EP2751699 - SYSTÈME SERVEUR ET PROCÉDÉ DE TRANSFERT D'AU MOINS UNE VALEUR DE CONFIGURATION SPÉCIFIQUE À LA BAIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.08.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Limited 1-1 Kamikodanaka 4-chome Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 / JP | [2017/16] |
Précédent [2014/28] | Pour tous les Etats désignés Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property GmbH Mies-van-der-Rohe-Strasse 8 80807 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
MÜHSAM, Gerhard Enzianstr. 77A 86343 Königsbrunn / DE | [2014/28] | Mandataire(s) | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2014/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12788463.3 | 26.10.2012 | [2016/41] | WO2012EP71303 | Numéro de priorité, date | DE201110118058 | 09.11.2011 Format original publié: DE102011118058 | [2014/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013068250 | Date: | 16.05.2013 | Langue: | DE | [2013/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2751699 | Date: | 09.07.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 16.05.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2751699 | Date: | 12.10.2016 | Langue: | DE | [2016/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.05.2013 | Classification | IPC: | G05B19/04 | [2016/16] | CPC: |
G06F13/4027 (EP,US);
G06F13/24 (EP,US);
G06F13/409 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/28] | G06F13/40 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SERVERSYSTEM UND VERFAHREN ZUM ÜBERTRAGEN WENIGSTENS EINES CHASSIS-SPEZIFISCHEN KONFIGURATIONSWERTES | [2014/28] | Anglais: | SERVER SYSTEM AND METHOD FOR TRANSMITTING AT LEAST ONE CHASSIS-SPECIFIC CONFIGURATION VALUE | [2014/28] | Français: | SYSTÈME SERVEUR ET PROCÉDÉ DE TRANSFERT D'AU MOINS UNE VALEUR DE CONFIGURATION SPÉCIFIQUE À LA BAIE | [2014/28] | Entrée dans la phase régionale | 03.04.2014 | Taxe nationale de base payée | 03.04.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.04.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.04.2014 | Requête en examen déposée [2014/28] | 21.10.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.05.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.08.2016 | Taxe de délivrance payée | 31.08.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.08.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.05.2016 | Opposition(s) | 13.07.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.10.2012 | AL | 12.10.2016 | CY | 12.10.2016 | CZ | 12.10.2016 | DK | 12.10.2016 | EE | 12.10.2016 | ES | 12.10.2016 | FI | 12.10.2016 | HR | 12.10.2016 | IT | 12.10.2016 | LT | 12.10.2016 | LV | 12.10.2016 | MC | 12.10.2016 | MK | 12.10.2016 | MT | 12.10.2016 | NL | 12.10.2016 | PL | 12.10.2016 | RO | 12.10.2016 | RS | 12.10.2016 | SE | 12.10.2016 | SI | 12.10.2016 | SK | 12.10.2016 | SM | 12.10.2016 | TR | 12.10.2016 | IE | 26.10.2016 | LU | 26.10.2016 | BE | 31.10.2016 | CH | 31.10.2016 | LI | 31.10.2016 | BG | 12.01.2017 | NO | 12.01.2017 | GR | 13.01.2017 | IS | 12.02.2017 | PT | 13.02.2017 | [2020/34] |
Précédent [2018/45] | HU | 26.10.2012 | |
CY | 12.10.2016 | ||
CZ | 12.10.2016 | ||
DK | 12.10.2016 | ||
EE | 12.10.2016 | ||
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
IT | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
MK | 12.10.2016 | ||
MT | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RO | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
SI | 12.10.2016 | ||
SK | 12.10.2016 | ||
SM | 12.10.2016 | ||
TR | 12.10.2016 | ||
IE | 26.10.2016 | ||
LU | 26.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
BG | 12.01.2017 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 26.10.2012 | |
CY | 12.10.2016 | ||
CZ | 12.10.2016 | ||
DK | 12.10.2016 | ||
EE | 12.10.2016 | ||
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
IT | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
MK | 12.10.2016 | ||
MT | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RO | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
SI | 12.10.2016 | ||
SK | 12.10.2016 | ||
SM | 12.10.2016 | ||
IE | 26.10.2016 | ||
LU | 26.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
BG | 12.01.2017 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 26.10.2012 | |
CZ | 12.10.2016 | ||
DK | 12.10.2016 | ||
EE | 12.10.2016 | ||
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
IT | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
MK | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RO | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
SI | 12.10.2016 | ||
SK | 12.10.2016 | ||
SM | 12.10.2016 | ||
IE | 26.10.2016 | ||
LU | 26.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
BG | 12.01.2017 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2017/51] | CZ | 12.10.2016 | |
DK | 12.10.2016 | ||
EE | 12.10.2016 | ||
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
IT | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RO | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
SI | 12.10.2016 | ||
SK | 12.10.2016 | ||
SM | 12.10.2016 | ||
IE | 26.10.2016 | ||
LU | 26.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
BG | 12.01.2017 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2017/41] | CZ | 12.10.2016 | |
DK | 12.10.2016 | ||
EE | 12.10.2016 | ||
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
IT | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RO | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
SK | 12.10.2016 | ||
SM | 12.10.2016 | ||
LU | 26.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
BG | 12.01.2017 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2017/38] | CZ | 12.10.2016 | |
DK | 12.10.2016 | ||
EE | 12.10.2016 | ||
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
IT | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RO | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
SK | 12.10.2016 | ||
SM | 12.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
BG | 12.01.2017 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2017/37] | CZ | 12.10.2016 | |
DK | 12.10.2016 | ||
EE | 12.10.2016 | ||
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
IT | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RO | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
SK | 12.10.2016 | ||
SM | 12.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2017/36] | CZ | 12.10.2016 | |
DK | 12.10.2016 | ||
EE | 12.10.2016 | ||
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RO | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
SK | 12.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2017/34] | CZ | 12.10.2016 | |
DK | 12.10.2016 | ||
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2017/33] | DK | 12.10.2016 | |
ES | 12.10.2016 | ||
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
MC | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2017/26] | ES | 12.10.2016 | |
FI | 12.10.2016 | ||
HR | 12.10.2016 | ||
LT | 12.10.2016 | ||
LV | 12.10.2016 | ||
NL | 12.10.2016 | ||
PL | 12.10.2016 | ||
RS | 12.10.2016 | ||
SE | 12.10.2016 | ||
BE | 31.10.2016 | ||
NO | 12.01.2017 | ||
GR | 13.01.2017 | ||
IS | 12.02.2017 | ||
PT | 13.02.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 12.10.2016 | |
BE | 31.10.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [I]US2005283549 (GIBSON GREGG K [US], et al) [I] 1-15 * paragraph [0019] ** page 2a * |