Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US9379755 | Dossier mondial | 28.06.2016 | B2 | US2014308990 | 16.10.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2012EP71369 | 29.10.2012 | EP11306406 | 31.10.2011 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP6092231B | Dossier mondial | 08.03.2017 | B2 | JP2014532912 | 08.12.2014 | A | Numéro de priorité | Date | WO2012EP71369 | 29.10.2012 | EP11306406 | 31.10.2011 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN104025128B | Dossier mondial | 12.10.2016 | B | CN104025128 | 03.09.2014 | A | Numéro de priorité | Date | WO2012EP71369 | 29.10.2012 | EP11306406 | 31.10.2011 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2774086 | Dossier mondial | 04.04.2018 | B1 | EP2774086 | 10.09.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2012EP71369 | 29.10.2012 | EP11306406 | 31.10.2011 | EP12778122 | 29.10.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | BR112014010274 | 17.05.2022 | B1 | BR112014010274 | 02.05.2017 | A2 | Numéro de priorité | Date | WO2012EP71369 | 29.10.2012 | EP11306406 | 31.10.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2013064454 | Dossier mondial | 10.05.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP11306406 | 31.10.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP2587412 | Dossier mondial | 01.05.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP11306406 | 31.10.2011 |