EP2791412 - PRÉTRAITEMENT ENZYMATIQUE DE PÂTE COMMERCIALISÉE POUR AMÉLIORER L'ÉGOUTTEMENT DE FIBRES ET LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE FIBRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.12.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.09.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU, MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Enzymatic Deinking Technologies, LLC 3975 Steve Reynolds Boulevard Norcross, GA 30093 / US | [2014/43] | Inventeur(s) | 01 /
TAUSCHE, James 5231 Powers Ferry Road NW Atlanta, GA 30327 / US | 02 /
MA, Jianhua 5690 Lake Manor Trace Alpharetta, GA 30022 / US | 03 /
TAUSCHE, Paul 70 Spring Lane West Hartford, Connecticut 06107 / US | [2014/43] | Mandataire(s) | Withers & Rogers Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2023/03] | Potter Clarkson The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | ||
Précédent [2014/43] | Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham, NG1 5GG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12810478.3 | 11.12.2012 | [2023/03] | WO2012US68965 | Numéro de priorité, date | US201113323136 | 12.12.2011 Format original publié: US201113323136 | [2014/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013090272 | Date: | 20.06.2013 | Langue: | EN | [2013/25] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2791412 | Date: | 22.10.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.06.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2791412 | Date: | 18.01.2023 | Langue: | EN | [2023/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.06.2013 | Classification | IPC: | D21C5/00, D21C5/02, D21H11/14, D21H21/10, D21H21/18 | [2014/43] | CPC: |
D21H21/10 (EP,US);
D21C5/005 (EP,US);
D21C5/02 (EP,US);
D21H11/14 (EP,US);
D21H11/20 (EP,US);
D21H17/005 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/43] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ENZYMATISCHE VORBEHANDLUNG EINES MARKT-ZELLSTOFFS ZUR VERBESSERUNG EINER FASERENTWÄSSERUNG UND PHYSIKALISCHER EIGENSCHAFTEN | [2014/43] | Anglais: | ENZYMATIC PRE-TREATMENT OF MARKET PULP TO IMPROVE FIBER DRAINAGE AND PHYSICAL PROPERTIES | [2014/43] | Français: | PRÉTRAITEMENT ENZYMATIQUE DE PÂTE COMMERCIALISÉE POUR AMÉLIORER L'ÉGOUTTEMENT DE FIBRES ET LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE FIBRES | [2014/43] | Entrée dans la phase régionale | 10.07.2014 | Taxe nationale de base payée | 10.07.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.07.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.10.2013 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/43] | 22.01.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.03.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.01.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.07.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.08.2018 | Observations des tiers | 15.11.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.09.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.12.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.01.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.04.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.05.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.05.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.09.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.10.2022 | Taxe de délivrance payée | 31.10.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.10.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.03.2017 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
17.10.2023
19.10.2023
ADMISSIBLE AB Enzymes GmbH Postfach 10 12 39 64212 Darmstadt / DE Mandataire de l'opposant Kraus & Lederer PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2024/03] | |||
Opposant(s) | 01
17.10.2023
19.10.2023
ADMISSIBLE AB Enzymes GmbH Postfach 10 12 39 64212 Darmstadt / DE Mandataire de l'opposant Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | ||
Précédent [2023/48] | |||
Opposant(s) | 01
17.10.2023
19.10.2023
ADMISSIBLE AB Enzymes GmbH Postfach 10 12 39 64212 Darmstadt / DE Mandataire de l'opposant Hiebl, Inge Elisabeth Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | ||
Précédent [2023/47] | |||
Opposant(s) | 01
17.10.2023
AB Enzymes GmbH Postfach 10 12 39 64212 Darmstadt / DE Mandataire de l'opposant Hiebl, Inge Elisabeth Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | 02.11.2023 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 04.03.2024 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 19.11.2024 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 14.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 18.01.2023 | DK | 18.01.2023 | EE | 18.01.2023 | HR | 18.01.2023 | IT | 18.01.2023 | LT | 18.01.2023 | LV | 18.01.2023 | MC | 18.01.2023 | NL | 18.01.2023 | PL | 18.01.2023 | RO | 18.01.2023 | RS | 18.01.2023 | SI | 18.01.2023 | SK | 18.01.2023 | SM | 18.01.2023 | NO | 18.04.2023 | GR | 19.04.2023 | IS | 18.05.2023 | LU | 11.12.2023 | [2024/40] |
Précédent [2024/26] | CZ | 18.01.2023 | |
DK | 18.01.2023 | ||
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
IT | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RO | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SI | 18.01.2023 | ||
SK | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Précédent [2024/11] | CZ | 18.01.2023 | |
DK | 18.01.2023 | ||
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RO | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SI | 18.01.2023 | ||
SK | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Précédent [2023/50] | CZ | 18.01.2023 | |
DK | 18.01.2023 | ||
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RO | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SK | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Précédent [2023/49] | CZ | 18.01.2023 | |
DK | 18.01.2023 | ||
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RO | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Précédent [2023/48] | DK | 18.01.2023 | |
EE | 18.01.2023 | ||
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Précédent [2023/46] | DK | 18.01.2023 | |
HR | 18.01.2023 | ||
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
SM | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Précédent [2023/39] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
IS | 18.05.2023 | ||
Précédent [2023/38] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
PL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
Précédent [2023/37] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
GR | 19.04.2023 | ||
Précédent [2023/36] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
LV | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
Précédent [2023/35] | HR | 18.01.2023 | |
LT | 18.01.2023 | ||
NL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
NO | 18.04.2023 | ||
Précédent [2023/34] | LT | 18.01.2023 | |
NL | 18.01.2023 | ||
RS | 18.01.2023 | ||
Précédent [2023/33] | LT | 18.01.2023 | |
NL | 18.01.2023 | ||
Précédent [2023/31] | NL | 18.01.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5620565 (LAZORISAK NICHOLAS W [US], et al); | [XI]US6066233 (OLSEN WILLIAM L [US], et al); | [X]WO0068500 (NOVO NORDISK AS [DK]); | [XI]US2006048908 (WANG XIANG [US], et al); | [X]US2011168344 (KLEIN TORSTEN [DE], et al) | Examen | WO03021033 | US2006102299 | WO2011044646 | par le demandeur | US5110412 | US5507914 | US6066233 | US6635146 | US6808595 | US6939437 | US7067244 | US2007111920 | autre | WO03021033 | US2006102299 | WO2011044646 | Opposition | WO03021033 | US2006102299 | US2007074832 |