EP2796351 - VÉHICULE ÉLECTRIQUE À SELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.08.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.06.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.04.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | [2014/44] | Inventeur(s) | 01 /
MIYASHIRO Shidehiko c/o YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi Shizuoka 438-8501 / JP | [2014/44] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2021/40] |
Précédent [2014/44] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12858988.4 | 17.12.2012 | [2021/40] | WO2012JP82649 | Numéro de priorité, date | JP20110280757 | 22.12.2011 Format original publié: JP 2011280757 | JP20120265126 | 04.12.2012 Format original publié: JP 2012265126 | [2014/44] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013094558 | Date: | 27.06.2013 | Langue: | JA | [2013/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2796351 | Date: | 29.10.2014 | Langue: | EN | [2014/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2796351 | Date: | 06.10.2021 | Langue: | EN | [2021/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 27.06.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.04.2015 | Classification | IPC: | B62K11/10, B60L53/16 | [2021/25] | CPC: |
B60L50/52 (EP,US);
B62M7/12 (US);
B60K7/0007 (US);
B60L50/66 (EP,US);
B60L53/16 (EP,US);
B62J23/00 (US);
B62K11/10 (EP,US);
B60L2200/12 (EP,US);
B60L2210/30 (EP,US);
B62J9/12 (EP);
B62K2202/00 (EP,US);
B62K2204/00 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,US);
Y02T10/7072 (EP,US);
Y02T10/72 (EP,US);
|
Précédent IPC [2015/21] | B62J99/00, B62J23/00, B62M7/12, B60L11/18 | ||
Précédent IPC [2014/44] | B62J99/00, B62J23/00, B62M7/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTROFAHRZEUG MIT SATTEL | [2014/44] | Anglais: | SADDLED ELECTRIC VEHICLE | [2014/44] | Français: | VÉHICULE ÉLECTRIQUE À SELLE | [2014/44] | Entrée dans la phase régionale | 20.06.2014 | Traduction produite | 20.06.2014 | Taxe nationale de base payée | 20.06.2014 | Taxe de recherche payée | 20.06.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.06.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/44] | 18.09.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.04.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.05.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.10.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.01.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.08.2021 | Taxe de délivrance payée | 25.08.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.08.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 24.04.2019 | Opposition(s) | 07.07.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.12.2012 | AL | 06.10.2021 | AT | 06.10.2021 | CY | 06.10.2021 | CZ | 06.10.2021 | DK | 06.10.2021 | EE | 06.10.2021 | ES | 06.10.2021 | FI | 06.10.2021 | HR | 06.10.2021 | LT | 06.10.2021 | LV | 06.10.2021 | MC | 06.10.2021 | MK | 06.10.2021 | MT | 06.10.2021 | NL | 06.10.2021 | PL | 06.10.2021 | RO | 06.10.2021 | RS | 06.10.2021 | SE | 06.10.2021 | SI | 06.10.2021 | SK | 06.10.2021 | SM | 06.10.2021 | TR | 06.10.2021 | IE | 17.12.2021 | LU | 17.12.2021 | BE | 31.12.2021 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | BG | 06.01.2022 | GB | 06.01.2022 | NO | 06.01.2022 | GR | 07.01.2022 | IS | 06.02.2022 | PT | 07.02.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 17.12.2012 | |
AL | 06.10.2021 | ||
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
MK | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
TR | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 17.12.2012 | |
AL | 06.10.2021 | ||
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
MK | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 17.12.2012 | |
AL | 06.10.2021 | ||
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2023/24] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2023/03] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
IE | 17.12.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GB | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
LU | 17.12.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 06.10.2021 | |
EE | 06.10.2021 | ||
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 06.10.2021 | |
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 06.10.2021 | |
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
NO | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 06.10.2021 | |
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
NL | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SE | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 06.10.2021 | |
ES | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 06.10.2021 | |
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 06.01.2022 | Citations: | Recherche | [I]JPH0583863 (HONDA MOTOR CO LTD) [I] 1-6 * figures 1,4,6 *; | [I]JPH06141407 (YAMAHA MOTOR CO LTD) [I] 1-6 * figures 1,13 *; | [A]EP2236403 (SUZUKI MOTOR CORP [JP]) [A] 1-6* figures 1-4 *; | [A]US2010315040 (SAKURAI MASATO [JP]) [A] 1-6 * paragraph [0148]; figures 1A,3 *; | [I]WO2011024326 (HONDA MOTOR CO LTD [JP], et al) [I] 1-4,6 * figures 1,3 *; | [I]EP2295316 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [I] 1-6 * paragraph [0044]; figures 3,8 *; | [I]JP2011063074 (HONDA MOTOR CO LTD) [I] 1-4,6 * figures 1,6 * | Recherche internationale | [A]JPH04358980 (YAMAHA MOTOR CO LTD); | [X]JP2011063074 (HONDA MOTOR CO LTD) | par le demandeur | JPH07201408 | JP2011063066 |