EP2803863 - COMPRESSEUR DU TYPE À PALETTES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.02.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.03.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.10.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2014/47] | Inventeur(s) | 01 /
SEKIYA, Shin c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
KAWAMURA, Raito c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 03 /
MAEYAMA, Hideaki c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 04 /
TAKAHASHI, Shinichi c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 05 /
SASAKI, Tatsuya c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 06 /
SUGIURA, Kanichiro c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2019/14] |
Précédent [2014/47] | 01 /
SEKIYA, Shin c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marouni 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | ||
02 /
KAWAMURA, Raito c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marouni 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | |||
03 /
MAEYAMA, Hideaki c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marouni 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | |||
04 /
TAKAHASHI, Shinichi c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marouni 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | |||
05 /
SASAKI, Tatsuya c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marouni 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | |||
06 /
SUGIURA, Kanichiro c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3, Marouni 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Mandataire(s) | Sajda, Wolf E. Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [2019/14] |
Précédent [2014/47] | Sajda, Wolf E. Meissner, Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12865289.8 | 12.12.2012 | [2019/14] | WO2012JP82143 | Numéro de priorité, date | JP20120003257 | 11.01.2012 Format original publié: JP 2012003257 | [2014/47] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013105386 | Date: | 18.07.2013 | Langue: | JA | [2013/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2803863 | Date: | 19.11.2014 | Langue: | EN | [2014/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2803863 | Date: | 03.04.2019 | Langue: | EN | [2019/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 18.07.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.08.2015 | Classification | IPC: | F04C23/00, F04C18/352, F04C29/02, F01C21/08, F04C28/28, F04C29/12, F04C18/32 | [2018/40] | CPC: |
F01C21/0863 (EP,US);
F04C18/02 (US);
F04C18/321 (EP,US);
F04C18/352 (EP,US);
F04C29/025 (US);
F04C29/028 (US);
F04C29/128 (EP,US);
F01C21/0836 (EP,US);
F04C23/008 (EP,US);
F04C28/28 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2015/38] | F04C18/344, F04C18/32, F04C29/12, F04C28/28, F01C21/08 | ||
Précédent IPC [2014/47] | F04C18/344 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/47] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHAUFELVERDICHTER | [2014/47] | Anglais: | VANE-TYPE COMPRESSOR | [2014/47] | Français: | COMPRESSEUR DU TYPE À PALETTES | [2014/47] | Entrée dans la phase régionale | 03.07.2014 | Traduction produite | 03.07.2014 | Taxe nationale de base payée | 03.07.2014 | Taxe de recherche payée | 03.07.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.07.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/47] | 03.03.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.10.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 19.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.02.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.10.2018 | Opposition(s) | 06.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.12.2012 | AL | 03.04.2019 | AT | 03.04.2019 | CY | 03.04.2019 | CZ | 03.04.2019 | DK | 03.04.2019 | EE | 03.04.2019 | ES | 03.04.2019 | FI | 03.04.2019 | HR | 03.04.2019 | IT | 03.04.2019 | LT | 03.04.2019 | LV | 03.04.2019 | MC | 03.04.2019 | MK | 03.04.2019 | MT | 03.04.2019 | NL | 03.04.2019 | PL | 03.04.2019 | RO | 03.04.2019 | RS | 03.04.2019 | SE | 03.04.2019 | SI | 03.04.2019 | SK | 03.04.2019 | SM | 03.04.2019 | TR | 03.04.2019 | BG | 03.07.2019 | NO | 03.07.2019 | GR | 04.07.2019 | IS | 03.08.2019 | PT | 03.08.2019 | IE | 12.12.2019 | LU | 12.12.2019 | BE | 31.12.2019 | CH | 31.12.2019 | LI | 31.12.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 12.12.2012 | |
AL | 03.04.2019 | ||
AT | 03.04.2019 | ||
CY | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
MT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
IE | 12.12.2019 | ||
LU | 12.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 12.12.2012 | |
AL | 03.04.2019 | ||
AT | 03.04.2019 | ||
CY | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
IE | 12.12.2019 | ||
LU | 12.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CY | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
IE | 12.12.2019 | ||
LU | 12.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
IE | 12.12.2019 | ||
LU | 12.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Précédent [2020/46] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
IE | 12.12.2019 | ||
LU | 12.12.2019 | ||
Précédent [2020/39] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
IT | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
Précédent [2019/44] | NL | 03.04.2019 | Citations: | Recherche | [Y]JPS56150886U (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO., LTD.) [Y] 6,7 * figure 2 *; | [Y]US4408968 (INAGAKI MITSUO [JP], et al) [Y] 6,7 * the whole document * * figure 2 * * reference numerals 46, 47, 24; column 4, line 9 - line 23 *; | [Y]JPS601389 (TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS) [Y] 6,7 * abstract ** figures 2,3 *; | [XY]WO9600852 (EDWARDS THOMAS C [US]) [X] 1-5,8-10 * the whole document * * figures 2-4,10,47,52-54 * * page 7, line 23 - page 8, line 13 * * page 8, line 32 - page 9, line 12 * [Y] 6,7 | Recherche internationale | [X]JPS5690490U (NIPPON PISTON RING CO., LTD.); | [X]JPS56150886U (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO., LTD.); | [A]JPS5867996U (NISSAN MOTOR CO., LTD.); | [Y]JPS6373593U (EAGLE KOGYO CO., LTD.); | [Y]JPH06501758 (EDWARDS, THOMA, C.); | [Y]JP2000352390 (OOKA HIROYOSHI); | [Y]JP2008014227 (CALSONIC COMPRESSOR INC) | par le demandeur | JP2000352390 | JP2007309281 | JP2008014227 | JP2009062820 | JP2009264175 |