Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP2774329 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP2774329



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 843
07.07.2020 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
01.07.2019 Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE Recherche / Examen 1
23.05.2019 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
13.05.2019 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
13.05.2019 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 2
13.05.2019 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 5
13.05.2019 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 6
25.04.2019 Dépôt concernant la représentation Recherche / Examen 2
28.02.2019 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
28.02.2019 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
28.02.2019 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
28.02.2019 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 64
28.02.2019 Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) Recherche / Examen 65
28.01.2019 Début d'examen Recherche / Examen 1
11.01.2019 Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse Recherche / Examen 2
19.12.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
19.12.2018 Annexes relatives à des données clients Recherche / Examen 10
19.12.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
19.12.2018 Requêtes diverses concernant le déposant/mandataire Recherche / Examen 1
28.11.2018 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Recherche / Examen 1
27.11.2018 Notification signalant des irrégularités dans une requête en inscription d'une transfert de droits et invitation à y remédier Recherche / Examen 2
22.11.2018 Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur Recherche / Examen 2
12.11.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 2
12.11.2018 Annexes relatives à des données clients Recherche / Examen 6
12.11.2018 Pouvoir Recherche / Examen 1
12.11.2018 Pouvoir Recherche / Examen 2
12.11.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
12.11.2018 Dépôt concernant un transfert de droits (demandeur) Recherche / Examen 1
02.02.2016 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 5
02.02.2016 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 7
02.02.2016 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 7
07.08.2015 Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande Recherche / Examen 1
21.07.2015 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
21.07.2015 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 4
21.07.2015 Rapport supplémentaire de recherche européen Recherche / Examen 2
10.07.2015 Début de recherche Recherche / Examen 1
11.12.2014 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 4
11.12.2014 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 10
11.12.2014 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 2
13.08.2014 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
25.07.2014 Dépôt concernant la représentation Recherche / Examen 3
23.07.2014 Lettre non signifiée Recherche / Examen 2
11.06.2014 Notification concernant une modification possible de la demande/paiement des taxes de revendication Recherche / Examen 3
06.06.2014 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
06.06.2014 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
06.06.2014 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
20.05.2014 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 8
30.04.2014 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
30.04.2014 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 5
14.03.2014 Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets Recherche / Examen 3
30.05.2013 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 102
30.05.2013 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 355
30.05.2013 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 54
10.05.2013 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 1
10.05.2013 Publication de la demande internationale - A1 Recherche / Examen 66