EP2753774 - FERME-PORTE À BARRE DE TORSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.04.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.04.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.02.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MULTIMATIC INC. 8688 Woodbine Avenue Suite 200 Markham, Ontario L3R 8B9 / CA | [2018/34] |
Précédent [2014/29] | Pour tous les Etats désignés MULTIMATIC INC. 85 Valleywood Drive Markham, Ontario L3R 5E5 / CA | Inventeur(s) | 01 /
GRUBER, Rudolf 12 Hillborne Court R.R. 4 Uxbridge, Ontario L9P 1R4 / CA | [2014/29] | Mandataire(s) | Kramer Barske Schmidtchen Patentanwälte PartG mbB European Patent Attorneys Landsberger Strasse 300 80687 München / DE | [2018/22] |
Précédent [2014/29] | Kramer - Barske - Schmidtchen Landsberger Strasse 300 80687 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12830055.5 | 06.09.2012 | [2018/22] | WO2012CA50614 | Numéro de priorité, date | US201113226348 | 06.09.2011 Format original publié: US201113226348 | [2014/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013033843 | Date: | 14.03.2013 | Langue: | EN | [2013/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2753774 | Date: | 16.07.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.03.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2753774 | Date: | 30.05.2018 | Langue: | EN | [2018/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 14.03.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.02.2016 | Classification | IPC: | E05C17/20, E05F5/00, // E05B15/04 | [2016/12] | CPC: |
E05C17/203 (EP,KR,US);
E05B2015/0455 (EP,KR,US);
E05Y2900/531 (KR)
|
Précédent IPC [2014/29] | E05C17/20, E05F5/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DREHSTABTÜRHALTER | [2014/29] | Anglais: | TORSION BAR DOOR CHECK | [2014/29] | Français: | FERME-PORTE À BARRE DE TORSION | [2014/29] | Entrée dans la phase régionale | 19.02.2014 | Taxe nationale de base payée | 19.02.2014 | Taxe de recherche payée | 19.02.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.02.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.02.2014 | Requête en examen déposée [2014/29] | 17.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.04.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 17.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.04.2017 | Opposition(s) | 01.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.09.2012 | AL | 30.05.2018 | CY | 30.05.2018 | CZ | 30.05.2018 | DK | 30.05.2018 | EE | 30.05.2018 | FI | 30.05.2018 | HR | 30.05.2018 | LT | 30.05.2018 | LV | 30.05.2018 | MC | 30.05.2018 | MK | 30.05.2018 | NL | 30.05.2018 | PL | 30.05.2018 | PT | 30.05.2018 | RO | 30.05.2018 | RS | 30.05.2018 | SI | 30.05.2018 | SK | 30.05.2018 | SM | 30.05.2018 | BG | 30.08.2018 | NO | 30.08.2018 | GR | 31.08.2018 | IE | 06.09.2018 | LU | 06.09.2018 | MT | 06.09.2018 | BE | 30.09.2018 | CH | 30.09.2018 | IS | 30.09.2018 | LI | 30.09.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 06.09.2012 | |
AL | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
MK | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
MT | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2020/28] | HU | 06.09.2012 | |
AL | 30.05.2018 | ||
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
PT | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
MT | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
MT | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 30.05.2018 | |
CY | 30.05.2018 | ||
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2019/40] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2019/38] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
Précédent [2019/33] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
IE | 06.09.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
Précédent [2019/30] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
LU | 06.09.2018 | ||
Précédent [2019/26] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SI | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/24] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
MC | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
SM | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | CY | 30.05.2018 | |
CZ | 30.05.2018 | ||
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
PL | 30.05.2018 | ||
RO | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
SK | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
EE | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | CY | 30.05.2018 | |
DK | 30.05.2018 | ||
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | CY | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
NL | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CY | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
GR | 31.08.2018 | ||
Précédent [2018/51] | CY | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
LV | 30.05.2018 | ||
RS | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Précédent [2018/50] | CY | 30.05.2018 | |
FI | 30.05.2018 | ||
HR | 30.05.2018 | ||
LT | 30.05.2018 | ||
BG | 30.08.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | ||
Précédent [2018/47] | FI | 30.05.2018 | |
LT | 30.05.2018 | ||
NO | 30.08.2018 | Citations: | Recherche | [A]DE9202108U (SIEGMULLER GMBH) [A] 1* page 7; figures 2-3 *; | [AD]EP1759080 (FINGSCHEIDT GMBH FRIEDR [DE]) [AD] 1 * the whole document * | Recherche internationale | [A]GB795867 (STANDARD PRESSED STEEL CO); | [A]EP0111380 (BLOXVICH LOCK STAMPING [GB]); | [A]US5026103 (TOELLE KARL-HEINZ [DE], et al); | [A]WO03042477 (VENTRA GROUP INC [CA]); | [A]WO2009124373 (MULTIMATIC INC [CA], et al) | par le demandeur | WO2006000536 |