EP2798919 - ALIMENTATION POUR UNE SOURCE DE LUMIÈRE À ÉMISSION DE CHAMP [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.04.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.02.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 17.08.2022 [2022/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LightLab Sweden AB Virdings Allé 32 B 754 50 Uppsala / SE | [2015/52] |
Précédent [2014/45] | Pour tous les Etats désignés LightLab Sweden AB Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
MÖRK, Göran Vintervägen 16 A S-182 74 Stocksund / SE | 02 /
TIRÉN, Jonas Vikingagatan 44C S-753 34 Uppsala / SE | [2014/45] | Mandataire(s) | Kransell & Wennborg KB P.O. Box 27834 115 93 Stockholm / SE | [2014/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12806497.9 | 21.12.2012 | [2020/24] | WO2012EP76661 | Numéro de priorité, date | EP20110195938 | 28.12.2011 Format original publié: EP 11195938 | [2014/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013098239 | Date: | 04.07.2013 | Langue: | EN | [2013/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2798919 | Date: | 05.11.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.07.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2798919 | Date: | 10.06.2020 | Langue: | EN | [2020/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.07.2013 | Classification | IPC: | H05B41/233, H01J63/06 | [2014/45] | CPC: |
H05B45/38 (EP,US);
H01J63/06 (EP,US);
H05B41/233 (EP,US);
H05B45/12 (EP,US);
H05B45/3725 (EP,US);
H05B45/60 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/45] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STROMVERSORGUNG FÜR EINE FELDEMISSIONSLICHTQUELLE | [2014/45] | Anglais: | POWER SUPPLY FOR A FIELD EMISSION LIGHT SOURCE | [2014/45] | Français: | ALIMENTATION POUR UNE SOURCE DE LUMIÈRE À ÉMISSION DE CHAMP | [2014/45] | Entrée dans la phase régionale | 02.06.2014 | Taxe nationale de base payée | 02.06.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.06.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/45] | 03.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.02.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.04.2020 | Taxe de délivrance payée | 28.04.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.10.2016 | Opposition(s) | 11.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 06.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 05.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.12.2012 | AL | 10.06.2020 | AT | 10.06.2020 | CY | 10.06.2020 | CZ | 10.06.2020 | DK | 10.06.2020 | EE | 10.06.2020 | ES | 10.06.2020 | FI | 10.06.2020 | HR | 10.06.2020 | LT | 10.06.2020 | LV | 10.06.2020 | MC | 10.06.2020 | MK | 10.06.2020 | MT | 10.06.2020 | NL | 10.06.2020 | PL | 10.06.2020 | RO | 10.06.2020 | RS | 10.06.2020 | SI | 10.06.2020 | SK | 10.06.2020 | SM | 10.06.2020 | TR | 10.06.2020 | BG | 10.09.2020 | NO | 10.09.2020 | GR | 11.09.2020 | IS | 10.10.2020 | PT | 12.10.2020 | IE | 21.12.2020 | LU | 21.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/33] |
Précédent [2022/32] | HU | 21.12.2012 | |
AL | 10.06.2020 | ||
AT | 10.06.2020 | ||
CY | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
MK | 10.06.2020 | ||
MT | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
TR | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 21.12.2012 | |
AL | 10.06.2020 | ||
AT | 10.06.2020 | ||
CY | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
MT | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
TR | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
TR | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/52] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
LU | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
IE | 21.12.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
MC | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SI | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
DK | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
PL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SK | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
IS | 10.10.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 10.06.2020 | |
AT | 10.06.2020 | ||
CZ | 10.06.2020 | ||
EE | 10.06.2020 | ||
ES | 10.06.2020 | ||
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
RO | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
SM | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
PT | 12.10.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 10.06.2020 | |
FI | 10.06.2020 | ||
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NL | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 10.06.2020 | |
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
BG | 10.09.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 10.06.2020 | |
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
RS | 10.06.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 10.06.2020 | |
HR | 10.06.2020 | ||
LT | 10.06.2020 | ||
LV | 10.06.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
GR | 11.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 10.06.2020 | |
LT | 10.06.2020 | ||
NO | 10.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 10.06.2020 | |
NO | 10.09.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US2010097004 (HERRING RICHARD N [US], et al) [X] 1 * paragraphs [0031] - [0040]; figures 1-3 * * paragraph [0031] * * paragraph [0040] * [I] 2-15; | [A]WO9107006 (SECR DEFENCE BRIT [GB]) [A] 1 * abstract *; | [I]EP0035828 (GEN ELECTRIC CO PLC [GB]) [I] 1-15 * paragraph [0014]; figures 3-4 * | Examen | US2007008745 | par le demandeur | US2008185953 |