EP2721959 - Meubles destinés à s'asseoir [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.04.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.04.2015 | Demande réputée retirée | publié le 13.05.2015 [2015/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Völkle Bürostühle GmbH Hohenholz 1 72290 Lossburg / DE | [2014/17] | Inventeur(s) | 01 /
Völkle, Rolf Andreas Hohenholz 1 D-72290 Lossburg / DE | [2014/17] | Mandataire(s) | Gleiss, Alf-Olav, et al Gleiss Grosse Schrell und Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstrasse 45 70469 Stuttgart / DE | [2014/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 13004024.9 | 13.08.2013 | [2014/17] | Numéro de priorité, date | DE20121021078 | 19.10.2012 Format original publié: DE102012021078 | [2014/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2721959 | Date: | 23.04.2014 | Langue: | DE | [2014/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.2014 | Classification | IPC: | A47C3/026, A47C7/14 | [2014/17] | CPC: |
A47C3/026 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Sitzmöbel | [2014/17] | Anglais: | Seating | [2014/17] | Français: | Meubles destinés à s'asseoir | [2014/17] | Procédure dexamen | 24.10.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/20] | 03.12.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/20] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]DE102010016989 (RIECK JUERGEN [DE]) [X] 1,2,4,5,7-10 * paragraph [0040] - paragraph [0070]; figures 1-11 * [A] 3,6,11; | [X]DE102006021439 (NEUBERT FRANK [DE]) [X] 1 * paragraph [0022] - paragraph [0052]; figures 1-4 *; | [X]GB1078215 (AMERICAN METAL PROD) [X] 1 * page 1, line 74 - page 3, line 130; figures 1-5 * |