EP2710488 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE GESTION DE PRODUITS D'ENTREPRISE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.02.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.02.2016 | Demande réputée retirée | publié le 16.03.2016 [2016/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dante Consulting, Inc. 5328 Lee Highway, Suite 200 Arlington, VA 22207 / US | [2014/13] | Inventeur(s) | 01 /
MALKO, Pierre 2808 John Marshall Drive Arlington VA 22207 / US | 02 /
GILBERT, John, Charles 1120-B N. Taylor Street Arlington VA 22201 / US | [2014/13] | Mandataire(s) | Staudt, Hans-Peter, et al Staudt IP Law Donaustrasse 7 85049 Ingolstadt / DE | [N/P] |
Précédent [2014/13] | Staudt, Hans-Peter, et al Bittner & Partner Intellectual Property Division Donaustrasse 7 85049 Ingolstadt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12782766.5 | 09.05.2012 | WO2012US37119 | Numéro de priorité, date | US201161484664P | 10.05.2011 Format original publié: US 201161484664 P | [2014/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012154850 | Date: | 15.11.2012 | Langue: | EN | [2012/46] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2710488 | Date: | 26.03.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.11.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 17.01.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.09.2014 | Classification | IPC: | G06Q10/06 | [2014/43] | CPC: |
G06Q10/06 (EP,US);
G06Q10/0633 (EP,US);
G06Q30/0601 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/13] | G06F17/00, G06Q10/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/13] | Titre | Allemand: | UNTERNEHMENSPRODUKTMANAGEMENTSYSTEM UND -VERFAHREN | [2014/13] | Anglais: | ENTERPRISE PRODUCT MANAGEMENT SYSTEM AND METHOD | [2014/13] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE GESTION DE PRODUITS D'ENTREPRISE | [2014/13] | Entrée dans la phase régionale | 28.11.2013 | Taxe nationale de base payée | 28.11.2013 | Taxe de recherche payée | 28.11.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.11.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.11.2013 | Requête en examen déposée [2014/13] | 07.04.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.06.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.10.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/11] | 09.11.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/11] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 01.06.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2015 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]US2009259683 (MURTY VENKATAESH V [US]); | [A]US6470343 (O'BRIEN WILLIAM [GB], et al); | [A]US2010179847 (COPE ERIC W [CH], et al); | [A]US2007265926 (OHMANN JULIE A [US], et al) |