EP2771234 - INTRODUCTION OU RETRAITE D'UN ELEMENT RALLONGÉ VERS OU À PARTIR D'UN CORPS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/36] | INTRODUCTION D'UN ÉLÉMENT ALLONGÉ DANS UN CORPS OU RETRAIT DE CELUI-CI À PARTIR D'UN CORPS | ||
[2017/38] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.12.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.01.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.09.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BAE Systems PLC 6 Carlton Gardens London SW1Y 5AD / GB | [2014/36] | Inventeur(s) | 01 /
WATSON, Tobias, Jonathan Surface Ships PDC 4th Floor South Street Scotstoun Glasgow Lanarkshire G14 0XN / GB | 02 /
HEATON, Leigh, Francis Surface Ships 2nd Floor COC East Scotstoun Glasgow Lanarkshire G14 0XN / GB | 03 /
BAIN, Fraser, Angus Wet Basin Office 1048 Govan Road Govan Glasgow Lanarkshire G51 4XP / GB | 04 /
FRASER, Steven, Martin Surface Ships PDC 4th Floor South Street Scotstoun Glasgow Lanarkshire G14 0XN / GB | 05 /
BLAIR, Graham, David Suface Ships Berth Office 1048 Govan Road Glasgow Lanarkshire GU51 4XP / GB | 06 /
HALLEY, Boyd Surface Ships 1048 Govan Road Govan Glasgow Lanarkshire G51 4XP / GB | [2014/36] | Mandataire(s) | BAE SYSTEMS plc Group IP Department Warwick House P.O. Box 87 Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU / GB | [N/P] |
Précédent [2014/36] | BAE SYSTEMS plc Group IP Department Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12783262.4 | 19.10.2012 | [2019/07] | WO2012GB52590 | Numéro de priorité, date | GB20110018378 | 25.10.2011 Format original publié: GB 201118378 | [2014/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013061034 | Date: | 02.05.2013 | Langue: | EN | [2013/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2771234 | Date: | 03.09.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.05.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2771234 | Date: | 13.02.2019 | Langue: | EN | [2019/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.05.2013 | Classification | IPC: | B65G35/00, B63B9/00, B63G3/00, B63H23/34 | [2017/38] | CPC: |
B63H23/34 (EP,GB,KR,US);
B63B71/00 (EP,GB,KR,US);
B65G35/00 (US);
B63G3/00 (EP,US);
B65G7/02 (GB)
|
Précédent IPC [2014/36] | B63B9/00, B63G3/00, B63H23/34 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/50] |
Précédent [2014/36] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINFÜHREN UND HERAUSZIEHEN EINES LANGGESTRECKTEN TEILS IN ODER AUS EINEN KÖRPERS | [2017/38] | Anglais: | INTRODUCTION OR WITHDRAWAL OF AN ELONGATE MEMBER TO OR FROM A BODY | [2017/38] | Français: | INTRODUCTION OU RETRAITE D'UN ELEMENT RALLONGÉ VERS OU À PARTIR D'UN CORPS | [2017/38] |
Précédent [2014/36] | EINFÜHRUNG ODER ENTNAHME EINES LÄNGLICHEN ELEMENTS IN BZW. AUS EINEM KÖRPER | ||
Précédent [2014/36] | INTRODUCTION OR WITHDRAWAL OF AN ELONGATE MEMBER TO OR FROM A BODY | ||
Précédent [2014/36] | INTRODUCTION D'UN ÉLÉMENT ALLONGÉ DANS UN CORPS OU RETRAIT DE CELUI-CI À PARTIR D'UN CORPS | Entrée dans la phase régionale | 23.05.2014 | Taxe nationale de base payée | 23.05.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.05.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.05.2014 | Requête en examen déposée [2014/36] | 11.12.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.09.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.03.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.09.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.2018 | Taxe de délivrance payée | 19.12.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.12.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.09.2016 | Opposition(s) | 14.11.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.10.2012 | AL | 13.02.2019 | AT | 13.02.2019 | CY | 13.02.2019 | CZ | 13.02.2019 | EE | 13.02.2019 | FI | 13.02.2019 | HR | 13.02.2019 | LT | 13.02.2019 | LV | 13.02.2019 | MC | 13.02.2019 | MK | 13.02.2019 | MT | 13.02.2019 | PL | 13.02.2019 | RO | 13.02.2019 | RS | 13.02.2019 | SE | 13.02.2019 | SI | 13.02.2019 | SK | 13.02.2019 | SM | 13.02.2019 | TR | 13.02.2019 | BG | 13.05.2019 | GR | 14.05.2019 | IS | 13.06.2019 | PT | 13.06.2019 | IE | 19.10.2019 | LU | 19.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 19.10.2012 | |
AL | 13.02.2019 | ||
AT | 13.02.2019 | ||
CY | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
MT | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
IE | 19.10.2019 | ||
LU | 19.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 19.10.2012 | |
AL | 13.02.2019 | ||
AT | 13.02.2019 | ||
CY | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
IE | 19.10.2019 | ||
LU | 19.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 13.02.2019 | |
AT | 13.02.2019 | ||
CY | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
IE | 19.10.2019 | ||
LU | 19.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 13.02.2019 | |
AT | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
IE | 19.10.2019 | ||
LU | 19.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 13.02.2019 | |
AT | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
LU | 19.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 13.02.2019 | |
AT | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
LU | 19.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 13.02.2019 | |
AT | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 13.02.2019 | |
AT | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 13.02.2019 | |
AT | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 13.02.2019 | |
AT | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 13.02.2019 | |
AT | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 13.02.2019 | |
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 13.02.2019 | |
LT | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 13.02.2019 | |
LT | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 13.02.2019 | |
LT | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 13.02.2019 | |
LT | 13.02.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2896909 (TAYLOR ALLAN J); | [X]US2940769 (TAYLOR ALLAN J); | [X]GB2151190 (MAK MASCHINENBAU KRUPP); | [X]US4544322 (BOOKER ARTHUR J [US]); | [X]US4692087 (OLSEN RALPH A [US]); | [X]DE3704343 (HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT [DE]); | [X]WO9104905 (KOCKUMS AB [SE]) | Examen | JPH06312685 |