EP2918949 - DISPOSITIF DE POMPE À CHALEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.11.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.08.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 25.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2015/38] | Inventeur(s) | 01 /
KATO, Yohei c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2015/38] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [2021/03] |
Précédent [2015/38] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12885989.9 | 05.10.2012 | [2015/38] | WO2012JP76005 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014054176 | Date: | 10.04.2014 | Langue: | JA | [2014/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2918949 | Date: | 16.09.2015 | Langue: | EN | [2015/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2918949 | Date: | 20.01.2021 | Langue: | EN | [2021/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 10.04.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.06.2016 | Classification | IPC: | F25B6/02, F25B27/00, F25B30/06, F25B49/02, F25B13/00 | [2016/30] | CPC: |
F25B6/02 (EP,US);
F25B5/02 (CN);
F25B13/00 (EP,CN,US);
F25B27/00 (EP,CN,US);
F25B27/005 (EP,US);
F25B30/06 (EP,US);
F25B49/02 (EP,US);
F24F2005/0057 (US);
F24F5/0046 (US);
F25B2313/002 (EP,CN,US);
F25B2313/003 (EP,US);
F25B2313/009 (EP,US);
|
Précédent IPC [2015/38] | F25B6/02, F25B27/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/38] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WÄRMEPUMPENVORRICHTUNG | [2015/38] | Anglais: | HEAT PUMP DEVICE | [2015/38] | Français: | DISPOSITIF DE POMPE À CHALEUR | [2015/38] | Entrée dans la phase régionale | 29.04.2015 | Traduction produite | 29.04.2015 | Taxe nationale de base payée | 29.04.2015 | Taxe de recherche payée | 29.04.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.04.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/38] | 01.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.01.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.08.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.12.2020 | Taxe de délivrance payée | 14.12.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.12.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.10.2019 | Opposition(s) | 21.10.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.10.2012 | AL | 20.01.2021 | AT | 20.01.2021 | CY | 20.01.2021 | CZ | 20.01.2021 | DK | 20.01.2021 | EE | 20.01.2021 | ES | 20.01.2021 | FI | 20.01.2021 | HR | 20.01.2021 | IT | 20.01.2021 | LT | 20.01.2021 | LV | 20.01.2021 | MC | 20.01.2021 | MK | 20.01.2021 | MT | 20.01.2021 | NL | 20.01.2021 | PL | 20.01.2021 | RO | 20.01.2021 | RS | 20.01.2021 | SE | 20.01.2021 | SI | 20.01.2021 | SK | 20.01.2021 | SM | 20.01.2021 | BG | 20.04.2021 | NO | 20.04.2021 | GR | 21.04.2021 | IS | 20.05.2021 | PT | 20.05.2021 | IE | 05.10.2021 | LU | 05.10.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 05.10.2012 | |
AL | 20.01.2021 | ||
AT | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
MK | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 05.10.2012 | |
AL | 20.01.2021 | ||
AT | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Précédent [2023/24] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CY | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
IE | 05.10.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
LU | 05.10.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
MC | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
IT | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SI | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 20.01.2021 | |
AT | 20.01.2021 | ||
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
ES | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RO | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SK | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
DK | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 20.01.2021 | |
CZ | 20.01.2021 | ||
EE | 20.01.2021 | ||
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
SM | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/42] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
IS | 20.05.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/39] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
PL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/38] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
SE | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 20.01.2021 | |
FI | 20.01.2021 | ||
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
LV | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
RS | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
BG | 20.04.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
GR | 21.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 20.01.2021 | |
HR | 20.01.2021 | ||
LT | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/34] | FI | 20.01.2021 | |
LT | 20.01.2021 | ||
NL | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 20.01.2021 | |
LT | 20.01.2021 | ||
NO | 20.04.2021 | ||
PT | 20.05.2021 | Citations: | Recherche | [A]JP2006125769 (DENSO CORP) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]JP2006284022 (TOA TONE BORING KK) [A] 1-9 * & coresponding description;; figure 2 *; | [A]JP2008164237 (JFE STEEL KK, et al) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]JP2009243802 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1-9* the whole document *; | [A]JP2009276029 (DENSO CORP) [A] 1-9 * the whole document *; | [A] - ITO S ET AL, "PERFORMANCE OF A HEAT PUMP USING DIRECT EXPANSION SOLAR COLLECTORS", SOLAR ENERGY, PERGAMON PRESS. OXFORD, GB, (19990201), vol. 65, no. 3, doi:10.1016/S0038-092X(98)00124-8, ISSN 0038-092X, pages 189 - 196, XP004362633 [A] 1-9 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0038-092X(98)00124-8 | Recherche internationale | [A]JPS5716732U (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.); | [A]JP2006125769 (DENSO CORP); | [A]JP2006258407 (KIMURA KOHKI CO); | [A]JP2006349332 (EARTH RESOURCES KK); | [A]JP2008164237 (JFE STEEL KK, et al); | [A]JP2009243802 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) | par le demandeur | JP2010216783 |