EP2795133 - ENSEMBLE AVEC ÉLÉMENT D'ACCUMULATION ET INSTALLATION D'ALIMENTATION THERMIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/44] | ENSEMBLE POMPE POUR FAIRE FONCTIONNER UN ÉLÉMENT D'ACCUMULATION DANS UNE INSTALLATION D'ALIMENTATION THERMIQUE | ||
[2015/49] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.02.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AZ - Pokorny Trade S.r.o. Cermakovice 20 671 73 Tulesice / CZ | [2015/37] |
Précédent [2014/44] | Pour tous les Etats désignés AZ Pokorny S.R.O. Cermakovice 20 67173 Tulesice / CZ | Inventeur(s) | 01 /
CHYTIL, Lubor Planava 214 742 66 Stramberk / CZ | [2014/44] | Mandataire(s) | Thomas, Matthias Patentanwalt Schäfereistraße 22 09526 Olbernhau / DE | [N/P] |
Précédent [2014/44] | Thomas, Matthias Patentanwalt Rungstockstrasse 14 09526 Olbernhau / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12822971.3 | 21.12.2012 | [2016/14] | WO2012EP05337 | Numéro de priorité, date | DE20111056866 | 22.12.2011 Format original publié: DE102011056866 | [2014/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2013091891 | Date: | 27.06.2013 | Langue: | DE | [2013/26] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2795133 | Date: | 29.10.2014 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 27.06.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2795133 | Date: | 06.04.2016 | Langue: | DE | [2016/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.10.2013 | Classification | IPC: | F04D15/00, F24D3/10, F24D19/10, F24D11/00 | [2014/44] | CPC: |
F24D19/1024 (EP,US);
F04D15/0016 (EP);
F24D11/002 (EP);
F24D3/105 (EP);
F24D2220/0242 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/32] |
Précédent [2014/44] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANORDNUNG MIT SPEICHERELEMENT UND WÄRMEVERSORGUNGSANLAGE | [2015/49] | Anglais: | ARRANGEMENT WITH STORAGE ELEMENT AND HEAT SUPPLY SYSTEM | [2015/49] | Français: | ENSEMBLE AVEC ÉLÉMENT D'ACCUMULATION ET INSTALLATION D'ALIMENTATION THERMIQUE | [2015/49] |
Précédent [2014/44] | PUMPENANORDNUNG ZUM BETREIBEN EINES SPEICHERELEMENTS IN EINER WÄRMEVERSORGUNGSANLAGE | ||
Précédent [2014/44] | PUMP ARRANGEMENT FOR OPERATION OF A STORAGE ELEMENT IN A HEAT SUPPLY SYSTEM | ||
Précédent [2014/44] | ENSEMBLE POMPE POUR FAIRE FONCTIONNER UN ÉLÉMENT D'ACCUMULATION DANS UNE INSTALLATION D'ALIMENTATION THERMIQUE | Entrée dans la phase régionale | 30.06.2014 | Taxe nationale de base payée | 30.06.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.06.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.10.2013 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 30.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/44] | 23.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.11.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.02.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 04.02.2016 | Taxe de délivrance payée | 04.02.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.11.2015 | Opposition(s) | 10.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 06.04.2016 | BG | 06.04.2016 | CY | 06.04.2016 | EE | 06.04.2016 | HR | 06.04.2016 | LT | 06.04.2016 | LV | 06.04.2016 | MC | 06.04.2016 | MK | 06.04.2016 | MT | 06.04.2016 | RO | 06.04.2016 | RS | 06.04.2016 | SM | 06.04.2016 | IS | 06.08.2016 | PT | 08.08.2016 | IE | 21.12.2016 | LU | 21.12.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/43] | BG | 06.04.2016 | |
CY | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
MT | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
IE | 21.12.2016 | ||
LU | 21.12.2016 | ||
Précédent [2018/38] | BG | 06.04.2016 | |
CY | 06.04.2016 | ||
EE | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
IE | 21.12.2016 | ||
LU | 21.12.2016 | ||
Précédent [2018/31] | CY | 06.04.2016 | |
EE | 06.04.2016 | ||
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
MK | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
IE | 21.12.2016 | ||
LU | 21.12.2016 | ||
Précédent [2017/49] | EE | 06.04.2016 | |
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
IE | 21.12.2016 | ||
LU | 21.12.2016 | ||
Précédent [2017/47] | EE | 06.04.2016 | |
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
MC | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2017/13] | EE | 06.04.2016 | |
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
SM | 06.04.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2017/10] | EE | 06.04.2016 | |
HR | 06.04.2016 | ||
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
RO | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | HR | 06.04.2016 | |
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
PT | 08.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | HR | 06.04.2016 | |
LT | 06.04.2016 | ||
LV | 06.04.2016 | ||
RS | 06.04.2016 | ||
IS | 06.08.2016 | ||
Précédent [2016/48] | LT | 06.04.2016 | |
IS | 06.08.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 06.04.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPS5828933 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1,5,6 * abstract *; | [A]DE9205301U (KAUFHOLD, FRANZ) [A] 1 * page 4, paragraph l - page 6, paragraph 1 *; | [AD]DE4409883 (FLIES FERNANDO DIPL ING [DE]) [AD] 1,5,6 * page 1, paragraph 38 - page 2, paragraph 34; figures 1,2 *; | [A]DE19706067 (SCHMIDHUBER PAUL [DE]) [A] 1,5,6 * the whole document *; | [A]EP2360442 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1,5,6* abstract * | par le demandeur | DE4409883 | EP1906101 |