EP2722198 - PNEU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.05.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bridgestone Corporation 1-1, Kyobashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [2018/27] |
Précédent [2014/17] | Pour tous les Etats désignés Bridgestone Corporation 1-1, Kyobashi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KATAYAMA, Shinsaku c/o BRIDGESTONE CORPORATION Technical Center 3-1-1 Ogawahigashi-cho Kodaira-shi Tokyo 187-8531 / JP | [2014/17] | Mandataire(s) | Oxley, Robin John George, et al Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [N/P] |
Précédent [2018/27] | Oxley, Robin John George, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | ||
Précédent [2014/30] | Oxley, Robin John George, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | ||
Précédent [2014/17] | Waldren, Robin Michael Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12803157.2 | 17.05.2012 | [2018/27] | WO2012JP03236 | Numéro de priorité, date | JP20110136674 | 20.06.2011 Format original publié: JP 2011136674 | [2014/17] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012176372 | Date: | 27.12.2012 | Langue: | JA | [2012/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2722198 | Date: | 23.04.2014 | Langue: | EN | [2014/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2722198 | Date: | 04.07.2018 | Langue: | EN | [2018/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 27.12.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.06.2015 | Classification | IPC: | B60C9/18, B60C9/02, B60C11/00, B60C9/28, B60C3/04 | [2015/27] | CPC: |
B60C3/04 (EP,US);
B60C15/0036 (EP,US);
B60C9/0292 (EP,US);
B60C9/28 (EP,US);
B60C11/0083 (EP,US);
B60C2009/283 (EP,US);
B60C2011/0033 (EP,US);
B60C2015/009 (EP,US);
Y02T10/86 (EP,US);
Y10T152/10765 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2014/17] | B60C9/18, B60C9/08, B60C11/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LUFTREIFEN | [2014/17] | Anglais: | PNEUMATIC TIRE | [2014/17] | Français: | PNEU | [2014/17] | Entrée dans la phase régionale | 13.12.2013 | Traduction produite | 13.12.2013 | Taxe nationale de base payée | 13.12.2013 | Taxe de recherche payée | 13.12.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.12.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.12.2013 | Requête en examen déposée [2014/17] | 22.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.12.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 10.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.12.2017 | Opposition(s) | 05.04.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.05.2012 | AL | 04.07.2018 | AT | 04.07.2018 | CY | 04.07.2018 | CZ | 04.07.2018 | DK | 04.07.2018 | EE | 04.07.2018 | ES | 04.07.2018 | FI | 04.07.2018 | HR | 04.07.2018 | IT | 04.07.2018 | LT | 04.07.2018 | LV | 04.07.2018 | MC | 04.07.2018 | MK | 04.07.2018 | MT | 04.07.2018 | NL | 04.07.2018 | PL | 04.07.2018 | RO | 04.07.2018 | RS | 04.07.2018 | SE | 04.07.2018 | SI | 04.07.2018 | SK | 04.07.2018 | SM | 04.07.2018 | TR | 04.07.2018 | BG | 04.10.2018 | NO | 04.10.2018 | GR | 05.10.2018 | IS | 04.11.2018 | PT | 05.11.2018 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 17.05.2012 | |
AL | 04.07.2018 | ||
AT | 04.07.2018 | ||
CY | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
PT | 05.11.2018 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 17.05.2012 | |
AL | 04.07.2018 | ||
AT | 04.07.2018 | ||
CY | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
PT | 05.11.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CY | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
PT | 05.11.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
PT | 05.11.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
TR | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 04.07.2018 | |
LT | 04.07.2018 | ||
NL | 04.07.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 04.07.2018 | |
NL | 04.07.2018 | ||
Précédent [2019/04] | NL | 04.07.2018 | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [Y]JPS5787704 (BRIDGESTONE TIRE CO LTD); | [Y]JP2009279948 (BRIDGESTONE CORP); | [Y]JP2010167849 (BRIDGESTONE CORP); | [Y]WO2011043041 (BRIDGESTONE CORP [JP], et al) | par le demandeur | JP2006327502 | JP2009166819 |