EP2785198 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE CUISSON D'ALIMENT CONTENANT DE L'AMIDON [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.05.2018 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.06.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2014/41] | Inventeur(s) | 01 /
LI, Mo c/o High Tech Campus Building 44 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
ZHOU, Ning c/o High Tech Campus Building 44 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2014/41] | Mandataire(s) | Coops, Peter Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2017/28] |
Précédent [2014/41] | Coops, Peter Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 12812723.0 | 19.11.2012 | [2017/28] | WO2012IB56542 | Numéro de priorité, date | WO2011CN83063 | 28.11.2011 Format original publié: PCT/CN2011/083063 | [2014/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013098670 | Date: | 04.07.2013 | Langue: | EN | [2013/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2785198 | Date: | 08.10.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.07.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2785198 | Date: | 12.07.2017 | Langue: | EN | [2017/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.07.2013 | Classification | IPC: | A23L5/10, A23L33/20, A47J27/08 | [2017/08] | CPC: |
A23L5/13 (EP,US);
A47J27/00 (RU);
A47J27/0802 (US);
A23L5/10 (EP,US);
A23V2002/00 (EP,US)
| C-Set: |
A23V2002/00, A23V2200/3202 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/41] | A23L1/01, A47J27/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/41] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM GAREN STÄRKEHALTIGER NAHRUNGSMITTEL | [2014/41] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR COOKING STARCH-CONTAINING FOOD | [2014/41] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE CUISSON D'ALIMENT CONTENANT DE L'AMIDON | [2014/41] | Entrée dans la phase régionale | 30.06.2014 | Taxe nationale de base payée | 30.06.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.06.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/41] | 24.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.03.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.08.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.02.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.05.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 29.05.2017 | Taxe de délivrance payée | 29.05.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.03.2016 | Opposition(s) | 13.04.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.11.2012 | AL | 12.07.2017 | AT | 12.07.2017 | CY | 12.07.2017 | CZ | 12.07.2017 | DK | 12.07.2017 | EE | 12.07.2017 | ES | 12.07.2017 | FI | 12.07.2017 | HR | 12.07.2017 | IT | 12.07.2017 | LT | 12.07.2017 | LV | 12.07.2017 | MC | 12.07.2017 | MK | 12.07.2017 | NL | 12.07.2017 | PL | 12.07.2017 | PT | 12.07.2017 | RO | 12.07.2017 | RS | 12.07.2017 | SE | 12.07.2017 | SI | 12.07.2017 | SK | 12.07.2017 | SM | 12.07.2017 | TR | 12.07.2017 | BG | 12.10.2017 | NO | 12.10.2017 | GR | 13.10.2017 | IS | 12.11.2017 | IE | 19.11.2017 | LU | 19.11.2017 | MT | 19.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/28] | HU | 19.11.2012 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CY | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
MK | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
PT | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
TR | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2020/15] | HU | 19.11.2012 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CY | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
MK | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
TR | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 19.11.2012 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CY | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
MK | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 19.11.2012 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CY | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 19.11.2012 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/50] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
IE | 19.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
MT | 19.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
LU | 19.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/33] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
EE | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 12.07.2017 | |
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 12.07.2017 | |
ES | 12.07.2017 | ||
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 12.07.2017 | |
FI | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 12.07.2017 | |
LT | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
SE | 12.07.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 12.07.2017 | |
LT | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 12.07.2017 | |
NO | 12.10.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2003051606 (CUSENZA ANTHONY M [US], et al) [X] 1-3,9-12 * claims 6,9 *; | [I]JP2008154660 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [I] 1-3,5-12,14,15* abstract *; | [X]US2009004361 (JEONG HYO-YOUNG [KR], et al) [X] 1-4,8 * claims 1,4 *; | [I]JP2011024929 (SHARP KK) [I] 1-3,5-12,14,15 * abstract *; | [X] - BALJEET S.Y. ET AL, "Studies on effect of multiple heating/cooling cycles on the resistant starch formation in cereals, legumes and tubers", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND NUTRITION, (2009), vol. 60, pages 258 - 272, XP009168608 [X] 1-3,6-8 * page 260 - page 261 * * page 264; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09637480902970975 |