EP2786047 - DISPOSITIF D'ACTIONNEMENT DE LA BOÎTE DE VITESSES D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.01.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.01.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2017/09] |
Précédent [2014/41] | Pour tous les Etats désignés Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
LINDNER, Matthias Martinsriederstr. 15b 82166 Gräfelfing / DE | 02 /
TILLE, Thomas Rieneckerstr. 4 81249 München / DE | [2014/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12786906.3 | 05.11.2012 | [2017/09] | WO2012EP71781 | Numéro de priorité, date | DE20111087162 | 28.11.2011 Format original publié: DE102011087162 | [2014/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013079274 | Date: | 06.06.2013 | Langue: | DE | [2013/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2786047 | Date: | 08.10.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 06.06.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2786047 | Date: | 01.03.2017 | Langue: | DE | [2017/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.06.2013 | Classification | IPC: | F16H59/10, F16H61/18 | [2014/41] | CPC: |
F16H59/105 (EP,CN,US);
F16H61/18 (EP,CN,US);
F16H2059/0221 (US);
Y10T74/2003 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/41] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BETÄTIGUNGSEINRICHTUNG FÜR EIN GETRIEBE EINES KRAFTFAHRZEUGS | [2014/41] | Anglais: | ACTIVATION APPARATUS FOR A TRANSMISSION OF A MOTOR VEHICLE | [2014/41] | Français: | DISPOSITIF D'ACTIONNEMENT DE LA BOÎTE DE VITESSES D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE | [2014/41] | Entrée dans la phase régionale | 23.04.2014 | Taxe nationale de base payée | 23.04.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.04.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.04.2014 | Requête en examen déposée [2014/41] | 15.10.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.07.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.11.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.03.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.10.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.01.2017 | Taxe de délivrance payée | 12.01.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.01.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.04.2015 | Opposition(s) | 04.12.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.11.2012 | AL | 01.03.2017 | CY | 01.03.2017 | CZ | 01.03.2017 | DK | 01.03.2017 | EE | 01.03.2017 | ES | 01.03.2017 | FI | 01.03.2017 | HR | 01.03.2017 | LT | 01.03.2017 | LV | 01.03.2017 | MC | 01.03.2017 | MK | 01.03.2017 | MT | 01.03.2017 | NL | 01.03.2017 | PL | 01.03.2017 | RO | 01.03.2017 | RS | 01.03.2017 | SE | 01.03.2017 | SI | 01.03.2017 | SK | 01.03.2017 | SM | 01.03.2017 | TR | 01.03.2017 | BG | 01.06.2017 | NO | 01.06.2017 | GR | 02.06.2017 | IS | 01.07.2017 | PT | 03.07.2017 | AT | 05.11.2017 | IE | 05.11.2017 | LU | 05.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/15] | HU | 05.11.2012 | |
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MK | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
TR | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 05.11.2012 | |
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MK | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 05.11.2012 | |
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 05.11.2012 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/10] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
AT | 05.11.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/50] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/45] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 05.11.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MT | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/41] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
LU | 05.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/33] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/14] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Précédent [2018/09] | CZ | 01.03.2017 | |
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Précédent [2017/51] | CZ | 01.03.2017 | |
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Précédent [2017/50] | CZ | 01.03.2017 | |
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
Précédent [2017/49] | CZ | 01.03.2017 | |
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
Précédent [2017/48] | CZ | 01.03.2017 | |
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
Précédent [2017/41] | ES | 01.03.2017 | |
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]DE10208387 (TOKAI RIKA CO LTD [JP]) [X] 1,2,5,7,8 * paragraphs [0016] , [0037] - [0039] * * figures 1,5A-5C * [I] 3,6,9,10; | [XI]JP2007030762 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1,2,5-8 * abstract * [I] 3,9,10; | [XI]DE102005047891 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [X] 1,2,5,7,8 * the whole document * [I] 3,4,6,9,10; | [XI]JP2008155727 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1,2,5,7-9 * abstract *[I] 10 |