EP2894092 - APPAREIL PERMETTANT DE TRAITER L'EAU DE LEST AVEC DES RAYONS ULTRAVIOLETS, PRÉSENTANT UNE SECTION TRANSVERSALE CARRÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.11.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.12.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.07.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasia Co., Ltd. 1559-3, Songjung-dong Gangseo-gu Busan 618-818 / KR | [2015/29] | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Soo-Tae 102-1204 Oryukdo SK View Yongho 2-dong Nam-gu Busan 608-092 / KR | 02 /
PYO, Tae-Sung 22-19 Amnam-dong Seo-gu Busan 602-831 / KR | 03 /
LEE, Su-Kyu 104-503 Lucky Apt. Eomgung-dong Sasang-gu Busan 617-784 / KR | [2015/29] | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2015/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12883796.0 | 05.09.2012 | [2019/02] | WO2012KR07115 | Numéro de priorité, date | KR20120097377 | 03.09.2012 Format original publié: KR 20120097377 | [2015/29] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014034987 | Date: | 06.03.2014 | Langue: | KO | [2014/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2894092 | Date: | 15.07.2015 | Langue: | EN | [2015/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2894092 | Date: | 09.01.2019 | Langue: | EN | [2019/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 06.03.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.03.2016 | Classification | IPC: | B08B1/00, B63J4/00, C02F1/32 | [2016/15] | CPC: |
C02F1/325 (EP,US);
C02F1/32 (KR);
B08B1/00 (KR);
B08B1/30 (EP,US);
B63B11/00 (KR,US);
B63J4/002 (EP,US);
C02F2103/008 (EP,US);
C02F2201/3227 (EP,US);
C02F2201/324 (EP,US);
|
Précédent IPC [2015/29] | B63B11/00, B08B1/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG MIT QUADRATISCHEM QUERSCHNITT ZUR BEHANDLUNG VON BALLASTWASSER MIT UV-STRAHLUNG | [2015/29] | Anglais: | APPARATUS FOR TREATING BALLAST WATER WITH ULTRAVIOLET RAYS, HAVING SQUARE CROSS-SECTION | [2015/29] | Français: | APPAREIL PERMETTANT DE TRAITER L'EAU DE LEST AVEC DES RAYONS ULTRAVIOLETS, PRÉSENTANT UNE SECTION TRANSVERSALE CARRÉE | [2015/29] | Entrée dans la phase régionale | 26.02.2015 | Traduction produite | 26.02.2015 | Taxe nationale de base payée | 26.02.2015 | Taxe de recherche payée | 26.02.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.02.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.02.2015 | Requête en examen déposée [2015/29] | 10.10.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.11.2018 | Taxe de délivrance payée | 29.11.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.11.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.02.2018 | Opposition(s) | 10.10.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.09.2012 | AL | 09.01.2019 | AT | 09.01.2019 | CY | 09.01.2019 | CZ | 09.01.2019 | DK | 09.01.2019 | EE | 09.01.2019 | ES | 09.01.2019 | FI | 09.01.2019 | HR | 09.01.2019 | IT | 09.01.2019 | LT | 09.01.2019 | LV | 09.01.2019 | MC | 09.01.2019 | MK | 09.01.2019 | MT | 09.01.2019 | NL | 09.01.2019 | PL | 09.01.2019 | RO | 09.01.2019 | RS | 09.01.2019 | SE | 09.01.2019 | SI | 09.01.2019 | SK | 09.01.2019 | SM | 09.01.2019 | TR | 09.01.2019 | BG | 09.04.2019 | NO | 09.04.2019 | GR | 10.04.2019 | IS | 09.05.2019 | PT | 09.05.2019 | IE | 05.09.2019 | LU | 05.09.2019 | BE | 30.09.2019 | CH | 30.09.2019 | LI | 30.09.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 05.09.2012 | |
AL | 09.01.2019 | ||
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
MT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 05.09.2019 | ||
LU | 05.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 05.09.2012 | |
AL | 09.01.2019 | ||
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 05.09.2019 | ||
LU | 05.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CY | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 05.09.2019 | ||
LU | 05.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 05.09.2019 | ||
LU | 05.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
IE | 05.09.2019 | ||
LU | 05.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
LU | 05.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/34] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
MC | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
TR | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SI | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
SM | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 09.01.2019 | |
AT | 09.01.2019 | ||
CZ | 09.01.2019 | ||
DK | 09.01.2019 | ||
EE | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RO | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
SK | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AT | 09.01.2019 | |
DK | 09.01.2019 | ||
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/46] | AT | 09.01.2019 | |
ES | 09.01.2019 | ||
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
IT | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/39] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
HR | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
LV | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
RS | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
IS | 09.05.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/38] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
BG | 09.04.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/37] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
GR | 10.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/35] | ES | 09.01.2019 | |
FI | 09.01.2019 | ||
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
PL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
SE | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 09.01.2019 | |
LT | 09.01.2019 | ||
NL | 09.01.2019 | ||
NO | 09.04.2019 | ||
PT | 09.05.2019 | ||
Précédent [2019/30] | NL | 09.01.2019 | Citations: | Recherche | [XI]US2008283467 (NGUYEN HAP [US]) [X] 1 * paragraphs [0133] - [0137]; figures 20, 21 *[I] 2-7 | Recherche internationale | [Y]JP2001029941 (EBARA CORP); | [A]KR100505079B (WEDECO. CO., LTD); | [A]KR20090039305 (HANSUNG U V CO LTD [KR]); | [A]KR100964403B (DAEJIN ENVIRONMENT INDUSTRY [KR]); | [Y]KR100994168B (NEOTEC UV LTD [KR]); | [Y]JP2012125736 (PANASONIC CORP) |