EP2773567 - EMBALLAGE MANIPULABLE À UNE MAIN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Embella GmbH Jungfrauenthal 33 20149 Hamburg / DE | [2015/11] |
Précédent [2014/37] | Pour tous les Etats désignés Keltsch, Jan-Niklas Tessdorffstr. 53 23611 Bad Schwartau / DE | Inventeur(s) | 01 /
Jan-Niklas Keltsch Tessdorffstrasse 53 23611 Bad Schwartau / DE | [2015/11] |
Précédent [2014/37] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91 20103 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2014/43] | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Rothenbaumchaussee 58 20148 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12787673.8 | 29.10.2012 | [2015/37] | WO2012EP71419 | Numéro de priorité, date | DE20111085484 | 31.10.2011 Format original publié: DE102011085484 | DE20111085485 | 31.10.2011 Format original publié: DE102011085485 | [2014/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013064471 | Date: | 10.05.2013 | Langue: | DE | [2013/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2773567 | Date: | 10.09.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2773567 | Date: | 09.09.2015 | Langue: | DE | [2015/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.05.2013 | Classification | IPC: | B65D27/14, B65D27/36, B65D33/18, B65D33/00, B31B1/90, B65D33/14, B65D33/16, B65D33/25 | [2015/15] | CPC: |
B65D33/007 (EP,US);
B65D33/16 (US);
B31B50/81 (EP,US);
B65D33/14 (EP,US);
B65D33/18 (EP,US);
B65D33/2508 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/37] | B65D27/14, B65D27/36, B65D33/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/37] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINHÄNDIG BEDIENBARE VERPACKUNG | [2014/37] | Anglais: | PACKAGING FOR SINGLE-HANDED MANIPULATION | [2014/37] | Français: | EMBALLAGE MANIPULABLE À UNE MAIN | [2014/37] | Entrée dans la phase régionale | 16.05.2014 | Taxe nationale de base payée | 16.05.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.05.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.05.2014 | Requête en examen déposée [2014/37] | 10.12.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.03.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.07.2015 | Taxe de délivrance payée | 23.07.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.07.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP15020128.3 / EP2974976 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.03.2015 | Opposition(s) | 10.06.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.10.2012 | AL | 09.09.2015 | BG | 09.09.2015 | CY | 09.09.2015 | CZ | 09.09.2015 | DK | 09.09.2015 | EE | 09.09.2015 | ES | 09.09.2015 | FI | 09.09.2015 | HR | 09.09.2015 | IT | 09.09.2015 | LT | 09.09.2015 | LV | 09.09.2015 | MC | 09.09.2015 | MK | 09.09.2015 | MT | 09.09.2015 | PL | 09.09.2015 | RO | 09.09.2015 | RS | 09.09.2015 | SE | 09.09.2015 | SI | 09.09.2015 | SK | 09.09.2015 | SM | 09.09.2015 | TR | 09.09.2015 | LU | 29.10.2015 | BE | 31.10.2015 | NO | 09.12.2015 | GR | 10.12.2015 | IS | 09.01.2016 | PT | 11.01.2016 | [2018/47] |
Précédent [2018/45] | HU | 29.10.2012 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
LU | 29.10.2015 | ||
BE | 31.10.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 29.10.2012 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
LU | 29.10.2015 | ||
BE | 31.10.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2018/02] | HU | 29.10.2012 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
LU | 29.10.2015 | ||
BE | 31.10.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 29.10.2012 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
BE | 31.10.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/39] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/28] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/24] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/23] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 09.09.2015 | |
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
IT | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Précédent [2016/10] | ES | 09.09.2015 | |
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SE | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 09.09.2015 | |
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 09.09.2015 | |
NO | 09.12.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 09.09.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US3279331 (PLATT ERIC W) [Y] 10,11 * column 1 - column 5; figures 1-14 *; | [XYI]CA1060853 (JAHN GERHARD) [X] 1,8,9,14,15,17 * page 4 - page 10; figures 1-7 * [Y] 2-7,10-13 [I] 16; | [Y]US5823933 (YEAGER JAMES W [US]) [Y] 2-7,12,13 * column 6 - column 14; figures 1-8 *; | [Y]US2009245699 (STEELE MARK [US]) [Y] 10,12,13 * paragraph [0029] - paragraph [0048]; figures 1-18 *; | [XP]EP2383194 (EMBELLA GMBH [DE]) [XP] 1,3,4,8-15,17* paragraph [0001] - paragraph [0151]; figures 1-10 * |