EP2831506 - AGENCEMENT DE TROUS AMÉLIORÉ DE REVÊTEMENTS D'UNE CHAMBRE DE COMBUSTION D'UN MOTEUR À TURBINE GAZ AVEC FAIBLE DYNAMIQUE DE COMBUSTION ET FAIBLES ÉMISSIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.02.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2015/06] | Inventeur(s) | 01 /
JAYATUNGA, Charith 26 Akeman Drive Bracebridge Heath Lincoln LN4 2TL / GB | [2015/06] | Mandataire(s) | Maier, Daniel Oliver Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/06] | Maier, Daniel Oliver Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12798272.6 | 05.12.2012 | [2016/14] | WO2012EP74459 | Numéro de priorité, date | EP20120161509 | 27.03.2012 Format original publié: EP 12161509 | [2015/06] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013143627 | Date: | 03.10.2013 | Langue: | EN | [2013/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2831506 | Date: | 04.02.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.10.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2831506 | Date: | 06.04.2016 | Langue: | EN | [2016/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.10.2013 | Classification | IPC: | F23R3/06, F23R3/44 | [2015/06] | CPC: |
F23R3/06 (EP,US);
F23R3/04 (US);
F23R3/002 (US);
F23R3/42 (US);
F23R3/44 (EP,US);
F23R2900/00014 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/06] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERBESSERTE LOCHANORDNUNG VON AUSKLEIDUNGEN EINER BRENNKAMMER EINES GASTURBINENMOTORS MIT NIEDRIGER VERBRENNUNGSDYNAMIK UND NIEDRIGEN EMISSIONEN | [2015/06] | Anglais: | AN IMPROVED HOLE ARRANGEMENT OF LINERS OF A COMBUSTION CHAMBER OF A GAS TURBINE ENGINE WITH LOW COMBUSTION DYNAMICS AND EMISSIONS | [2015/06] | Français: | AGENCEMENT DE TROUS AMÉLIORÉ DE REVÊTEMENTS D'UNE CHAMBRE DE COMBUSTION D'UN MOTEUR À TURBINE GAZ AVEC FAIBLE DYNAMIQUE DE COMBUSTION ET FAIBLES ÉMISSIONS | [2015/06] | Entrée dans la phase régionale | 10.09.2014 | Taxe nationale de base payée | 10.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.09.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.09.2014 | Requête en examen déposée [2015/06] | 15.10.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.01.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 04.02.2016 | Taxe de délivrance payée | 04.02.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.10.2015 | Opposition(s) | 10.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.12.2012 | AL | 06.04.2016 | AT | 06.04.2016 | BE | 06.04.2016 | BG | 06.04.2016 | CY | 06.04.2016 | CZ | 06.04.2016 | DK | 06.04.2016 | EE | 06.04.2016 | ES | 06.04.2016 | FI | 06.04.2016 | HR | 06.04.2016 | LT | 06.04.2016 | LV | 06.04.2016 | MC | 06.04.2016 | MK | 06.04.2016 | NL | 06.04.2016 | PL | 06.04.2016 | RO | 06.04.2016 | RS | 06.04.2016 | SE | 06.04.2016 | SI | 06.04.2016 | SK | 06.04.2016 | SM | 06.04.2016 | TR | 06.04.2016 | NO | 06.07.2016 | GR | 07.07.2016 | IS | 06.08.2016 | PT | 08.08.2016 | IE | 05.12.2016 | LU | 05.12.2016 | MT | 05.12.2016 | CH | 31.12.2016 | LI | 31.12.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/45] | HU | 05.12.2012 | |
AT | 06.04.2016 | ||
BE | 06.04.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
CY | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
TR | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
IE | 05.12.2016 | ||
LU | 05.12.2016 | ||
MT | 05.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
Précédent [2018/43] | HU | 05.12.2012 | |
AT | 06.04.2016 | ||
BE | 06.04.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
CY | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
IE | 05.12.2016 | ||
LU | 05.12.2016 | ||
MT | 05.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
Précédent [2018/38] | HU | 05.12.2012 | |
AT | 06.04.2016 | ||
BE | 06.04.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
CY | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
IE | 05.12.2016 | ||
LU | 05.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
Précédent [2018/30] | HU | 05.12.2012 | |
AT | 06.04.2016 | ||
BE | 06.04.2016 | ||
CY | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
IE | 05.12.2016 | ||
LU | 05.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
IE | 05.12.2016 | ||
LU | 05.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
Précédent [2017/47] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SI | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2017/10] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
SK | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2017/09] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
CZ | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
DK | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 06.04.2016 | |
BE | 06.04.2016 | ||
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2016/52] | AT | 06.04.2016 | |
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SE | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | AT | 06.04.2016 | |
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
GR | 07.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | AT | 06.04.2016 | |
ES | 06.04.2016 | ||
FI | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 06.04.2016 | |
LT | 06.04.2016 | ||
NL | 06.04.2016 | ||
PL | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Précédent [2016/48] | LT | 06.04.2016 | |
NL | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 06.04.2016 | |
NL | 06.04.2016 | ||
NO | 06.07.2016 | ||
Précédent [2016/44] | NL | 06.04.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4695247 (ENZAKI YOSHIKI [JP], et al) [A] 1,10 * column 2, line 54 - column 4, line 12 * * figures 1-3 *; | [A]US5465572 (NICOLL ROBERT A [US], et al) [A] 1,10 * column 3, line 48 - line 59 ** figure 3 *; | [A]US2007209366 (GERENDAS MIKLOS [DE], et al) [A] 1,10 * page 2, paragraph 28 - paragraph 32 * * figures 1-3 *; | [A]US2012023895 (JOHNSON THOMAS EDWARD [US], et al) [A] 1,10 * page 3, paragraph 39 * * figures 4,5 * | par le demandeur | GB2309296 | EP1104871 | EP1321713 |