EP2732366 - APPAREIL DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS ET PRODUIT PROGRAMME D'ORDINATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.01.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2019/25] |
Précédent [2014/21] | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | Inventeur(s) | 01 /
MIYAZAKI, Reiko c/o SONY CORPORATION 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2014/21] | Mandataire(s) | MFG Patentanwälte Meyer-Wildhagen Meggle-Freund Gerhard PartG mbB Amalienstraße 62 80799 München / DE | [2014/37] |
Précédent [2014/21] | Jackson, Jonathan Andrew D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12814901.0 | 06.07.2012 | [2019/25] | WO2012JP04409 | Numéro de priorité, date | JP20110156530 | 15.07.2011 Format original publié: JP 2011156530 | [2014/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013011651 | Date: | 24.01.2013 | Langue: | EN | [2013/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2732366 | Date: | 21.05.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.01.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2732366 | Date: | 19.06.2019 | Langue: | EN | [2019/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.01.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.03.2015 | Classification | IPC: | G06F3/0488, // G06F3/0482, H04M1/725 | [2015/02] | CPC: |
G06F3/04883 (EP,US);
G06F3/04845 (US);
G06F3/017 (US);
G06F3/04817 (US);
G06F3/0482 (EP,US);
G06F3/0488 (US);
|
Précédent IPC [2014/21] | G06F3/048, G06F3/041 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INFORMATIONSVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, INFORMATIONSVERARBEITUNGSVERFAHREN UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKT | [2014/21] | Anglais: | INFORMATION PROCESSING APPARATUS, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT | [2014/21] | Français: | APPAREIL DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS, PROCÉDÉ DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS ET PRODUIT PROGRAMME D'ORDINATEUR | [2014/21] | Entrée dans la phase régionale | 04.02.2014 | Taxe nationale de base payée | 04.02.2014 | Taxe de recherche payée | 04.02.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.02.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.02.2014 | Requête en examen déposée [2014/21] | 02.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.04.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.11.2018 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 30.11.2018 | 30.11.2018 | Date des procédures orales (annulées) | 03.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.05.2019 | Taxe de délivrance payée | 13.05.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP16206879.5 / EP3168733 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.04.2017 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.07.2012 | AL | 19.06.2019 | AT | 19.06.2019 | CY | 19.06.2019 | CZ | 19.06.2019 | DK | 19.06.2019 | EE | 19.06.2019 | ES | 19.06.2019 | FI | 19.06.2019 | HR | 19.06.2019 | IT | 19.06.2019 | LT | 19.06.2019 | LV | 19.06.2019 | MC | 19.06.2019 | MK | 19.06.2019 | MT | 19.06.2019 | NL | 19.06.2019 | PL | 19.06.2019 | RO | 19.06.2019 | RS | 19.06.2019 | SE | 19.06.2019 | SI | 19.06.2019 | SK | 19.06.2019 | SM | 19.06.2019 | TR | 19.06.2019 | IE | 06.07.2019 | LU | 06.07.2019 | BE | 31.07.2019 | CH | 31.07.2019 | LI | 31.07.2019 | FR | 19.08.2019 | BG | 19.09.2019 | GB | 19.09.2019 | NO | 19.09.2019 | GR | 20.09.2019 | IS | 19.10.2019 | PT | 21.10.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 06.07.2012 | |
AL | 19.06.2019 | ||
AT | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
MT | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
IE | 06.07.2019 | ||
LU | 06.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
FR | 19.08.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GB | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 06.07.2012 | |
AL | 19.06.2019 | ||
AT | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
IE | 06.07.2019 | ||
LU | 06.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
FR | 19.08.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GB | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CY | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
IE | 06.07.2019 | ||
LU | 06.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
FR | 19.08.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GB | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/48] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
IE | 06.07.2019 | ||
LU | 06.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
FR | 19.08.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
GB | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SI | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
IE | 06.07.2019 | ||
LU | 06.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
FR | 19.08.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
IE | 06.07.2019 | ||
LU | 06.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
FR | 19.08.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
LU | 06.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
PL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
DK | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
MC | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
TR | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
SM | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
IT | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
IS | 19.10.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
EE | 19.06.2019 | ||
ES | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
SK | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 19.06.2019 | |
AT | 19.06.2019 | ||
CZ | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RO | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
PT | 21.10.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 19.06.2019 | |
CZ | 19.06.2019 | ||
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
NL | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
BG | 19.09.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
LV | 19.06.2019 | ||
RS | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
GR | 20.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 19.06.2019 | |
FI | 19.06.2019 | ||
HR | 19.06.2019 | ||
LT | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | FI | 19.06.2019 | |
LT | 19.06.2019 | ||
SE | 19.06.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | FI | 19.06.2019 | |
LT | 19.06.2019 | ||
NO | 19.09.2019 | Citations: | Recherche | [IY]EP1873621 (AKI CORP [JP]) [I] 1,5,7,13,15 * paragraph [0002] * * paragraphs [0018] , [0019]; figure 2 * * paragraphs [0026] - [0031]; figures 4-6 * [Y] 2,6,9,12,14; | [IY]US2008313538 (HUDSON BRIAN [US]) [I] 1,5,7,13,15 * paragraphs [0003] , [0005] * * paragraphs [0017] - [0020]; figure 1 * * paragraphs [0022] - [0028]; figures 2,3,4,5,6 * [Y] 2,6,9,12,14; | [A]EP2144148 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [A] 1,5,6,12-14 * paragraphs [0027] - [0029] - [0038]; figures 1,2 ** paragraphs [0069] - [0075]; figures 9-10 *; | [IY]WO2010040670 (TAT THE ASTONISHING TRIBE AB [SE], et al) [I] 1,5,7,13,15 * page 1, line 13 - page 2, line 2 * * page 2, lines 27-28 * * page 3, line 8 - page 5, line 16; figures 1-8 * [Y] 2,6,9,12,14; | [IY]US2010269040 (LEE SANG-MIN [KR]) [I] 1,5,7,13,15 * paragraph [0002] * * paragraphs [0050] , [0054]; figure 1 * * paragraph [0090] - paragraph [0143]; figures 3-7 * [Y] 2,6,9,12,14; | [A] - Anonymous, "Google Docs", (20110713), URL: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Docs&oldid=439232740, (20141127), XP055155491 [A] 7 * pages 1,5 * | Recherche internationale | [Y]WO2010065752 (MICROSOFT CORP [US]); | [Y]JP2011013990 (PIONEER ELECTRONIC CORP); | [A]JP2011086272 (EMPRIE TECHNOLOGY DEV LLC) | Examen | US2002021278 | US2006019724 | US2009172593 | EP2105844 | US2010023858 | US2010085317 | US2010122194 | US2011130170 | par le demandeur | WO2010040670 | US2010269040 | JP2011048665 |