeur(s) | 01 /
JUNGE, Wilfried Vahrer Straße 179 28309 Bremen / DE | 02 /
MINSCHKE, Mike Fünfackernweg 28a 28332 Achim / DE | [2014/31] | Mandataire(s) | thyssenkrupp Intellectual Property GmbH ThyssenKrupp Allee 1 45143 Essen / DE | [2018/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12773240.2 | 13.09.2012 | [2018/34] | WO2012EP67935 | Numéro de priorité, date | DE201110113811 | 20.09.2011 Format original publié: DE102011113811 | [2014/31] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2013041437 | Date: | 28.03.2013 | Langue: | DE | [2013/13] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2758807 | Date: | 30.07.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.03.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2758807 | Date: | 22.08.2018 | Langue: | DE | [2018/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.12.2013 | Classification | IPC: | G01V1/20 | [2014/31] | CPC: |
G01V1/201 (EP);
G01V1/20 (IL);
G01V2001/204 (IL);
H04R1/44 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TRÄGERMODUL FÜR EINE UNTERWASSERANTENNE SOWIE UNTERWASSERANTENNE MIT DERARTIGEM TRÄGERMODUL | [2014/31] | Anglais: | SUPPORT MODULE FOR AN UNDERWATER ANTENNA, AND UNDERWATER ANTENNA HAVING A SUPPORT MODULE OF THIS KIND | [2014/31] | Français: | MODULE SUPPORT POUR UNE ANTENNE SOUS-MARINE ET ANTENNE SOUS-MARINE POURVUE D'UN MODULE SUPPORT DE CE TYPE | [2014/31] | Entrée dans la phase régionale | 25.02.2014 | Taxe nationale de base payée | 25.02.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.02.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.02.2014 | Requête en examen déposée [2014/31] | 15.10.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 11.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.04.2018 | Opposition(s) | 23.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.09.2012 | AL | 22.08.2018 | CY | 22.08.2018 | CZ | 22.08.2018 | DK | 22.08.2018 | EE | 22.08.2018 | ES | 22.08.2018 | FI | 22.08.2018 | HR | 22.08.2018 | IT | 22.08.2018 | LT | 22.08.2018 | LV | 22.08.2018 | MC | 22.08.2018 | MK | 22.08.2018 | MT | 22.08.2018 | NL | 22.08.2018 | PL | 22.08.2018 | PT | 22.08.2018 | RO | 22.08.2018 | RS | 22.08.2018 | SE | 22.08.2018 | SI | 22.08.2018 | SK | 22.08.2018 | SM | 22.08.2018 | TR | 22.08.2018 | AT | 13.09.2018 | IE | 13.09.2018 | LU | 13.09.2018 | BE | 30.09.2018 | CH | 30.09.2018 | LI | 30.09.2018 | BG | 22.11.2018 | NO | 22.11.2018 | GR | 23.11.2018 | IS | 22.12.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/28] | HU | 13.09.2012 | |
AL | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
MT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
PT | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
TR | 22.08.2018 | ||
AT | 13.09.2018 | ||
IE | 13.09.2018 | ||
LU | 13.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
MT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
TR | 22.08.2018 | ||
AT | 13.09.2018 | ||
IE | 13.09.2018 | ||
LU | 13.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
MT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
AT | 13.09.2018 | ||
IE | 13.09.2018 | ||
LU | 13.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
MT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
IE | 13.09.2018 | ||
LU | 13.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
IE | 13.09.2018 | ||
LU | 13.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
IE | 13.09.2018 | ||
LU | 13.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
IE | 13.09.2018 | ||
LU | 13.09.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
IE | 13.09.2018 | ||
LU | 13.09.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
LU | 13.09.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/28] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 22.08.2018 | |
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 22.08.2018 | |
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 22.08.2018 | |
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 22.08.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3675193 (DAVIS BILLY W) [A] 1-15 * abstract ** figures 1-4 *; | [A]US5867451 (CHANG WIN [US], et al) [A] 1-15 * abstract * * figures 2,5,6 *; | [YA]US2001035311 (HE GUOXIN [CN], et al) [Y] 7,9 * figures 1-4 * * paragraphs [0023] - [0027] * [A] 1-6,8,10-15; | [XY]EP1426787 (INPUT OUTPUT INC [US]) [X] 1-6,8,10-15 * figures 3,5,18,19 * * paragraphs [0001] , [0022] * * paragraphs [0059] , [0060] * [Y] 7,9; | [X]US2005146984 (LEE PAUL [AU], et al) [X] 1,2,5-8,10-15 * figures 3,4,5a-5c * * paragraph [0052] * * paragraph [0055] *; | [A]US2007195648 (BORGEN LARS [NO], et al) [A] 1-15 * figures 3a,3b,6,7 * * paragraphs [0032] , [0033] * * paragraph [0041] *; | [XP]EP2381274 (ATLAS ELEKTRONIK GMBH [DE]) [XP] 1,12,15 * the whole document * | par le demandeur | US3675193 | DE3151028 | US5867451 | DE69429586T |