EP2778001 - VÉHICULE HYBRIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.01.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.02.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 1-21, Shibaura 3-chome Minato-ku Tokyo 108-8410 / JP | [2019/27] |
Précédent [2014/38] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 33-8, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8410 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SAITO, Jun c/o Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 33-8 Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8410 / JP | [2014/38] | Mandataire(s) | Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [2014/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12860083.0 | 17.12.2012 | [2020/11] | WO2012JP82648 | Numéro de priorité, date | JP20110281989 | 22.12.2011 Format original publié: JP 2011281989 | [2014/38] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013094557 | Date: | 27.06.2013 | Langue: | JA | [2013/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2778001 | Date: | 17.09.2014 | Langue: | EN | [2014/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2778001 | Date: | 11.03.2020 | Langue: | EN | [2020/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 27.06.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.03.2017 | Classification | IPC: | B60W10/02, B60K6/442, B60K6/54, B60W20/00 | [2014/38] | CPC: |
B60W20/20 (EP,US);
B60K6/442 (EP,CN,US);
B60W10/02 (EP,CN,US);
B60W10/06 (US);
B60W10/08 (US);
B60W20/00 (CN);
B60W20/10 (EP,CN,US);
B60W2530/209 (EP,CN,US);
Y02T10/62 (EP,CN,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/38] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HYBRIDFAHRZEUG | [2014/38] | Anglais: | HYBRID VEHICLE | [2014/38] | Français: | VÉHICULE HYBRIDE | [2014/38] | Entrée dans la phase régionale | 10.06.2014 | Traduction produite | 10.06.2014 | Taxe nationale de base payée | 10.06.2014 | Taxe de recherche payée | 10.06.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.06.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/38] | 24.10.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.01.2020 | Taxe de délivrance payée | 29.01.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.01.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.11.2019 | Opposition(s) | 14.12.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 05.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.12.2012 | AL | 11.03.2020 | AT | 11.03.2020 | CY | 11.03.2020 | CZ | 11.03.2020 | DK | 11.03.2020 | EE | 11.03.2020 | ES | 11.03.2020 | FI | 11.03.2020 | HR | 11.03.2020 | IT | 11.03.2020 | LT | 11.03.2020 | LV | 11.03.2020 | MC | 11.03.2020 | MK | 11.03.2020 | MT | 11.03.2020 | NL | 11.03.2020 | PL | 11.03.2020 | RO | 11.03.2020 | RS | 11.03.2020 | SE | 11.03.2020 | SI | 11.03.2020 | SK | 11.03.2020 | SM | 11.03.2020 | TR | 11.03.2020 | BG | 11.06.2020 | NO | 11.06.2020 | GR | 12.06.2020 | IS | 11.07.2020 | PT | 05.08.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 17.12.2012 | |
AL | 11.03.2020 | ||
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 17.12.2012 | |
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
IT | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | CZ | 11.03.2020 | |
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 11.03.2020 | |
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 11.03.2020 | |
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Précédent [2020/46] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 11.03.2020 | |
NO | 11.06.2020 | Citations: | Recherche | [XY]JP2008201170 (TOYOTA MOTOR CORP) [X] 1 * figure 1 * * paragraphs [0056] - [0059] * [Y] 3; | [Y]JP2011143828 (SUMITOMO CONSTR MACHINERY MFG) [Y] 3 * figures 1-4 ** paragraphs [0020] - [0028] *; | [XY]US2011294620 (PRUITT STEVE [US], et al) [X] 1,2 * figure 1 * * paragraphs [0023] - [0027] - [0030] - [0031] * * paragraphs [0042] - [0047] * [Y] 3 | Recherche internationale | [X]JPH04238730 (SUNAO DENKI KK); | [Y]JP2011143828 (SUMITOMO CONSTR MACHINERY MFG) | par le demandeur | JP2009127548 |