12.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.11.2018 [2018/46] |
29.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.08.2018 [2018/31] |
08.12.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.01.2018 [2018/02] |
06.10.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.11.2017 [2017/45] |
08.09.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.10.2017 [2017/41] |
01.09.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.10.2017 [2017/40] |
25.08.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.09.2017 [2017/39] |
16.12.2016 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 18.01.2017 [2017/03] |
04.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.12.2016 [2016/49] |
14.10.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.11.2016 [2016/46] |
14.10.2016 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 16.11.2016 [2016/46] |
07.10.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.11.2016 [2016/45] |
16.09.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.10.2016 [2016/42] |
19.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.09.2016 [2016/38] |
19.08.2016 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 21.09.2016 [2016/38] |
12.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.09.2016 [2016/37] |
05.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.09.2016 [2016/36] |
22.07.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.08.2016 [2016/34] |
01.07.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.08.2016 [2016/31] |
20.05.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.06.2016 [2016/25] |
13.05.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.06.2016 [2016/24] |
06.05.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.06.2016 [2016/23] |
15.04.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.05.2016 [2016/20] |
06.11.2015 |
Délivrance (prévue) |
publié le 09.12.2015 [2015/50] |
27.10.2015 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
27.10.2015 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
27.10.2015 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
25.06.2015 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
13.02.2015 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 18.03.2015 [2015/12] |
16.12.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
19.09.2014 |
Changement - priorité |
publié le 22.10.2014 [2014/43] |
12.09.2014 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 15.10.2014 [2014/42] |
12.09.2014 |
Requête en examen présentée |
publié le 15.10.2014 [2014/42] |
17.07.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
25.06.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
20.06.2014 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.11.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.06.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
14.06.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
10.01.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|