Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2014241206 | Dossier mondial | 28.08.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | CN201110367672 | 18.11.2011 | WO2012CN70516 | 18.01.2012 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2701456 | Dossier mondial | 03.06.2015 | A4 | EP2701456 | 26.02.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | CN201110367672 | 18.11.2011 | WO2012CN70516 | 18.01.2012 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2013071709 | Dossier mondial | 23.05.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | CN201110367672 | 18.11.2011 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN103124446 | Dossier mondial | 29.05.2013 | A | Numéro de priorité | Date | CN201110367672 | 18.11.2011 |