EP2653143 - Autocar doté d'un dispositif de levage en tant qu'aide à la montée pour conducteur de fauteuil roulant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MAN Truck & Bus AG Dachauer Straße 667 80995 München / DE | [2013/43] | Inventeur(s) | 01 /
Elsner, Thomas Gesselestr. 6 83278 Traunstein / DE | 02 /
Elsner, Ingrid Gesselestr. 6 83278 Traunstein / DE | [2013/43] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13001380.8 | 18.03.2013 | [2013/43] | Numéro de priorité, date | DE20121007666 | 16.04.2012 Format original publié: DE102012007666 | [2013/43] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2653143 | Date: | 23.10.2013 | Langue: | DE | [2013/43] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2653143 | Date: | 27.11.2013 | Langue: | DE | [2013/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2653143 | Date: | 09.09.2015 | Langue: | DE | [2015/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.10.2013 | Classification | IPC: | A61G3/06, A61G3/08 | [2013/43] | CPC: |
A61G3/066 (EP);
A61G3/067 (EP);
A61G3/068 (EP);
A61G3/0808 (EP);
A61G2203/22 (EP);
A61G2220/16 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/43] | Titre | Allemand: | Reisebus mit einer Liftvorrichtung als Einstieghilfe für Rollstuhlfahrer | [2013/43] | Anglais: | Coach with a lifting device as an aid to entry for a wheelchair user | [2013/43] | Français: | Autocar doté d'un dispositif de levage en tant qu'aide à la montée pour conducteur de fauteuil roulant | [2013/43] | Procédure d'examen | 06.11.2013 | Requête en examen déposée [2013/51] | 19.05.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.07.2015 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 02.07.2015 | Taxe de délivrance payée | 02.07.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.07.2015 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 29.07.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP14003787.0 / EP2862550 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.04.2015 | Opposition(s) | 10.06.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.03.2013 | AL | 09.09.2015 | BG | 09.09.2015 | CY | 09.09.2015 | CZ | 09.09.2015 | DK | 09.09.2015 | EE | 09.09.2015 | ES | 09.09.2015 | FI | 09.09.2015 | HR | 09.09.2015 | LT | 09.09.2015 | LV | 09.09.2015 | MC | 09.09.2015 | MK | 09.09.2015 | MT | 09.09.2015 | PL | 09.09.2015 | RO | 09.09.2015 | RS | 09.09.2015 | SI | 09.09.2015 | SK | 09.09.2015 | SM | 09.09.2015 | TR | 09.09.2015 | NO | 09.12.2015 | GR | 10.12.2015 | IS | 09.01.2016 | PT | 11.01.2016 | IE | 18.03.2016 | LU | 18.03.2016 | BE | 31.03.2016 | CH | 31.03.2016 | LI | 31.03.2016 | [2018/47] |
Précédent [2018/38] | HU | 18.03.2013 | |
BG | 09.09.2015 | ||
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 18.03.2013 | |
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
TR | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 18.03.2013 | |
CY | 09.09.2015 | ||
CZ | 09.09.2015 | ||
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MK | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
SM | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/47] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
MT | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
IE | 18.03.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
CH | 31.03.2016 | ||
LI | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/49] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
MC | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/47] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
LU | 18.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/39] | CZ | 09.09.2015 | |
DK | 09.09.2015 | ||
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SI | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
PL | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
PT | 11.01.2016 | ||
Précédent [2016/23] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RO | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
SK | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 09.09.2015 | |
EE | 09.09.2015 | ||
ES | 09.09.2015 | ||
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
IS | 09.01.2016 | ||
Précédent [2016/10] | ES | 09.09.2015 | |
FI | 09.09.2015 | ||
HR | 09.09.2015 | ||
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
RS | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 09.09.2015 | |
LT | 09.09.2015 | ||
LV | 09.09.2015 | ||
NO | 09.12.2015 | ||
GR | 10.12.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 09.09.2015 | |
NO | 09.12.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 09.09.2015 | Citations: | Recherche | [X]DE102006060123 (DAIMLER AG [DE]) [X] 1-6 * paragraphs [0021] , [0023] , [0023]; figures 1-6 *; | [X]US4180366 (GROTH HUGH F [US], et al) [X] 1-3,5,6 * figures 1-5 *; | [X]US4027807 (THORLEY GRAHAM R) [X] 1-3,5,6 * figures 1,2,5,6,9 *; | [A]WO2011149437 (KOKCU ARIFE HANIFE [TR]) [A] 10 * page 2, paragraphs 4,5; figures 1-3 *; | [A]US2008025829 (DENISON ORVILLE DOUGLAS [US]) [A] 10 * paragraph [30Np]; figure 5 * |