EP2795018 - DISPOSITIF DE SÉCURITÉ AMÉLIORÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.02.2017 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.12.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cheddie, Daniel Aaron 1 Turnford Villas, High Road Turnford, Broxbourne Hertfordshire EN10 6BE / GB | [2014/44] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2014/44] | Mandataire(s) | Kay, Ross Marcel Laudens Blackwell House Guildhall Yard London EC2V 5AE / GB | [N/P] |
Précédent [2014/44] | Laudens Blackwell House Guildhall Yard London EC2V 5AE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12818553.5 | 17.12.2012 | WO2012GB53166 | Numéro de priorité, date | GB20110021787 | 19.12.2011 Format original publié: GB 201121787 | GB20120019798 | 02.11.2012 Format original publié: GB 201219798 | [2014/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013093442 | Date: | 27.06.2013 | Langue: | EN | [2013/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2795018 | Date: | 29.10.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.06.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.06.2013 | Classification | IPC: | E04G21/32 | [2014/44] | CPC: |
E04G21/3276 (EP,US);
E04G21/3233 (GB);
E04G1/38 (US);
A62B35/0037 (US);
E04G5/001 (US);
E04G5/046 (US);
E04G21/3261 (GB)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/44] | Titre | Allemand: | VERBESSERTE SICHERHEITSVORRICHTUNG | [2014/44] | Anglais: | IMPROVED SAFETY DEVICE | [2014/44] | Français: | DISPOSITIF DE SÉCURITÉ AMÉLIORÉ | [2014/44] | Entrée dans la phase régionale | 09.07.2014 | Taxe nationale de base payée | 09.07.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.07.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/44] | 26.02.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.05.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.12.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 16.02.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.06.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.10.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.02.2017 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 16.02.2022 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 16.02.2022 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 24.02.2022 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 22.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 22.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 21.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 21.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US4078633 (FAHY MICHAEL B); | [A]GB2357112 (MCINULTY JASON PAUL [GB]); | [X]GB2454596 (GRIFFITHS RALPH [GB]); | [X]US2010012427 (JULLIARD XAVIER [FR]) | par le demandeur | GB2102858 | US2009188174 |