EP2775675 - PROCÉDÉ DE SYNCHRONISATION ENTRE DES DISPOSITIFS DE RÉSEAU, ET DISPOSITIF DE RÉSEAU ET SYSTÈME CORRESPONDANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.05.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2016/28] |
Précédent [2014/37] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
ZHENG, Lianshu Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
CHEN, Guoyi Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2014/37] | Mandataire(s) | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/37] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12855113.2 | 28.11.2012 | [2016/28] | WO2012CN85441 | Numéro de priorité, date | CN201110403134 | 07.12.2011 Format original publié: CN201110403134 | [2014/37] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013083013 | Date: | 13.06.2013 | Langue: | ZH | [2013/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2775675 | Date: | 10.09.2014 | Langue: | EN | [2014/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2775675 | Date: | 13.07.2016 | Langue: | EN | [2016/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 13.06.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.10.2014 | Classification | IPC: | H04L12/713, H04L12/723, H04L12/755, H04L12/24, H04L29/08, // H04L12/775, H04L12/773 | [2014/48] | CPC: |
H04L67/1095 (EP,US);
H04L41/0846 (US);
H04L41/0661 (US);
H04L41/0893 (US);
H04L45/021 (US);
H04L45/50 (EP,US);
|
Précédent IPC [2014/37] | H04L12/713, H04L12/723 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/37] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYNCHRONISATIONSVERFAHREN ZWISCHEN NETZWERKEINRICHTUNGEN, NETZWERKGERÄT UND SYSTEM | [2014/37] | Anglais: | SYNCHRONIZATION METHOD AMONG NETWORK DEVICES, NETWORK DEVICE AND SYSTEM | [2014/37] | Français: | PROCÉDÉ DE SYNCHRONISATION ENTRE DES DISPOSITIFS DE RÉSEAU, ET DISPOSITIF DE RÉSEAU ET SYSTÈME CORRESPONDANTS | [2014/37] | Entrée dans la phase régionale | 04.06.2014 | Traduction produite | 04.06.2014 | Taxe nationale de base payée | 04.06.2014 | Taxe de recherche payée | 04.06.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.06.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/37] | 23.04.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.08.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.10.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.01.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.04.2016 | Taxe de délivrance payée | 25.04.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.05.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.08.2015 | Opposition(s) | 18.04.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.11.2012 | AL | 13.07.2016 | AT | 13.07.2016 | BE | 13.07.2016 | CY | 13.07.2016 | CZ | 13.07.2016 | DK | 13.07.2016 | EE | 13.07.2016 | ES | 13.07.2016 | FI | 13.07.2016 | HR | 13.07.2016 | IT | 13.07.2016 | LT | 13.07.2016 | LV | 13.07.2016 | MC | 13.07.2016 | MK | 13.07.2016 | NL | 13.07.2016 | PL | 13.07.2016 | RO | 13.07.2016 | RS | 13.07.2016 | SE | 13.07.2016 | SI | 13.07.2016 | SK | 13.07.2016 | SM | 13.07.2016 | TR | 13.07.2016 | BG | 13.10.2016 | NO | 13.10.2016 | GR | 14.10.2016 | IS | 13.11.2016 | PT | 14.11.2016 | IE | 28.11.2016 | MT | 28.11.2016 | CH | 30.11.2016 | LI | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/45] | HU | 28.11.2012 | |
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
TR | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 28.11.2016 | ||
MT | 28.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/43] | HU | 28.11.2012 | |
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 28.11.2016 | ||
MT | 28.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/30] | HU | 28.11.2012 | |
AT | 13.07.2016 | ||
BE | 13.07.2016 | ||
CY | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
MC | 13.07.2016 | ||
MK | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 28.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
IE | 28.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/43] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SI | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/35] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/31] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
CZ | 13.07.2016 | ||
DK | 13.07.2016 | ||
EE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RO | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
SK | 13.07.2016 | ||
SM | 13.07.2016 | ||
BG | 13.10.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
LV | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 13.07.2016 | |
BE | 13.07.2016 | ||
ES | 13.07.2016 | ||
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
GR | 14.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
PT | 14.11.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 13.07.2016 | |
FI | 13.07.2016 | ||
HR | 13.07.2016 | ||
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
PL | 13.07.2016 | ||
RS | 13.07.2016 | ||
SE | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
IS | 13.11.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 13.07.2016 | |
IT | 13.07.2016 | ||
LT | 13.07.2016 | ||
NL | 13.07.2016 | ||
NO | 13.10.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 13.07.2016 | Citations: | Recherche | [I]US2005063395 (SMITH MICHAEL [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0034] - [0060]; figures 2a,3 *; | [A]US2005152286 (BETTS CRAIG [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0042] - [0085] - [0125] - [0168]; figures 6,10,16 *; | [A] - LUCA MARTINI SAMER SALAM ALI SAJASSI CISCO MATTHEW BOCCI SATORU MATSUSHIMA ALCATEL-LUCENT SOFTBANK THOMAS NADEAU CA TECHNOLOGIES, "Inter-Chassis Communication Protocol for L2VPN PE Redundancy; draft-ietf-pwe3-iccp-06.txt", INTER-CHASSIS COMMUNICATION PROTOCOL FOR L2VPN PE REDUNDANCY; DRAFT-IETF-PWE3-ICCP-06.TXT, INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, IETF; STANDARDWORKINGDRAFT, INTERNET SOCIETY (ISOC) 4, RUE DES FALAISES CH- 1205 GENEVA, SWITZERLAND, (20110710), no. 6, pages 1 - 78, XP015077134 [A] 1-15 * chapters 1-3; page 5 - page 11 * * chapters 7-9; page 34 - page 72 * | Recherche internationale | [Y]CN101360056 (ZTE CORP [CN]); | [Y]CN101577719 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [Y]WO2011009494 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) |