EP2662511 - Abri motorisé pour bassin d'agrément [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.01.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Abrisud Z.I. du Pont Peyrin 32600 L'Isle Jourdain / FR | [2013/46] | Inventeur(s) | 01 /
Wystup, Frédéric La Petite Ourse 32200 Maurens / FR | [2013/46] | Mandataire(s) | Richebourg, Michel François Cabinet Michel Richebourg "Le Clos du Golf" 69, rue Saint-Simon 42000 Saint Etienne / FR | [2013/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13002436.7 | 07.05.2013 | [2013/46] | Numéro de priorité, date | FR20120054202 | 09.05.2012 Format original publié: FR 1254202 | [2013/46] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2662511 | Date: | 13.11.2013 | Langue: | FR | [2013/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2662511 | Date: | 18.03.2015 | Langue: | FR | [2015/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.08.2013 | Classification | IPC: | E04H3/16, E04H4/08 | [2013/46] | CPC: |
E04H3/165 (EP);
E04H4/086 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/04] |
Précédent [2013/46] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Motorisierte Schutzabdeckung für ein Becken | [2013/46] | Anglais: | Motorised shelter for a pool | [2013/46] | Français: | Abri motorisé pour bassin d'agrément | [2013/46] | Procédure d'examen | 29.11.2013 | Requête en examen déposée [2014/02] | 19.12.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.04.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.11.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.02.2015 | Taxe de délivrance payée | 02.02.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.02.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 19.12.2013 | Opposition(s) | 21.12.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/08] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.05.2013 | AL | 18.03.2015 | BG | 18.03.2015 | CY | 18.03.2015 | CZ | 18.03.2015 | DK | 18.03.2015 | EE | 18.03.2015 | FI | 18.03.2015 | HR | 18.03.2015 | IT | 18.03.2015 | LT | 18.03.2015 | LV | 18.03.2015 | MC | 18.03.2015 | MK | 18.03.2015 | MT | 18.03.2015 | NL | 18.03.2015 | PL | 18.03.2015 | RO | 18.03.2015 | RS | 18.03.2015 | SE | 18.03.2015 | SI | 18.03.2015 | SK | 18.03.2015 | SM | 18.03.2015 | TR | 18.03.2015 | IE | 07.05.2015 | LU | 07.05.2015 | NO | 18.06.2015 | GR | 19.06.2015 | IS | 18.07.2015 | PT | 20.07.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/29] | HU | 07.05.2013 | |
BG | 18.03.2015 | ||
CY | 18.03.2015 | ||
CZ | 18.03.2015 | ||
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
MK | 18.03.2015 | ||
MT | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
SM | 18.03.2015 | ||
TR | 18.03.2015 | ||
IE | 07.05.2015 | ||
LU | 07.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 07.05.2013 | |
BG | 18.03.2015 | ||
CY | 18.03.2015 | ||
CZ | 18.03.2015 | ||
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
MT | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
TR | 18.03.2015 | ||
IE | 07.05.2015 | ||
LU | 07.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2017/03] | CZ | 18.03.2015 | |
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
MT | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
IE | 07.05.2015 | ||
LU | 07.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/20] | CZ | 18.03.2015 | |
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
IE | 07.05.2015 | ||
LU | 07.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/12] | CZ | 18.03.2015 | |
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SI | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
LU | 07.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/07] | CZ | 18.03.2015 | |
DK | 18.03.2015 | ||
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
LU | 07.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/06] | CZ | 18.03.2015 | |
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
MC | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
LU | 07.05.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2016/03] | CZ | 18.03.2015 | |
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
IT | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2015/50] | CZ | 18.03.2015 | |
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
PL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
IS | 18.07.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2015/49] | CZ | 18.03.2015 | |
EE | 18.03.2015 | ||
FI | 18.03.2015 | ||
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
RO | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
SK | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
PT | 20.07.2015 | ||
Précédent [2015/41] | FI | 18.03.2015 | |
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
NL | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
Précédent [2015/39] | FI | 18.03.2015 | |
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
LV | 18.03.2015 | ||
RS | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
Précédent [2015/37] | FI | 18.03.2015 | |
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
GR | 19.06.2015 | ||
Précédent [2015/36] | FI | 18.03.2015 | |
HR | 18.03.2015 | ||
LT | 18.03.2015 | ||
SE | 18.03.2015 | ||
NO | 18.06.2015 | ||
Précédent [2015/35] | LT | 18.03.2015 | |
NO | 18.06.2015 | Citations: | Recherche | [A]FR2555219 (LETULLE BERNARD [FR]) [A] 1-6 * figures 4a, 4b, 7 * * page 3, line 6 - line 12 *; | [A]FR2916219 (ELLIPSE IND SOC PAR ACTIONS SI [FR]) [A] 1-6 * figures 1,2 *; | [A]FR2861112 (FUSILIER LAURENT [FR]) [A] 1-6 * figure 1 * | par le demandeur | FR2555219 |