EP2852079 - DISPOSITIF DE RÉCEPTION ET PROCÉDÉ DE RÉCEPTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.01.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.02.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.10.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2015/13] | Inventeur(s) | 01 /
HASEGAWA, Fumihiro c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | 02 /
NISHIMOTO, Hiroshi c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2015/13] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [2019/12] |
Précédent [2015/13] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12876814.0 | 14.05.2012 | [2019/12] | WO2012JP62305 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013171823 | Date: | 21.11.2013 | Langue: | JA | [2013/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2852079 | Date: | 25.03.2015 | Langue: | EN | [2015/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2852079 | Date: | 20.03.2019 | Langue: | EN | [2019/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 21.11.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.11.2015 | Classification | IPC: | H04L25/06, H04L27/26 | [2015/51] | CPC: |
H04L27/26526 (EP,US);
H04L25/0204 (US);
H04L25/067 (EP,US);
H04L25/085 (US);
H04L27/01 (US);
H04L27/2636 (EP,US);
H04L27/2647 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2015/13] | H04J11/00, H04L27/34 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | EMPFANGSVORRICHTUNG UND EMPFANGSVERFAHREN | [2015/13] | Anglais: | RECEIVING DEVICE AND RECEIVING METHOD | [2015/13] | Français: | DISPOSITIF DE RÉCEPTION ET PROCÉDÉ DE RÉCEPTION | [2015/13] | Entrée dans la phase régionale | 29.10.2014 | Traduction produite | 29.10.2014 | Taxe nationale de base payée | 29.10.2014 | Taxe de recherche payée | 29.10.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.10.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.10.2014 | Requête en examen déposée [2015/13] | 23.05.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.10.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 08.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.02.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.02.2018 | Opposition(s) | 02.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.05.2012 | AL | 20.03.2019 | AT | 20.03.2019 | CY | 20.03.2019 | CZ | 20.03.2019 | DK | 20.03.2019 | EE | 20.03.2019 | ES | 20.03.2019 | FI | 20.03.2019 | HR | 20.03.2019 | IT | 20.03.2019 | LT | 20.03.2019 | LV | 20.03.2019 | MC | 20.03.2019 | MK | 20.03.2019 | MT | 20.03.2019 | NL | 20.03.2019 | PL | 20.03.2019 | RO | 20.03.2019 | RS | 20.03.2019 | SE | 20.03.2019 | SI | 20.03.2019 | SK | 20.03.2019 | SM | 20.03.2019 | TR | 20.03.2019 | IE | 14.05.2019 | LU | 14.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | BG | 20.06.2019 | NO | 20.06.2019 | GR | 21.06.2019 | IS | 20.07.2019 | PT | 20.07.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 14.05.2012 | |
AL | 20.03.2019 | ||
AT | 20.03.2019 | ||
CY | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
MT | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 14.05.2019 | ||
LU | 14.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 14.05.2012 | |
AL | 20.03.2019 | ||
AT | 20.03.2019 | ||
CY | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 14.05.2019 | ||
LU | 14.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CY | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 14.05.2019 | ||
LU | 14.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 14.05.2019 | ||
LU | 14.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 14.05.2019 | ||
LU | 14.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
LU | 14.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
LU | 14.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 20.03.2019 | |
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 20.03.2019 | |
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 20.03.2019 | |
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 20.03.2019 | |
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/46] | FI | 20.03.2019 | |
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 20.03.2019 | |
HR | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | Citations: | Recherche | [I]US2009074050 (WANG ZHONGJUN [SG], et al) [I] 1-7* paragraphs [0013] , [0015] , [0019] , [0028] *; | [Y]US2009125793 (KISHIGAMI TAKAAKI [JP], et al) [Y] 6 * figure 1 *; | [XYI]JP2010056597 (TOYOTA CENTRAL RES & DEV) [X] 1,7 * paragraphs [0008] , [0009] , [0015] , [0020] , [0021] * * paragraphs [0024] , [0025] , [0027] , [0030] * * figure 1 * [Y] 5,6 [I] 2-4; | [Y] - HWAN MIN PARK ET AL, "Robust CSI-Based Soft Decision for COFDM Systems with Co-Channel Interference", 2009 IEEE 69TH VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE; APRIL 26-29, 2009, BARCELONA, SPAIN, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20090426), ISBN 978-1-4244-2517-4, pages 1 - 5, XP031474786 [Y] 5 * page 3, section C * | Recherche internationale | [Y]JP2007336532 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]JP2008010987 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [X]JP2010056597 (TOYOTA CENTRAL RES & DEV); | [Y]JP2011055561 (NEC CORP); | [Y]JP2012074965 (SHARP KK) | par le demandeur | - N. BENVENUTO; R. DINIS; D. FALCONER; S. TOMASIN, "Single carrier modulation with nonlinear frequency domain equalization: an idea whose time has come - again", PROCEEDING OF THE IEEE, (201001), vol. 98, no. 1, doi:doi:10.1109/JPROC.2009.2031562, pages 69 - 96, XP011286582 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2009.2031562 | - J. A. C. BINGHAM, "Multicarrier modulation for data transmission: an idea whose time has come", IEEE COMMUN. MAG., (199005), vol. 28, no. 5, doi:doi:10.1109/35.54342, pages 5 - 14, XP000132491 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/35.54342 | - M. L. MCCLOUD, "Analysis and design of short block OFDM spreading matrices for use on multipath fading channels", IEEE TRANS. ON COMMUN., (200504), vol. 53, no. 4, doi:doi:10.1109/TCOMM.2005.844919, pages 656 - 665, XP011131338 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TCOMM.2005.844919 |