EP2674099 - SYSTÈME D'ÉQUIPEMENT MÉDICAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.10.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.11.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi Tokyo 192-8507 / JP | [2016/40] |
Précédent [2016/39] | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
Précédent [2015/44] | Pour tous les Etats désignés Olympus Corporation 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [2013/51] | Pour tous les Etats désignés Olympus Medical Systems Corp. 43-2, Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Inventeur(s) | 01 /
URASAKI, Takeshi OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | 02 /
OSHIMA, Ryu OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | 03 /
TAMAI, Hiroshi OLYMPUS CORPORATION 2951 Ishikawa-machi Hachioji-shi, Tokyo 192-8507 / JP | [2016/45] |
Précédent [2013/51] | 01 /
URASAKI Takeshi c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | ||
02 /
OSHIMA Ryu c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | |||
03 /
TAMAI Hiroshi c/o OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. 43-2 Hatagaya 2-chome Shibuya-ku Tokyo 151-0072 / JP | Mandataire(s) | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/50] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | ||
Précédent [2013/51] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12828116.9 | 09.08.2012 | [2016/50] | WO2012JP70317 | Numéro de priorité, date | JP20110185130 | 26.08.2011 Format original publié: JP 2011185130 | [2013/51] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013031512 | Date: | 07.03.2013 | Langue: | JA | [2013/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2674099 | Date: | 18.12.2013 | Langue: | EN | [2013/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2674099 | Date: | 14.12.2016 | Langue: | EN | [2016/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.03.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.01.2015 | Classification | IPC: | A61B1/04, A61B1/00 | [2015/09] | CPC: |
A61B1/00009 (EP,US);
A61B1/00006 (EP,US);
A61B1/00193 (EP,US);
A61B1/00194 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/51] | A61B1/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/51] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEDIZINISCHES GERÄTESYSTEM | [2013/51] | Anglais: | MEDICAL EQUIPMENT SYSTEM | [2013/51] | Français: | SYSTÈME D'ÉQUIPEMENT MÉDICAL | [2013/51] | Entrée dans la phase régionale | 10.09.2013 | Traduction produite | 10.09.2013 | Taxe nationale de base payée | 10.09.2013 | Taxe de recherche payée | 10.09.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.09.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.09.2013 | Requête en examen déposée [2013/51] | 13.07.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.07.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2016 | Taxe de délivrance payée | 28.10.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.10.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.07.2016 | Opposition(s) | 15.09.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.08.2012 | AL | 14.12.2016 | AT | 14.12.2016 | BE | 14.12.2016 | CY | 14.12.2016 | CZ | 14.12.2016 | DK | 14.12.2016 | EE | 14.12.2016 | ES | 14.12.2016 | FI | 14.12.2016 | HR | 14.12.2016 | IT | 14.12.2016 | LT | 14.12.2016 | LV | 14.12.2016 | MC | 14.12.2016 | MK | 14.12.2016 | NL | 14.12.2016 | PL | 14.12.2016 | RO | 14.12.2016 | RS | 14.12.2016 | SE | 14.12.2016 | SI | 14.12.2016 | SK | 14.12.2016 | SM | 14.12.2016 | TR | 14.12.2016 | BG | 14.03.2017 | NO | 14.03.2017 | GR | 15.03.2017 | IS | 14.04.2017 | PT | 14.04.2017 | GB | 09.08.2017 | IE | 09.08.2017 | LU | 09.08.2017 | MT | 09.08.2017 | CH | 31.08.2017 | FR | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/15] | HU | 09.08.2012 | |
AT | 14.12.2016 | ||
BE | 14.12.2016 | ||
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
TR | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 09.08.2012 | |
AT | 14.12.2016 | ||
BE | 14.12.2016 | ||
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 09.08.2012 | |
AT | 14.12.2016 | ||
BE | 14.12.2016 | ||
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 09.08.2012 | |
AT | 14.12.2016 | ||
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
MT | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
GB | 09.08.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 09.08.2017 | ||
LU | 09.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Précédent [2018/18] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/14] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2018/01] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/41] | AT | 14.12.2016 | |
BE | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/36] | BE | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
Précédent [2017/31] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/28] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
NO | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 14.12.2016 | Citations: | Recherche | [Y]US4935810 (NONAMI TETSUO [JP], et al) [Y] 2 * column 8, line 43 - line 55; figure 7 *; | [A]JP2003038432 (PENTAX CORP) [A] 1-5 * paragraph [0016] * * paragraph [0092] ** paragraph [0111] *; | [Y]US2003060679 (MURATA MASANAO [JP], et al) [Y] 1-5 * paragraph [0085] - paragraph [0087] *; | [Y]JP2008264312 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP) [Y] 1-5 * paragraph [0023] - paragraph [0050] * | Recherche internationale | [X]JP2000019426 (OLYMPUS OPTICAL CO); | [X]JP2003038432 (PENTAX CORP); | [X]JP2003038422 (PENTAX CORP); | [A]JP2006288831 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP); | [A]JP2009279060 (HOYA CORP); | [A]JP2010035874 (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP) | par le demandeur | JP2004222937 |