EP2798162 - MOTEUR À TURBINE À GAZ ÉQUIPÉ D'UNE BUSE À SECTION VARIABLE POUR UN VENTILATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 24.06.2022 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.06.2022 | Retrait de la demande | publié le 27.07.2022 [2022/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Raytheon Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [2021/12] |
Précédent [2016/43] | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | ||
Précédent [2014/45] | Pour tous les Etats désignés United Technologies Corporation One Financial Plaza Hartford, CT 06101 / US | Inventeur(s) | 01 /
KOHLENBERG, Gregory A. 45 Gianna Lane Kensington, Connecticut 06037 / US | 02 /
ZAMORA, Sean P. 37 Old Tolland Turnpike Coventry, Connecticut 06238 / US | 03 /
SCHWARZ, Frederick M. 121 Steep Hollow Drive Glastonbury, Connecticut 06033 / US | [2014/45] | Mandataire(s) | Dehns 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | [N/P] |
Précédent [2014/45] | Hull, James Edward Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 12871636.2 | 28.12.2012 | WO2012US71946 | Numéro de priorité, date | US201113340798 | 30.12.2011 Format original publié: US201113340798 | [2014/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2013141934 | Date: | 26.09.2013 | Langue: | EN | [2013/39] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2798162 | Date: | 05.11.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.09.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 07.11.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.07.2015 | Classification | IPC: | F01D25/24, F02K3/072, F02K3/075 | [2015/35] | CPC: |
F02K1/09 (EP);
F02K3/06 (EP);
F02K3/075 (EP)
|
Précédent IPC [2014/45] | F01D25/24 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/45] | Titre | Allemand: | GASTURBINENMOTOR MIT LÜFTERDÜSE MIT VERÄNDERLICHEM BEREICH | [2014/45] | Anglais: | GAS TURBINE ENGINE WITH FAN VARIABLE AREA NOZZLE | [2014/45] | Français: | MOTEUR À TURBINE À GAZ ÉQUIPÉ D'UNE BUSE À SECTION VARIABLE POUR UN VENTILATEUR | [2014/45] | Entrée dans la phase régionale | 08.07.2014 | Taxe nationale de base payée | 08.07.2014 | Taxe de recherche payée | 08.07.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.07.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.07.2014 | Requête en examen déposée [2014/45] | 22.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.06.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.01.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 30.04.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.06.2022 | Demande retirée par le demandeur [2022/30] | 05.07.2022 | Date des procédures orales | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.09.2017 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 30.04.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 30.04.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 11.05.2020 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 20.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 17.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 16.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP2028359 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [X] 1-14 * paragraphs [0012] , [0024] , [0026] * * figures 2a,2b *; | [I]EP2157305 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [I] 1-14 * paragraphs [0009] , [0010] , [0012] - [0014]; figure 1a *; | [XI]WO2008045049 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US], et al) [X] 1-4,6-8 * page 2, lines 10-11 * * page 4, lines 13-17, 27-29 * * page 5, lines 13-19 * * figure 1a * [I] 5,9-14; | [E]EP2584184 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [E] 1-4,6-8 * paragraph [0043] * * figure 3 *; | [A]US2011120080 (SCHWARK JR FRED W [US], et al) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]FR2910937 (AIRBUS FRANCE SAS [FR]) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]WO2008045058 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US], et al) [A] 1-14 * page 3, lines 4-11 * * page 4, lines 19-20 * * page 5, lines 3-28 * * figure 1 *; | [A]EP2138696 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]EP1522710 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1-14 * the whole document * | Recherche internationale | [X]US2009053058 (KOHLENBERG GREGORY A [US], et al); | [Y]US3747343 (ROSEN G) | [Y] - GUHA A., "Optimum Fan Pressure Ratio for Bypass Engines with Separate or Mixed Exhaust Streams", JOURNAL OF PROPULSION AND POWER, vol. 17, no. 5, (200109), pages 1117 - 1122, URL: http://www.facweb.iitkgp.ernet.in/~aguha/research/AIAA2001.pdf, (20130821), XP055090883 DOI: http://dx.doi.org/10.2514/2.5852 | par le demandeur | EP2028359 | EP2157305 | WO2008045049 |