EP2758770 - SYSTÈME POUR LE SUIVI ET LA RÉGULATION EN LIGNE DE RÉACTIONS CHIMIQUES DANS DES RÉACTEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.08.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 04.08.2017 | Demande réputée retirée | publié le 06.09.2017 [2017/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aspect AI Ltd. 8 Ha'Melacha Street P.O. Box 8875 42505 Netanya / IL | [2014/31] | Inventeur(s) | 01 /
RAPOPORT, Uri 17 Moshav Ben Shemen 73115 Moshav Ben Shemen / IL | [2014/31] | Mandataire(s) | Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz UK LLP The Gridiron Building One Pancras Square London N1C 4AG / GB | [N/P] |
Précédent [2014/31] | Lecomte & Partners P.O. Box 1623 1016 Luxembourg / LU | Numéro de la demande, date de dépôt | 12783329.1 | 19.09.2012 | WO2012IL00341 | Numéro de priorité, date | US201161537108P | 21.09.2011 Format original publié: US 201161537108 P | [2014/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013042106 | Date: | 28.03.2013 | Langue: | EN | [2013/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2758770 | Date: | 30.07.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.03.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.03.2013 | Classification | IPC: | G01N24/08, G01R33/465 | [2014/31] | CPC: |
G01N24/088 (EP,US);
C12Q1/02 (US);
G01N33/5005 (US);
G01R33/465 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/31] | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUR ONLINE-ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG VON CHEMISCHEN REAKTIONEN IN REAKTOREN | [2014/31] | Anglais: | A SYSTEM FOR ON-LINE MONITORING AND CONTROLLING OF CHEMICAL REACTIONS IN REACTORS | [2014/31] | Français: | SYSTÈME POUR LE SUIVI ET LA RÉGULATION EN LIGNE DE RÉACTIONS CHIMIQUES DANS DES RÉACTEURS | [2014/31] | Entrée dans la phase régionale | 26.03.2014 | Taxe nationale de base payée | 26.03.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.03.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.07.2013 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.03.2014 | Requête en examen déposée [2014/31] | 10.11.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.04.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/36] | 02.05.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2016 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XD]US2009197294 (RAPOPORT URI [IL]) [XD] 1-4,11* paragraphs [0013] , [0014]; figure 2 *; | [XI] - CHEN R ET AL, "Observations of aerobic, growing escherichia coli metabolism using an on-line nuclear magnetic resonance spectroscopy system", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, WILEY & SONS, HOBOKEN, NJ, US, vol. 42, no. 2, doi:10.1002/BIT.260420209, ISSN 0006-3592, (19930620), pages 215 - 221, (20040219), XP002678401 [X] 1-3,7-14,19-23 * the whole document * [I] 4,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/bit.260420209 | [XI] - MEEHAN A J ET AL, "Cultivator for NMR studies of suspended cell cultures", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, WILEY & SONS, HOBOKEN, NJ, US, vol. 40, no. 11, doi:10.1002/BIT.260401110, ISSN 0006-3592, (19921220), pages 1359 - 1366, (20040219), XP002678402 [X] 1-3,7-14,19-23 * chapter "Materials and Methods" * [I] 4,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/bit.260401110 | [XI] - SCHEPER THOMAS-HELMUT ET AL, "Fermentation monitoring and process control", CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY, LONDON, GB, vol. 5, no. 2, doi:10.1016/S0958-1669(05)80034-5, ISSN 0958-1669, (19940401), pages 187 - 191, (20050819), XP009159917 [X] 1-4,12-14,22,23 * page 188, column r, paragraph 3; figure 1 * [I] 5,6,16-18 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0958-1669(05)80034-5 | [X] - SASCHA BEUTEL ET AL, "In situ sensor techniques in modern bioprocess monitoring", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SPRINGER, BERLIN, DE, (20110723), vol. 91, no. 6, doi:10.1007/S00253-011-3470-5, ISSN 1432-0614, pages 1493 - 1505, XP019943601 [X] 1-4,7-14,19-23 * chapters "In situ analysis vs. sampling" and "Nuclear magnetic resonance (NMR)";; figure 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-011-3470-5 | [X] - MAJORS P D ET AL, "NMR bioreactor development for live in-situ microbial functional analysis", JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE, ACADEMIC PRESS, ORLANDO, FL, US, vol. 192, no. 1, doi:10.1016/J.JMR.2008.02.014, ISSN 1090-7807, (20080501), pages 159 - 166, (20080216), XP022635654 [X] 1-4,12-15 * chapters 2.3 and 4;; figure 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.02.014 | [X] - SARAZIN C ET AL, "NMR on-line monitoring of esterification catalyzed by cutinase", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 19960920 JOHN WILEY & SONS INC US, (19960920), vol. 51, no. 6, doi:10.1002/(SICI)1097-0290(19960920)51:6<636::AID-BIT3>3.0.CO;2-I, pages 636 - 644, XP002690962 [X] 1,12 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19960920)51:6<636::AID-BIT3>3.0.CO;2-I | par le demandeur | US603934 | US5862060 | US6228650 | US2009197294 |