EP2685867 - PLATEFORME DE BUREAU RÉGLABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.01.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.02.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.09.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Varidesk, LLC 117 Wrangler Drive Coppell, TX 75019 / US | [2017/08] |
Précédent [2014/04] | Pour tous les Etats désignés Gemmy Industries Corporation 117 Wrangler Coppell, TX 75019 / US | Inventeur(s) | 01 /
FLAHERTY, Daniel G. 117 Wrangler Drive Coppell, TX 75019 / US | 02 /
WANG, Sheng Chien No. 6 Yung Hung Lane Hou An Vil Jen Wu Dist. Kaohsiung / TW | [2023/11] |
Précédent [2014/04] | 01 /
FLAHERTY, Daniel, G. 117 Wrangler Drive Coppell, TX 75019 / US | Mandataire(s) | WP Thompson 8th Floor 1 Mann Island Liverpool L3 1BP / GB | [2023/11] |
Précédent [2014/04] | Manley, Nicholas Michael WP Thompson Coopers Building Church Street Liverpool L1 3AB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12842684.8 | 30.07.2012 | [2023/11] | WO2012US48775 | Numéro de priorité, date | US201261651101P | 24.05.2012 Format original publié: US 201261651101 P | [2014/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013176690 | Date: | 28.11.2013 | Langue: | EN | [2013/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2685867 | Date: | 22.01.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.11.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2685867 | Date: | 15.03.2023 | Langue: | EN | [2023/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 28.11.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.12.2015 | Classification | IPC: | A47B9/00, A47B9/18, A47B21/00, A47B21/02, A47B21/04 | [2016/02] | CPC: |
A47B9/18 (EP,KR,US);
A47B9/00 (EP,KR,US);
A47B9/16 (US);
A47B21/00 (EP,US);
A47B21/02 (EP,US);
A47B21/03 (US);
A47B21/0314 (US);
A47B21/04 (EP,KR,US);
A47B2009/006 (KR);
|
Précédent IPC [2014/04] | A47B9/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/04] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EINSTELLBARE DESKTOPPLATTFORM | [2014/04] | Anglais: | ADJUSTABLE DESKTOP PLATFORM | [2014/04] | Français: | PLATEFORME DE BUREAU RÉGLABLE | [2014/04] | Entrée dans la phase régionale | 26.04.2013 | Taxe nationale de base payée | 26.04.2013 | Taxe de recherche payée | 26.04.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.04.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.04.2013 | Requête en examen déposée [2014/04] | 15.07.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.07.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.11.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.09.2022 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 09.09.2022 | 09.09.2022 | Date des procédures orales (annulées) | 27.09.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 30.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.07.2020 | Opposition(s) | 18.12.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 07.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 04.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 21.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 09.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.03.2023 | CZ | 15.03.2023 | DK | 15.03.2023 | EE | 15.03.2023 | ES | 15.03.2023 | FI | 15.03.2023 | HR | 15.03.2023 | IT | 15.03.2023 | LT | 15.03.2023 | LV | 15.03.2023 | MC | 15.03.2023 | NL | 15.03.2023 | PL | 15.03.2023 | RO | 15.03.2023 | RS | 15.03.2023 | SE | 15.03.2023 | SI | 15.03.2023 | SK | 15.03.2023 | SM | 15.03.2023 | NO | 15.06.2023 | GR | 16.06.2023 | IS | 15.07.2023 | PT | 17.07.2023 | IE | 30.07.2023 | LU | 30.07.2023 | BE | 31.07.2023 | CH | 31.07.2023 | [2024/33] |
Précédent [2024/26] | AT | 15.03.2023 | |
CZ | 15.03.2023 | ||
DK | 15.03.2023 | ||
EE | 15.03.2023 | ||
ES | 15.03.2023 | ||
FI | 15.03.2023 | ||
HR | 15.03.2023 | ||
IT | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
MC | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
PL | 15.03.2023 | ||
RO | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
SI | 15.03.2023 | ||
SK | 15.03.2023 | ||
SM | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
IS | 15.07.2023 | ||
PT | 17.07.2023 | ||
LU | 30.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
CH | 31.07.2023 | ||
Précédent [2024/24] | AT | 15.03.2023 | |
CZ | 15.03.2023 | ||
DK | 15.03.2023 | ||
EE | 15.03.2023 | ||
ES | 15.03.2023 | ||
FI | 15.03.2023 | ||
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
MC | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
PL | 15.03.2023 | ||
RO | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
SI | 15.03.2023 | ||
SK | 15.03.2023 | ||
SM | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
IS | 15.07.2023 | ||
PT | 17.07.2023 | ||
LU | 30.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
CH | 31.07.2023 | ||
Précédent [2024/18] | AT | 15.03.2023 | |
CZ | 15.03.2023 | ||
DK | 15.03.2023 | ||
EE | 15.03.2023 | ||
ES | 15.03.2023 | ||
FI | 15.03.2023 | ||
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
MC | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
PL | 15.03.2023 | ||
RO | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
SI | 15.03.2023 | ||
SK | 15.03.2023 | ||
SM | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
IS | 15.07.2023 | ||
PT | 17.07.2023 | ||
LU | 30.07.2023 | ||
Précédent [2024/14] | AT | 15.03.2023 | |
CZ | 15.03.2023 | ||
DK | 15.03.2023 | ||
EE | 15.03.2023 | ||
ES | 15.03.2023 | ||
FI | 15.03.2023 | ||
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
MC | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
PL | 15.03.2023 | ||
RO | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
SI | 15.03.2023 | ||
SK | 15.03.2023 | ||
SM | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
IS | 15.07.2023 | ||
PT | 17.07.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 15.03.2023 | |
CZ | 15.03.2023 | ||
DK | 15.03.2023 | ||
EE | 15.03.2023 | ||
ES | 15.03.2023 | ||
FI | 15.03.2023 | ||
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
PL | 15.03.2023 | ||
RO | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
SI | 15.03.2023 | ||
SK | 15.03.2023 | ||
SM | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
IS | 15.07.2023 | ||
PT | 17.07.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 15.03.2023 | |
CZ | 15.03.2023 | ||
EE | 15.03.2023 | ||
ES | 15.03.2023 | ||
FI | 15.03.2023 | ||
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
PL | 15.03.2023 | ||
RO | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
SK | 15.03.2023 | ||
SM | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
IS | 15.07.2023 | ||
PT | 17.07.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 15.03.2023 | |
CZ | 15.03.2023 | ||
EE | 15.03.2023 | ||
ES | 15.03.2023 | ||
FI | 15.03.2023 | ||
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
RO | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
SM | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
PT | 17.07.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 15.03.2023 | |
EE | 15.03.2023 | ||
ES | 15.03.2023 | ||
FI | 15.03.2023 | ||
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
SM | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
PT | 17.07.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 15.03.2023 | |
FI | 15.03.2023 | ||
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
SM | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
PT | 17.07.2023 | ||
Précédent [2023/38] | FI | 15.03.2023 | |
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
NL | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
Précédent [2023/37] | FI | 15.03.2023 | |
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
GR | 16.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | FI | 15.03.2023 | |
HR | 15.03.2023 | ||
LT | 15.03.2023 | ||
LV | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
SE | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | HR | 15.03.2023 | |
LT | 15.03.2023 | ||
RS | 15.03.2023 | ||
NO | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | LT | 15.03.2023 | |
RS | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/33] | LT | 15.03.2023 | Citations: | Recherche | [XI]US2545515 (GANNETT WRIGHT K, et al) [X] 6-9,14,15 * the whole document *[I] 10,11; | [Y]US5823120 (HOLMQUIST ROLAND [SE]) [Y] 6-11,14,15 * the whole document *; | [Y]US2005039643 (DAILEY GEORGE WILLIAM [US]) [Y] 6-11,14,15 * the whole document *; | [A]US2007163475 (MURPHY MARCUS L [US]) [A] 6-11,14,15 * the whole document * | Recherche internationale | [A]US5681034 (NONIEWICZ ZBIGNIEW [DE]); | [Y]US5823120 (HOLMQUIST ROLAND [SE]); | [Y]US2005039643 (DAILEY GEORGE WILLIAM [US]); | [Y]US2007163475 (MURPHY MARCUS L [US]); | [A]US2008203865 (CHOUINARD GUY [CA], et al); | [Y]US2011155023 (KRAUSE STEVEN T [US], et al) | par le demandeur | US2545515 | US5823120 | US2005039643 |