EP2816821 - DISPOSITIF DE CONVERSION ÉLECTROACOUSTIQUE DE TYPE PIÉZO-ÉLECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.12.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.01.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.01.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2015/32] |
Précédent [2014/52] | Pour tous les Etats désignés NEC CASIO Mobile Communications, Ltd. 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki-shi Kanagawa 211-8666 / JP | Inventeur(s) | 01 /
ONISHI, Yasuharu c/o NEC CASIO MOBILE COMMUNICATIONS LTD 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 2118666 / JP | 02 /
MURATA, Yukio c/o NEC CASIO MOBILE COMMUNICATIONS LTD 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 2118666 / JP | 03 /
KISHINAMI, Yuichiro c/o NEC CASIO MOBILE COMMUNICATIONS LTD 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 2118666 / JP | 04 /
KOMODA, Motoyoshi c/o NEC CASIO MOBILE COMMUNICATIONS LTD 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa 2118666 / JP | [2017/03] |
Précédent [2014/52] | 01 /
ONISHI, Yasuharu c/o NEC CASIO MOBILE COMMUNICATIONS LTD 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa / JP | ||
02 /
MURATA, Yukio c/o NEC CASIO MOBILE COMMUNICATIONS LTD 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa / JP | |||
03 /
KISHINAMI, Yuichiro c/o NEC CASIO MOBILE COMMUNICATIONS LTD 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa / JP | |||
04 /
KOMODA, Motoyoshi c/o NEC CASIO MOBILE COMMUNICATIONS LTD 1753 Shimonumabe Nakahara-ku Kawasaki-shi, Kanagawa / JP | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2017/08] |
Précédent [2014/52] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12868532.8 | 04.10.2012 | [2017/08] | WO2012JP06376 | Numéro de priorité, date | JP20120032890 | 17.02.2012 Format original publié: JP 2012032890 | [2014/52] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013121477 | Date: | 22.08.2013 | Langue: | JA | [2013/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2816821 | Date: | 24.12.2014 | Langue: | EN | [2014/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2816821 | Date: | 22.02.2017 | Langue: | EN | [2017/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 22.08.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.2015 | Classification | IPC: | H04R17/00, H01L41/09, H01L41/187, H04R31/00 | [2017/04] | CPC: |
H04R17/00 (EP,US);
H04R31/006 (EP,US)
|
Précédent IPC [2014/52] | H04R17/00, H01L41/09, H01L41/187 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/52] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PIEZOELEKTRISCHE ELEKTROAKUSTISCHE WANDLERVORRICHTUNG | [2014/52] | Anglais: | PIEZOELECTRIC-TYPE ELECTROACOUSTIC CONVERSION DEVICE | [2014/52] | Français: | DISPOSITIF DE CONVERSION ÉLECTROACOUSTIQUE DE TYPE PIÉZO-ÉLECTRIQUE | [2014/52] | Entrée dans la phase régionale | 14.08.2014 | Traduction produite | 03.09.2014 | Taxe nationale de base payée | 03.09.2014 | Taxe de recherche payée | 03.09.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.09.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.08.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.09.2014 | Requête en examen déposée [2014/52] | 07.07.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.07.2016 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 17.08.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.12.2016 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 07.12.2016 | Taxe de délivrance payée | 07.12.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.01.2017 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 13.01.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.07.2016 | Opposition(s) | 23.11.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.10.2012 | AL | 22.02.2017 | AT | 22.02.2017 | CY | 22.02.2017 | CZ | 22.02.2017 | DK | 22.02.2017 | EE | 22.02.2017 | ES | 22.02.2017 | FI | 22.02.2017 | HR | 22.02.2017 | IT | 22.02.2017 | LT | 22.02.2017 | LV | 22.02.2017 | MC | 22.02.2017 | MK | 22.02.2017 | NL | 22.02.2017 | PL | 22.02.2017 | RO | 22.02.2017 | RS | 22.02.2017 | SE | 22.02.2017 | SI | 22.02.2017 | SK | 22.02.2017 | SM | 22.02.2017 | TR | 22.02.2017 | BG | 22.05.2017 | NO | 22.05.2017 | GR | 23.05.2017 | IS | 22.06.2017 | PT | 22.06.2017 | IE | 04.10.2017 | LU | 04.10.2017 | MT | 04.10.2017 | BE | 31.10.2017 | CH | 31.10.2017 | LI | 31.10.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/33] | HU | 04.10.2012 | |
AL | 22.02.2017 | ||
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
MK | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
TR | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
IS | 22.06.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 04.10.2017 | ||
LU | 04.10.2017 | ||
MT | 04.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Précédent [2020/15] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
MK | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
TR | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 04.10.2017 | ||
LU | 04.10.2017 | ||
MT | 04.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
MK | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 04.10.2017 | ||
LU | 04.10.2017 | ||
MT | 04.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 04.10.2017 | ||
LU | 04.10.2017 | ||
MT | 04.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 04.10.2012 | |
AT | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 04.10.2017 | ||
LU | 04.10.2017 | ||
MT | 04.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
IE | 04.10.2017 | ||
LU | 04.10.2017 | ||
MT | 04.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
LU | 04.10.2017 | ||
MT | 04.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Précédent [2018/36] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
LU | 04.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
Précédent [2018/29] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MC | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2018/14] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
PL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SK | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/48] | AT | 22.02.2017 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Précédent [2017/41] | AT | 22.02.2017 | |
ES | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
NL | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | Citations: | Recherche | [A]WO2005020629 (TANDBERG TELECOM AS [NO], et al); | [A]EP1881735 (HOSIDEN CORP [JP]) | Recherche internationale | [A]JP2004058668 (SEIKO EPSON CORP); | [A]JP2004364334 (TAIHEIYO CEMENT CORP); | [A]JP2007104318 (TOSHIBA CORP, et al) | par le demandeur | JPS5934800 |