EP2788641 - SOUPAPE DE SÛRETÉ DE PRESSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.10.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pres-Vac Engineering ApS Svanevang 3 3450 Allerød / DK | [2014/42] | Inventeur(s) | 01 /
PALMQVIST, Ronni Bryggervangen 20 st. 2 DK-2100 Copenhagen / DK | [2014/42] | Mandataire(s) | Zacco Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15 2300 Copenhagen S / DK | [2015/50] |
Précédent [2014/42] | Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 12806001.9 | 10.12.2012 | [2015/50] | WO2012EP74933 | Numéro de priorité, date | DK201170694P | 09.12.2011 Format original publié: DK 201170694 P | US201161568848P | 09.12.2011 Format original publié: US 201161568848 P | [2014/43] |
Précédent [2014/42] | DK0 | 09.12.2011 | |
US201161568848P | 09.12.2011 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013083832 | Date: | 13.06.2013 | Langue: | EN | [2013/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2788641 | Date: | 15.10.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.06.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2788641 | Date: | 09.12.2015 | Langue: | EN | [2015/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.06.2013 | Classification | IPC: | F16K17/12, F16K24/04, B65D90/34, F16K31/08 | [2014/42] | CPC: |
F16K17/12 (EP,CN,US);
F16K31/084 (EP,CN,US);
B65D90/32 (EP,CN,US);
B65D90/34 (EP,US);
F16K24/04 (EP,CN,US);
Y10T137/774 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/42] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DRUCKENTLASTUNGSVENTIL | [2014/42] | Anglais: | A PRESSURE RELIEF VALVE | [2014/42] | Français: | SOUPAPE DE SÛRETÉ DE PRESSION | [2014/42] | Entrée dans la phase régionale | 20.06.2014 | Taxe nationale de base payée | 20.06.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.06.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.10.2013 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 20.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/42] | 26.06.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.10.2015 | Taxe de délivrance payée | 23.10.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.10.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.06.2015 | Opposition(s) | 12.09.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.12.2012 | AL | 09.12.2015 | AT | 09.12.2015 | BE | 09.12.2015 | BG | 09.12.2015 | CY | 09.12.2015 | CZ | 09.12.2015 | EE | 09.12.2015 | ES | 09.12.2015 | FI | 09.12.2015 | HR | 09.12.2015 | LT | 09.12.2015 | LV | 09.12.2015 | MC | 09.12.2015 | MK | 09.12.2015 | MT | 09.12.2015 | PL | 09.12.2015 | RO | 09.12.2015 | RS | 09.12.2015 | SI | 09.12.2015 | SK | 09.12.2015 | SM | 09.12.2015 | IE | 10.12.2015 | LU | 10.12.2015 | CH | 31.12.2015 | LI | 31.12.2015 | IS | 09.04.2016 | PT | 11.04.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 10.12.2012 | |
AT | 09.12.2015 | ||
BE | 09.12.2015 | ||
BG | 09.12.2015 | ||
CY | 09.12.2015 | ||
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
HR | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
MK | 09.12.2015 | ||
MT | 09.12.2015 | ||
PL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SI | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
SM | 09.12.2015 | ||
IE | 10.12.2015 | ||
LU | 10.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2018/02] | HU | 10.12.2012 | |
AT | 09.12.2015 | ||
BE | 09.12.2015 | ||
BG | 09.12.2015 | ||
CY | 09.12.2015 | ||
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
HR | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
MT | 09.12.2015 | ||
PL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SI | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
SM | 09.12.2015 | ||
IE | 10.12.2015 | ||
LU | 10.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 10.12.2012 | |
AT | 09.12.2015 | ||
BE | 09.12.2015 | ||
BG | 09.12.2015 | ||
CY | 09.12.2015 | ||
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
HR | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
MT | 09.12.2015 | ||
PL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SI | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
SM | 09.12.2015 | ||
IE | 10.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 09.12.2015 | |
BE | 09.12.2015 | ||
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
PL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SI | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
SM | 09.12.2015 | ||
IE | 10.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 09.12.2015 | |
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
PL | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SI | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
SM | 09.12.2015 | ||
IE | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/46] | AT | 09.12.2015 | |
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
SM | 09.12.2015 | ||
IE | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/45] | AT | 09.12.2015 | |
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
SM | 09.12.2015 | ||
IE | 10.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/42] | AT | 09.12.2015 | |
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
MC | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
SM | 09.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/38] | AT | 09.12.2015 | |
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
SM | 09.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
IS | 09.04.2016 | ||
PT | 11.04.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 09.12.2015 | |
CZ | 09.12.2015 | ||
EE | 09.12.2015 | ||
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
IS | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
RO | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
SK | 09.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 09.12.2015 | |
ES | 09.12.2015 | ||
FI | 09.12.2015 | ||
IS | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/31] | ES | 09.12.2015 | |
FI | 09.12.2015 | ||
IS | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/25] | ES | 09.12.2015 | |
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
LV | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/24] | ES | 09.12.2015 | |
FI | 09.12.2015 | ||
LT | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 09.12.2015 | |
LT | 09.12.2015 | ||
RS | 09.12.2015 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 09.12.2015 | |
LT | 09.12.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [XDYI]US5060688 (SORENSEN EMIL A [CH]) [XD] 1,9-11 * the whole document * [Y] 13-15 [I] 2-8,12; | [YD]US2004177883 (SORENSEN EMIL AARESTRUP [CH], et al) [YD] 13-15 * the whole document *; | [XI]WO2005038325 (TANK TECH CO LTD [KR], et al) [X] 1,9-11 * the whole document * [I] 4-8,12; | [AD]US5873384 (SOERENSEN EMIL AARESTRUP [GB], et al) [AD] 1 * the whole document * | par le demandeur | US5060688 | US2004177883 | US5873384 |