EP2701456 - CARTE DE DONNÉES LARGE BANDE SANS FIL SUPPORTANT L'ACCÈS RÉSEAU EN MODES 3G ET WI-FI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.05.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.05.2016 | Demande réputée retirée | publié le 08.06.2016 [2016/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [N/P] |
Précédent [2014/09] | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Inventeur(s) | 01 /
WANG, Wentao c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
LI, Xingyuan c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
WANG, Chuanhui c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2014/09] | Mandataire(s) | Novagraaf Technologies Bâtiment O2 2, rue Sarah Bernhardt CS90017 92665 Asnières-sur-Seine Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2014/09] | Novagraaf Technologies 122, rue Edouard Vaillant 92593 Levallois-Perret Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 12848964.8 | 18.01.2012 | WO2012CN70516 | Numéro de priorité, date | CN20111367672 | 18.11.2011 Format original publié: CN201110367672 | [2014/09] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013071709 | Date: | 23.05.2013 | Langue: | ZH | [2013/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2701456 | Date: | 26.02.2014 | Langue: | EN | [2014/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 23.05.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.05.2015 | Classification | IPC: | H04W88/06 | [2014/09] | CPC: |
H04W4/18 (EP,US);
H04W12/068 (EP,US);
H04W88/16 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/09] | Titre | Allemand: | DRAHTLOSE BREITBAND-DATENKARTE ZUR UNTERSTÜTZUNG DES ZUGRIFFS AUF EIN NETZWERK IM 3G- UND WIFI-MODUS | [2014/09] | Anglais: | WIRELESS BROADBAND DATA CARD SUPPORTING ACCESSING NETWORK IN 3G AND WI-FI MANNERS | [2014/09] | Français: | CARTE DE DONNÉES LARGE BANDE SANS FIL SUPPORTANT L'ACCÈS RÉSEAU EN MODES 3G ET WI-FI | [2014/09] | Entrée dans la phase régionale | 22.11.2013 | Traduction produite | 22.11.2013 | Taxe nationale de base payée | 22.11.2013 | Taxe de recherche payée | 22.11.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.11.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.11.2013 | Requête en examen déposée [2014/09] | 08.12.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/23] | 19.01.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2016 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2010316021 (LERZER JUERGEN [DE], et al) [Y] 1-7 * paragraph [0002] - paragraph [0004] * * paragraph [0044] - paragraph [0055]; figure 1 * * paragraph [0064] - paragraph [0089]; figure 4 * * paragraph [0110] - paragraph [0114]; figure 10 *; | [Y]US2007173283 (LIVET CATHERINE M [CA], et al) [Y] 1-7 * paragraph [0024] - paragraph [0025]; figure 1 * * paragraph [0065] - paragraph [0101]; figures 6-10 *; | [A]US2009292842 (FOTHERGILL-ZITTRER NICHOLAS DAVID [CA]) [A] 1-7 * paragraph [0013] - paragraph [0016]; figures 1-4 * | Recherche internationale | [A]CN101436988 (SHENZHEN HUAWEI COMM TECH CO [CN]); | [A]CN101741573 (ZTE CORP); | [A]CN101980577 (ZTE CORP); | [A]CN202026475U (XI AN FEILONG SOFTWARE CO LTD) |