EP2774086 - CARTE À PUCE ENTAILLÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.02.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gemalto SA 6, rue de la Verrerie 92190 Meudon / FR | [2014/37] | Inventeur(s) | 01 /
FROGER, Alexis Gemalto S.A Intellectual Property Department 6 rue de la Verrerie F-92190 Meudon / FR | 02 /
RENOUARD, Jérémy Gemalto S.A Intellectual Property Department 6 rue de la Verrerie F-92190 Meudon / FR | 03 /
COGNO, Georges Gemalto S.A Intellectual Property Department 6 rue de la Verrerie F-92190 Meudon / FR | [2014/37] | Mandataire(s) | Cassagne, Philippe M.J., et al Thales Dis France SAS Intellectual Property Department 6, rue de la Verrerie 92190 Meudon / FR | [N/P] |
Précédent [2018/14] | Cassagne, Philippe M.J., et al Gemalto SA Intellectual Property Department 6, rue de la Verrerie 92197 Meudon Cedex / FR | ||
Précédent [2014/37] | Cour, Pierre Gemalto SA Intellectual Property Department 6, rue de la Verrerie 92190 Meudon / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 12778122.7 | 29.10.2012 | [2018/14] | WO2012EP71369 | Numéro de priorité, date | EP20110306406 | 31.10.2011 Format original publié: EP 11306406 | [2014/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013064454 | Date: | 10.05.2013 | Langue: | EN | [2013/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2774086 | Date: | 10.09.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2774086 | Date: | 04.04.2018 | Langue: | EN | [2018/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.05.2013 | Classification | IPC: | G06K19/077, G09F3/02 | [2014/37] | CPC: |
G06K19/07739 (EP,US);
H04B1/3816 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/37] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORGESTANZTE CHIPKARTE | [2017/45] | Anglais: | SCORED SMART CARD | [2014/37] | Français: | CARTE À PUCE ENTAILLÉE | [2014/37] |
Précédent [2014/37] | GEKERBTE CHIPKARTE | Entrée dans la phase régionale | 28.04.2014 | Taxe nationale de base payée | 28.04.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.04.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.04.2014 | Requête en examen déposée [2014/37] | 17.12.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.10.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.02.2018 | Taxe de délivrance payée | 26.02.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.02.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.10.2017 | Opposition(s) | 07.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.10.2012 | AL | 04.04.2018 | AT | 04.04.2018 | CY | 04.04.2018 | CZ | 04.04.2018 | DK | 04.04.2018 | EE | 04.04.2018 | ES | 04.04.2018 | FI | 04.04.2018 | HR | 04.04.2018 | IT | 04.04.2018 | LT | 04.04.2018 | LV | 04.04.2018 | MC | 04.04.2018 | MK | 04.04.2018 | NL | 04.04.2018 | PL | 04.04.2018 | RO | 04.04.2018 | RS | 04.04.2018 | SE | 04.04.2018 | SI | 04.04.2018 | SK | 04.04.2018 | SM | 04.04.2018 | TR | 04.04.2018 | BG | 04.07.2018 | NO | 04.07.2018 | GR | 05.07.2018 | IS | 04.08.2018 | PT | 06.08.2018 | IE | 29.10.2018 | LU | 29.10.2018 | MT | 29.10.2018 | BE | 31.10.2018 | CH | 31.10.2018 | LI | 31.10.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/31] | HU | 29.10.2012 | |
AL | 04.04.2018 | ||
AT | 04.04.2018 | ||
CY | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
MK | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
IE | 29.10.2018 | ||
LU | 29.10.2018 | ||
MT | 29.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 29.10.2012 | |
AL | 04.04.2018 | ||
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
IE | 29.10.2018 | ||
LU | 29.10.2018 | ||
MT | 29.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
IE | 29.10.2018 | ||
LU | 29.10.2018 | ||
MT | 29.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
IE | 29.10.2018 | ||
LU | 29.10.2018 | ||
MT | 29.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
IE | 29.10.2018 | ||
LU | 29.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
LU | 29.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
LU | 29.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
LU | 29.10.2018 | ||
Précédent [2019/28] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AL | 04.04.2018 | |
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AL | 04.04.2018 | |
DK | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 04.04.2018 | |
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Précédent [2018/43] | NL | 04.04.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0955604 (RUE CARTES ET SYSTEMES DE [FR]) [A] 1-5* the whole document *; | [A]WO03021526 (GEMPLUS CARD INT [FR], et al) [A] 1-5 * the whole document * * page 9, line 11 - line 16; figure 3 *; | [A]EP1626366 (AXALTO SA [FR]) [A] 1-5 * the whole document * |