EP2764602 - RÉSEAU ÉLECTRIQUE POUR VÉHICULE AYANT AU MOINS UN COMPOSANT ACTIVABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.09.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Valeo Systèmes de Contrôle Moteur 14 Avenue des Béguines 95800 Cergy / FR | [2016/45] |
Précédent [2014/33] | Pour tous les Etats désignés Valeo Systèmes de Contrôle Moteur 14 avenue des Béguines 95800 Cergy Saint-Christophe / FR | Inventeur(s) | 01 /
DECOSTER, Sylvain 23 rue Mozart F-78330 Fontenay Le Fleury / FR | 02 /
CHENG, Thierry 2 rue des Colverts F-78610 Les Brevieres / FR | 03 /
CORNIGLION, Cyrille 18 mail Renaissance F-95120 Ermont / FR | 04 /
RECHDAN, Raymond 5 Allée des Sablons F-94440 Villecresnes / FR | 05 /
DELION, Sylvain 12 rue de Cotte F-75012 Paris / FR | [2014/33] | Mandataire(s) | Garcia, Christine Propriété Intellectuelle Valeo Systèmes de Contrôle Moteur 14, avenue des Béguines 95800 Cergy St Christophe / FR | [2016/45] |
Précédent [2014/33] | Garcia, Christine Valeo Systèmes de Contrôle Moteur 14, avenue des Béguines 95800 Cergy St Christophe / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 12779117.6 | 05.10.2012 | [2016/45] | WO2012FR52266 | Numéro de priorité, date | FR20110058984 | 05.10.2011 Format original publié: FR 1158984 | [2014/33] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013050720 | Date: | 11.04.2013 | Langue: | FR | [2013/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2764602 | Date: | 13.08.2014 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 11.04.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2764602 | Date: | 09.11.2016 | Langue: | FR | [2016/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.04.2013 | Classification | IPC: | H02J7/14, B60R16/03 | [2014/33] | CPC: |
B60R16/03 (EP,US);
B60R16/033 (US);
H02J1/08 (EP,US);
H02J1/102 (US);
H02J1/108 (US);
H02J7/0019 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRISCHES NETZWERK FÜR EIN FAHRZEUG MIT MINDESTENS EINER AKTIVIERBAREN KOMPONENTE | [2014/33] | Anglais: | ELECTRICAL NETWORK FOR A VEHICLE, HAVING AT LEAST ONE COMPONENT THAT CAN BE ACTIVATED | [2014/33] | Français: | RÉSEAU ÉLECTRIQUE POUR VÉHICULE AYANT AU MOINS UN COMPOSANT ACTIVABLE | [2014/33] | Entrée dans la phase régionale | 04.04.2014 | Taxe nationale de base payée | 04.04.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.04.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.04.2014 | Requête en examen déposée [2014/33] | 27.11.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.09.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.01.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.05.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.09.2016 | Taxe de délivrance payée | 09.09.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.09.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.09.2015 | Opposition(s) | 10.08.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.10.2012 | AL | 09.11.2016 | AT | 09.11.2016 | CY | 09.11.2016 | CZ | 09.11.2016 | EE | 09.11.2016 | ES | 09.11.2016 | HR | 09.11.2016 | LT | 09.11.2016 | LV | 09.11.2016 | MC | 09.11.2016 | MK | 09.11.2016 | MT | 09.11.2016 | PL | 09.11.2016 | RO | 09.11.2016 | RS | 09.11.2016 | SI | 09.11.2016 | SK | 09.11.2016 | SM | 09.11.2016 | TR | 09.11.2016 | BG | 09.02.2017 | NO | 09.02.2017 | GR | 10.02.2017 | IS | 09.03.2017 | PT | 09.03.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/15] | HU | 05.10.2012 | |
AT | 09.11.2016 | ||
CY | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
MK | 09.11.2016 | ||
MT | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
TR | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 05.10.2012 | |
AT | 09.11.2016 | ||
CY | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
MK | 09.11.2016 | ||
MT | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 05.10.2012 | |
AT | 09.11.2016 | ||
CY | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
MT | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 05.10.2012 | |
AT | 09.11.2016 | ||
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
MT | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 09.11.2016 | |
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
MT | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2018/29] | AT | 09.11.2016 | |
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
MC | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2017/52] | AT | 09.11.2016 | |
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SI | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 09.11.2016 | |
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
BG | 09.02.2017 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 09.11.2016 | |
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
SM | 09.11.2016 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2017/36] | AT | 09.11.2016 | |
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
SK | 09.11.2016 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2017/35] | AT | 09.11.2016 | |
CZ | 09.11.2016 | ||
EE | 09.11.2016 | ||
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RO | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2017/26] | AT | 09.11.2016 | |
ES | 09.11.2016 | ||
HR | 09.11.2016 | ||
LT | 09.11.2016 | ||
LV | 09.11.2016 | ||
PL | 09.11.2016 | ||
RS | 09.11.2016 | ||
NO | 09.02.2017 | ||
GR | 10.02.2017 | ||
IS | 09.03.2017 | ||
PT | 09.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 09.11.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP1376812 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-4,7,9-13,17-20 * figure 1 * * paragraph [0001] - paragraph [0009] * * paragraph [0011] - paragraph [0031] * * claim 2 *[I] 5,6,8,14-16 |