EP2892797 - TRICYCLE À ÉTAGES MULTIPLES PLIABLE À DIRECTION LIBRE À ROUE LIBRE AVEC UN MÉCANISME DE RELÂCHEMENT À MOUVEMENT UNIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.06.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GALILEO TRIKES LTD. P. O. Box 275 Moshav 42810 Tzur-Moshe / IL | [2015/29] | Inventeur(s) | 01 /
HERZEL, Gadi Hasachlav 45 42207 Natanya / IL | 02 /
STENITZKY, Yuval Haziporen 18 42206 Natanya / IL | [2015/29] | Mandataire(s) | Gallo, Luca Gallo & Partners S.r.l. Via Rezzonico, 6 35131 Padova / IT | [2015/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12883966.9 | 03.09.2012 | [2017/34] | WO2012IB54531 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014033503 | Date: | 06.03.2014 | Langue: | EN | [2014/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2892797 | Date: | 15.07.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.03.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2892797 | Date: | 23.08.2017 | Langue: | EN | [2017/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | IL | 06.03.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.07.2016 | Classification | IPC: | B62K9/02, B62K15/00, B62H7/00, B62K21/18, B62K21/22 | [2016/17] | CPC: |
B62K15/008 (EP,US);
B62K15/00 (RU);
B62H7/00 (EP,US);
B62K13/04 (US);
B62K21/02 (US);
B62K21/12 (US);
B62K21/18 (EP,US);
B62K21/22 (EP,US);
B62K23/06 (US);
|
Précédent IPC [2015/29] | B62K15/00, B62K9/02, A63H17/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FREIROLLENDES, FREILENKENDES, MEHRSTUFIGES KLAPPBARES DREIRAD MIT EINZELBEWEGUNGSAUSLÖSEMECHANISMUS | [2015/29] | Anglais: | FREE-WHEELING, FREE-STEERING, FOLDABLE MULTI-STAGE TRICYCLE WITH A SINGLE-MOTION RELEASE MECHANISM | [2015/29] | Français: | TRICYCLE À ÉTAGES MULTIPLES PLIABLE À DIRECTION LIBRE À ROUE LIBRE AVEC UN MÉCANISME DE RELÂCHEMENT À MOUVEMENT UNIQUE | [2015/29] | Entrée dans la phase régionale | 20.02.2015 | Taxe nationale de base payée | 20.02.2015 | Taxe de recherche payée | 20.02.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.02.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.02.2015 | Requête en examen déposée [2015/29] | 12.04.2016 | Observations des tiers | 15.02.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.04.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 13.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.07.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.04.2017 | Opposition(s) | 24.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.09.2012 | AL | 23.08.2017 | AT | 23.08.2017 | CY | 23.08.2017 | CZ | 23.08.2017 | DK | 23.08.2017 | EE | 23.08.2017 | FI | 23.08.2017 | HR | 23.08.2017 | LT | 23.08.2017 | LV | 23.08.2017 | MC | 23.08.2017 | MK | 23.08.2017 | PL | 23.08.2017 | PT | 23.08.2017 | RO | 23.08.2017 | RS | 23.08.2017 | SE | 23.08.2017 | SI | 23.08.2017 | SK | 23.08.2017 | SM | 23.08.2017 | IE | 03.09.2017 | LU | 03.09.2017 | MT | 03.09.2017 | CH | 30.09.2017 | LI | 30.09.2017 | BG | 23.11.2017 | NO | 23.11.2017 | GR | 24.11.2017 | IS | 23.12.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/28] | HU | 03.09.2012 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
PT | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 03.09.2017 | ||
LU | 03.09.2017 | ||
MT | 03.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 03.09.2012 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 03.09.2017 | ||
LU | 03.09.2017 | ||
MT | 03.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 03.09.2012 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 03.09.2017 | ||
LU | 03.09.2017 | ||
MT | 03.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 03.09.2012 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 03.09.2017 | ||
LU | 03.09.2017 | ||
MT | 03.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 03.09.2017 | ||
LU | 03.09.2017 | ||
MT | 03.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 03.09.2017 | ||
LU | 03.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
IE | 03.09.2017 | ||
LU | 03.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/26] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 23.08.2017 | |
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 23.08.2017 | |
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 23.08.2017 | |
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 23.08.2017 | |
NO | 23.11.2017 | Citations: | Recherche | [A]GB1432583 (MIRANDA A) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]JP3083925U (SHI WENDI) [A] 1-14 * figure - *; | [A]US2003098567 (CHUANG A-CHUEH [TW]) [A] 1-14* the whole document *; | [A]US6575486 (MA PEI-CHUAN [TW]) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]US2004061304 (LIM CHEOL WANG [KR]) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]WO2007038951 (ARTSANA SPA [IT], et al) [A] 1-14 * the whole document * | Recherche internationale | [A]GB1432583 (MIRANDA A); | [X]US6644676 (WU JUNG-JYH [TW]); | [X]FR2843937 (BERCHET GROUPE SOC [FR]); | [X]US2011278815 (KHARE SAMIR [US], et al) | Examen | EP1535827 | EP2637917 |