Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
10.04.2015 | Demande réputée retirée | publié le 13.05.2015 [2015/20] |
03.12.2014 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
22.04.2014 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 23.04.2014 [2014/17] |