EP2798009 - COMPOSITIONS DE POUDRE THERMOPLASTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.10.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [2018/15] |
Précédent [2014/45] | Pour tous les Etats désignés E. I. Du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, Delaware 19898 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHOU, Richard, T. 173 Thompson Drive Hockessin, Delaware 19707 / US | 02 /
KELLY, Mark, B. 5865 Bicentennial Lane Beaumont, Texas 77706 / US | 03 /
MAGNIN, Olivier CH. de la Marchaude 8 CH-1052 Le Mont-Sur-Lausanne / CH | [2014/45] | Mandataire(s) | Dannenberger, Oliver Andre Abitz & Partner Patentanwälte mbB Arabellastrasse 17 81925 München / DE | [2018/15] |
Précédent [2014/45] | Dannenberger, Oliver Andre Abitz & Partner Arabellastrasse 17 81925 Munich / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12808664.2 | 27.12.2012 | [2018/15] | WO2012US71736 | Numéro de priorité, date | US201113341684 | 30.12.2011 Format original publié: US201113341684 | [2014/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013101886 | Date: | 04.07.2013 | Langue: | EN | [2013/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2798009 | Date: | 05.11.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.07.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2798009 | Date: | 11.04.2018 | Langue: | EN | [2018/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.07.2013 | Classification | IPC: | C08L77/00, C09D177/00, C08L23/08, C09D123/08 | [2014/45] | CPC: |
C08L77/00 (EP,CN,US);
C09D177/00 (EP,CN,US);
C08F8/44 (EP,US);
C08L77/02 (EP,CN,US);
C08L77/06 (EP,CN,US);
C09D177/02 (EP,CN,US);
C09D177/06 (EP,CN,US);
C09D5/03 (CN);
F16L58/1054 (EP,CN,US);
C08L2205/025 (CN);
C08L2205/03 (CN);
C08L23/0876 (EP,US);
| C-Set: |
C08L77/00, C08L23/0876 (US,CN,EP);
C08L77/02, C08L23/0876 (US,CN,EP);
C08L77/06, C08L23/0876 (US,CN,EP);
C09D177/00, C08L23/0876 (US,CN,EP);
C09D177/02, C08L23/0876 (CN,EP,US);
C09D177/06, C08L23/0876 (CN,EP,US); | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/45] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WÄRMEHÄRTENDE PULVERZUSAMMENSETZUNGEN | [2014/45] | Anglais: | THERMOPLASTIC POWDER COMPOSITIONS | [2014/45] | Français: | COMPOSITIONS DE POUDRE THERMOPLASTIQUE | [2014/45] | Entrée dans la phase régionale | 19.06.2014 | Taxe nationale de base payée | 19.06.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.06.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/45] | 06.02.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.11.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.06.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.10.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.03.2018 | Taxe de délivrance payée | 01.03.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.03.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 30.11.2016 | Opposition(s) | 14.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.12.2012 | AL | 11.04.2018 | AT | 11.04.2018 | CY | 11.04.2018 | CZ | 11.04.2018 | DK | 11.04.2018 | EE | 11.04.2018 | ES | 11.04.2018 | FI | 11.04.2018 | HR | 11.04.2018 | IT | 11.04.2018 | LT | 11.04.2018 | LV | 11.04.2018 | MC | 11.04.2018 | MK | 11.04.2018 | NL | 11.04.2018 | PL | 11.04.2018 | RO | 11.04.2018 | RS | 11.04.2018 | SE | 11.04.2018 | SI | 11.04.2018 | SK | 11.04.2018 | SM | 11.04.2018 | TR | 11.04.2018 | BG | 11.07.2018 | NO | 11.07.2018 | GR | 12.07.2018 | IS | 11.08.2018 | PT | 13.08.2018 | IE | 27.12.2018 | LU | 27.12.2018 | MT | 27.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/31] | HU | 27.12.2012 | |
AL | 11.04.2018 | ||
AT | 11.04.2018 | ||
CY | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
MK | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
IE | 27.12.2018 | ||
LU | 27.12.2018 | ||
MT | 27.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 27.12.2012 | |
AL | 11.04.2018 | ||
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
IE | 27.12.2018 | ||
LU | 27.12.2018 | ||
MT | 27.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
IE | 27.12.2018 | ||
LU | 27.12.2018 | ||
MT | 27.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
IE | 27.12.2018 | ||
LU | 27.12.2018 | ||
MT | 27.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
IE | 27.12.2018 | ||
LU | 27.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
IE | 27.12.2018 | ||
LU | 27.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
IE | 27.12.2018 | ||
LU | 27.12.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
LU | 27.12.2018 | ||
Précédent [2019/39] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
LU | 27.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 11.04.2018 | |
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/43] | NL | 11.04.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]US6680082 (CHOU RICHARD TIEN-HUA [US], et al) [AD] 1-15 * claims 1-8; column 2, line 19 to column 3, line 13; column 3, lines 35-63; column 4, lines 25-40; column 5, lines 5-10; column 7, line 63 to column 8, line 15; column 9, lines 34-38; column 11, lines 30-50; column 12, lines 11-19; examples *; | [A]US2010113670 (AUDENAERT MARC [FR], et al) [A] 1-15* claims 1-7; paragraphs 1-2, 6-7 and 31-39; examples * | par le demandeur | US3264272 | US4056653 | US4440908 | US4481239 | US5320905 | US5344883 | JPH07145271 | US6090454 | US6680082 |